M Maxence LESAFFRE
Co-gérant de TECHNIC ACIER DIFFUSION SA
M Maxence LESAFFRE a 52 ans ( naissance en 1970), est Co-gérant de la société TECHNIC ACIER DIFFUSION SA
M Maxence LESAFFRE peut être contacté au siège de la société TECHNIC ACIER DIFFUSION SA par courrier à l'adresse TECHNIC ACIER DIFFUSION SA TECHNIC ACIER DIFFUSION 640 672 640 RUE DE LA CROIX BOUGARD 59810 LESQUIN FRANCE
La société TECHNIC ACIER DIFFUSION SA est principalement dirigée par M Maxence LESAFFRE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ,métallurgie, fabricant de structures métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
La société TECHNIC ACIER DIFFUSION SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/03/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38455485300075.
- M Xavier CHANTRY, Président (1955) depuis le 20 mars 2012
- MME Muriel PICAVET, Directeur général (1962) depuis le 11 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société TECHNIC ACIER DIFFUSION SA est de 64 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean CHANTRY, Administrateur (1925) du 13 avril 2004 au 07 septembre 2004
- M Jean-Gabriel ZACCAGNA, Directeur général (1947) du 18 mai 2004 au 01 juin 2004
- M Maxence LESAFFRE, Co-gérant (1970) du 04 avril 2012 au 18 septembre 2013
- M Pascal DUPONT, Administrateur (1955) du 13 avril 2004 au 07 septembre 2004
- M Xavier CHANTRY, Gérant (1955) du 13 avril 2004 au 20 mars 2012
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 juillet 2015
- GILMANT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TECHNIC ACIER DIFFUSION SA | |
Entrepreneurs individuels | TECHNIC ACIER DIFFUSION SA | |
Identifiant de l'entreprise | 384554853 | |
Numéro interne du siège | 00075 | |
Adresse | 640 RUE DE LA CROIX BOUGARD 59810 LESQUIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 080 000,00 | |
Résultat net | 16 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale de l'entreprise | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale | 2511Z | |
Première activité | 2511Z | |
Deuxième activité | 3320A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques | |
Principal | fabricant de structures métalliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 181 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 165 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 1 369 000 |
Stock | 239 000 |
Avance | 8 000 |
Créance | 935 000 |
Placement | 188 000 |
Total Actif | 1 550 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 646 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 904 000 |
Total Passif | 1 550 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 080 000 |
Produit d'exploitation | 4 081 000 |
Charge d'exploitation | 4 054 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 400 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 20 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 900 |
Résultat net | 16 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
modification du Gérant Chantry, Xavier Auguste Edmond, Gérant partant : Lesaffre, Maxence
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GILMANT ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT
nomination du Commissaire aux comptes : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GILMANT ET ASSOCIES
modification du Président Chantry, Xavier Auguste Edmond, nomination du Directeur général : Picavet, Muriel Denise, Commissaire aux comptes partant : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : GILMANT ET ASSOCIES
Directeur général partant : Picavet, Muriel Denise
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 26 octobre 2017, désignant : mandataire judiciaire Maître Philippe MARTIN 58 avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL,. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement nommant en qualité d'administrateur nomme Maître BONDROIT Jean- Jacques es-q administrateur judiciaire 119 rue Jacquemars Gielée 59041 LILLE CEDEX lequel aura pour mission : d'assister.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur : Maître Philippe MARTIN 58 avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL, met fin a la mission de l'administrateur : Maître Jean-Jacques BONDROIT.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.