M Albert GIRARD
Gérant de SCI LES MARRONNIERS
M Albert GIRARD a 74 ans ( naissance en 1948), est Gérant de la société SCI LES MARRONNIERS
M Albert GIRARD peut être contacté au siège de la société SCI LES MARRONNIERS par courrier à l'adresse SCI LES MARRONNIERS 3 SQUARE DU BOIS DORIN 85300 CHALLANS FRANCE
La société SCI LES MARRONNIERS est principalement dirigée par M Albert GIRARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI LES MARRONNIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38452022700024.
- M Albert GIRARD, Gérant (1948) depuis le 29 février 2012
- MME Nicole GIRARD, Gérant (1951) depuis le 01 décembre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI LES MARRONNIERS est de 73 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Albert GIRARD, Gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 29 février 2012
Dirigeants personne morale:
3 SQ DU BOIS DORIN
85300 CHALLANS
Téléphone : Société
SCI LES MARRONNIERS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI LES MARRONNIERS | |
Entrepreneurs individuels | SCI LES MARRONNIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 384520227 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 3 SQ DU BOIS DORIN 85300 CHALLANS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 14 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38452022700024 | SCI LES MARRONNIERS 3 SQUARE DU BOIS DORIN 85300 CHALLANS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant : GIRARD Albert Marie Elie Maurice Gérard modification le 29 Novembre 2012 Associé indéfiniment responsable : GIRARD Elisabeth en fonction le 29 Novembre 2012 Associé indéfiniment responsable : GIRARD Albertine en fonction le 29 Novembre 2012 Gérant : JAUNET Nicole en fonction le 29 Novembre 2012 Associé indéfiniment responsable : GIRARD Caroline en fonction le 29 Novembre 2012