M Simon LAXTON
Président de CONTINENTALE DE CROISIERES
M Simon LAXTON a 67 ans ( naissance en 1957), est Président de la société CONTINENTALE DE CROISIERES
M Simon LAXTON peut être contacté au siège de la société CONTINENTALE DE CROISIERES par courrier à l'adresse CONTINENTALE DE CROISIERES CONTINENTAL WATERWAYS 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 04Â 37Â 37Â 29Â 40
La société CONTINENTALE DE CROISIERES est principalement dirigée par M Simon LAXTON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Transports fluviaux de passagers ,société de transport fluvial, société de transport fluvial de passagers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5030Z (Transports fluviaux de passagers), les activités sont :
- Transports fluviaux de passagers
- le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs et les autres voies navigables intérieures, y compris les ports et les docks
Mais sont exclues les activités :
- la location de bateaux de plaisance et voiliers sans équipage (cf77.21Z)
La société CONTINENTALE DE CROISIERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38475596300053.
- M Mark FREVERT, Directeur général (1951) depuis le 20 mai 2016
- M Simon LAXTON, Président (1957) depuis le 20 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CONTINENTALE DE CROISIERES est de 70 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alan LEWIS, Administrateur (1948) du 20 juillet 2004 au 18 janvier 2005
- M Anto SERKA, Président (1961) du 10 septembre 2011 au 22 mars 2012
- M Bernard TOUZET, Directeur général délégué (1950) du 17 février 2004 au 20 juillet 2004
- M Eckart REDLICH, Président (1966) du 19 août 2008 au 28 septembre 2009
- M Franco GUERRIERO, Président (1953) du 22 mars 2012 au 20 mai 2016
- M Francois GUERRIERO, Président du conseil d`administration (1953) du 20 juillet 2004 au 18 janvier 2005
- M Gregg MARSTON, Administrateur (1954) du 20 juillet 2004 au 18 janvier 2005
- M Guy BARDET, Président du conseil d`administration (1945) du 17 février 2004 au 20 juillet 2004
- M Jean-Marie QUERIAUD, Directeur général (1961) du 18 janvier 2005 au 09 mai 2006
- M Laurent GARCIA, Président (1961) du 25 juillet 2006 au 19 août 2008
- M Mauro TRAMACERE, Directeur général (1969) du 10 septembre 2011 au 20 mai 2016
- M Richard PARSONS, Administrateur (1938) du 17 février 2004 au 20 juillet 2004
- M Simon LAXTON, Président (1957) du 18 janvier 2005 au 25 juillet 2006
- MME Colette DENNISON, Président (1960) du 28 septembre 2009 au 10 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- EURL VERDICKT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 janvier 2017
- VACHON ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 mai 2016
- EAC EXPERTISE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant du 20 mai 2016 au 17 janvier 2017
- TRANSGOLD, Administrateur du 17 février 2004 au 20 juillet 2004
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 août 2021 : FREVERT Mark Christopher nom d'usage : FREVERT n'est plus directeur général. ZIGMONT Christopher Anthony nom d'usage : ZIGMONT devient directeur général)
- 18 août 2022 : IRWIN Shaun Michael nom d'usage : IRWIN devient président. LAXTON Simon Charles Wentworth nom d'usage : LAXTON n'est plus président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONTINENTALE DE CROISIERES | |
Entrepreneurs individuels | CONTINENTALE DE CROISIERES | |
Identifiant de l'entreprise | 384755963 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 décembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mars 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 926 000,00 | |
Résultat net | 112 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5030Z : Transports fluviaux de passagers | |
Activité principale de l'entreprise | 5030Z : Transports fluviaux de passagers | |
Activité principale | 5030Z | |
Première activité | 5030Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports fluviaux de passagers | |
Synonyme | société de transport fluvial, société de transport fluvial de passagers | |
Principal | société de transport fluvial |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 341 000 |
Immobilisation incorporelle | 162 000 |
Immobilisation corporelle | 1 163 000 |
Immobilisation financière | 15 000 |
Actif circulant net | 664 000 |
Stock | 70 000 |
Avance | 9 000 |
Créance | 512 000 |
Placement | 73 000 |
Total Actif | 2 004 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -714 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 479 000 |
Dette | 2 239 000 |
Total Passif | 2 004 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 926 000 |
Produit d'exploitation | 4 012 000 |
Charge d'exploitation | 3 873 000 |
Résultat d'exploitation | 138 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 32 000 |
Résultat financier | -19 000 |
Résultat courrant | 120 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 18 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | 112 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38475596300053 | CONTINENTALE DE CROISIERES CONTINENTAL WATERWAYS 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE |
38475596300079 | CONTINENTALE DE CROISIERES CONTINENTAL WATERWAYS HELIO 7 BATIMENT 19 RUE DOMER 69007 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01974 Navigation Intérieure Passagers
- 02972 Navigation personnel sédentaire
Président partant : Garcia, Laurent, nomination du Président : Redlich, Eckart
Président partant : Redlich, Eckart, nomination du Président : Dennison, Colette
Président partant : Dennison, Colette, nomination du Président : Serka, Anto, nomination du Directeur général : Tramacere, Mauro
Président partant : Serka, Anto, nomination du Président : Guerriero, Franco
Président partant : Guerriero, Franco, nomination du Président : Laxton, Simon Charles Wentworth, Directeur général partant : Tramacere, Mauro, nomination du Directeur général : Frevert, Mark Christopher
Commissaire aux comptes suppléant partant : EAC.EXPERTISE AUDIT CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EURL VERDICKT
FREVERT Mark Christopher nom d'usage : FREVERT n'est plus directeur général. ZIGMONT Christopher Anthony nom d'usage : ZIGMONT devient directeur général
IRWIN Shaun Michael nom d'usage : IRWIN devient président. LAXTON Simon Charles Wentworth nom d'usage : LAXTON n'est plus président