M Patrick BERNASCONI
Administrateur de CHATEAUX DES DEUX RIVES
M Patrick BERNASCONI a 67 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société CHATEAUX DES DEUX RIVES
M Patrick BERNASCONI peut être contacté au siège de la société CHATEAUX DES DEUX RIVES par courrier à l'adresse CHATEAUX DES DEUX RIVES CHATEAU CANTEMERLE 33460 MACAU FRANCE, par téléphone au 05Â 57Â 97Â 02Â 84 ou par fax au 05Â 57Â 97Â 02Â 84
La société CHATEAUX DES DEUX RIVES est principalement dirigée par M Patrick BERNASCONI qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CHATEAUX DES DEUX RIVES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/03/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38482830700015.
- M Alain SIONNEAU, Administrateur (1947) depuis le 02 juin 2009
- M Bernard MILLEQUANT, Administrateur (1957) depuis le 23 janvier 2007
- M Bruno CAVAGNE, Administrateur (1963) depuis le 11 août 2015
- M Francois CLEDAT, Administrateur (1946) depuis le 26 juin 2010
- M Hubert RODARIE, Administrateur (1955) depuis le 26 juin 2010
- M Jacques CHANUT, Administrateur (1964) depuis le 11 août 2015
- M Jacques PETEY, Administrateur (1951) depuis le 08 juillet 2016
- M Roger GAGNERAUD, Administrateur (1945) depuis le 26 juin 2010
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société CHATEAUX DES DEUX RIVES est de 69 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DUPONT, Administrateur (1940) du 01 août 2014 au 11 août 2015
- M Christian BAFFY, Administrateur (1950) du 25 mars 2008 au 02 juin 2009
- M Emmanuel EDOU, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2007
- M Georges RIGAUD, Administrateur (1940) du 12 juin 2012 au 11 août 2015
- M Michel FROMONT, Administrateur (1936) du 19 janvier 2005 au 21 juillet 2009
- M Patrick BERNASCONI, Administrateur (1955) du 21 juillet 2009 au 01 août 2014
- M Paul GRASSET, Administrateur (1953) du 02 août 2005 au 29 janvier 2016
- M Philippe LEVAUX, Administrateur (1935) du 25 mars 2008 au 26 juin 2010
- M Robert FONGARO, Administrateur (1938) du 02 juin 2009 au 12 juin 2012
Dirigeants personne morale:
- PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2016
- Societe Mutuelle d`Assurance du Batiment et des Travaux Publics, Président depuis le 29 janvier 2015
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP), Vice-président depuis le 01 août 2014
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire du 11 août 2015 au 08 juillet 2016
- SMA VIE BTP, Vice-président du 25 mars 2008 au 02 juin 2009
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL, Président du 19 janvier 2005 au 02 juin 2009
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL, Président du 02 juin 2009 au 26 juin 2010
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Président du 26 juin 2010 au 29 janvier 2015
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES T, Administrateur du 19 janvier 2005 au 25 mars 2008
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP), Vice-président du 26 juin 2010 au 01 août 2014
CHATEAU CANTEMERLE
33460 MACAU
Téléphone : 05Â 57Â 97Â 02Â 84 Société
CHATEAUX DES DEUX RIVES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHATEAUX DES DEUX RIVES | |
Entrepreneurs individuels | CHATEAUX DES DEUX RIVES | |
Identifiant de l'entreprise | 384828307 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | CHATEAU CANTEMERLE 33460 MACAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 décembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 31 décembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 2 587 543,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 48 325 596 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 48 325 596 |
Actif circulant net | 30 629 160 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 30 582 952 |
Placement | 46 208 |
Total Actif | 78 954 752 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 51 764 724 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 27 190 028 |
Total Passif | 78 954 752 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 135 030 |
Résultat d'exploitation | -135 030 |
Produit financier net | 4 036 591 |
Charge financière | 309 065 |
Résultat financier | 3 727 526 |
Résultat courrant | 3 592 496 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 2 587 543 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38482830700015 | CHATEAUX DES DEUX RIVES CHATEAU CANTEMERLE 33460 MACAU FRANCE |
38482830700015 | CHATEAUX DES DEUX RIVES CHATEAU CANTEMERLE 33460 MACAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire : A. C. L. CENTRE ATLANTIQUE modification le 11 Avril 2002. Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002. Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001. Administrateur : FONGARO Robert modification le 04 Juin 2002. Administrateur : MARTIN Pierre Maurice Eugene en fonction le 30 Mai 2002. Administrateur : FROMONT Michel en fonction le 23 Juillet 2002. Président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représenté par SIONNEAU Alain en fonction le 23 Juillet 2002. Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005. Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007. Administrateur : BAFFY Christian en fonction le 29 Février 2008. Administrateur : LEVAUX Philippe en fonction le 29 Février 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : A. C. L. CENTRE ATLANTIQUE modification le 11 Avril 2002. Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002. Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001. Administrateur : FONGARO Robert modification le 04 Juin 2002. Administrateur : MARTIN Pierre Maurice Eugene en fonction le 30 Mai 2002. Administrateur : FROMONT Michel en fonction le 23 Juillet 2002. Président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représenté par BAFFY Christian modification le 19 Décembre 2008. Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005. Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007. Administrateur : LEVAUX Philippe en fonction le 29 Février 2008. Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : A. C. L. CENTRE ATLANTIQUE modification le 11 Avril 2002. Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002. Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001. Administrateur : FONGARO Robert modification le 04 Juin 2002. Administrateur : MARTIN Pierre Maurice Eugene en fonction le 30 Mai 2002. Président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représenté par BAFFY Christian modification le 19 Décembre 2008. Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005. Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007. Administrateur : LEVAUX Philippe en fonction le 29 Février 2008. Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008. Administrateur : BERNASCONI Patrick en fonction le 07 Juillet 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002 Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Administrateur : FONGARO Robert modification le 04 Juin 2002 Vice président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par DUPONT Alain modification le 29 Février 2008 Président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représenté par BAFFY Christian modification le 19 Décembre 2008 Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : BERNASCONI Patrick modification le 10 Juillet 2009 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 22 Juin 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010
Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002 Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Vice président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par DUPONT Alain modification le 29 Février 2008 Président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représenté par BAFFY Christian modification le 19 Décembre 2008 Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : BERNASCONI Patrick modification le 10 Juillet 2009 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 08 Juillet 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010 Administrateur : RIGAUD Georges en fonction le 08 Juin 2012
Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002 Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par BERNASCONI Patrick modification le 30 Juillet 2014 Président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représenté par BAFFY Christian modification le 19 Décembre 2008 Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 08 Juillet 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010 Administrateur : RIGAUD Georges en fonction le 08 Juin 2012 Administrateur : DUPONT Alain en fonction le 30 Juillet 2014
Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002 Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par BERNASCONI Patrick modification le 30 Juillet 2014 Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 08 Juillet 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010 Administrateur : RIGAUD Georges en fonction le 08 Juin 2012 Administrateur : DUPONT Alain en fonction le 30 Juillet 2014 Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics représenté par RIDORET Didier en fonction le 27 Janvier 2015
Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002 Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par BERNASCONI Patrick modification le 30 Juillet 2014 Administrateur : GRASSET Paul en fonction le 20 Juillet 2005 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 08 Juillet 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010 Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics représenté par RIDORET Didier en fonction le 27 Janvier 2015 Administrateur : CHANUT Jacques en fonction le 07 Août 2015 Administrateur : CAVAGNE Bruno en fonction le 07 Août 2015
Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA PHILIPPE modification le 11 Avril 2002 Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par BERNASCONI Patrick modification le 30 Juillet 2014 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 08 Juillet 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010 Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics représenté par RIDORET Didier en fonction le 27 Janvier 2015 Administrateur : CHANUT Jacques modification le 09 Octobre 2015 Administrateur : CAVAGNE Bruno modification le 31 Août 2015
Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par BERNASCONI Patrick modification le 30 Juillet 2014 Administrateur : MILLEQUANT Bernard en fonction le 08 Janvier 2007 Administrateur : SIONNEAU Alain en fonction le 19 Décembre 2008 Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 Administrateur : CLEDAT François Xavier en fonction le 22 Juin 2010 Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics représenté par RIDORET Didier en fonction le 27 Janvier 2015 Administrateur : CHANUT Jacques modification le 09 Octobre 2015 Administrateur : CAVAGNE Bruno modification le 31 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GRAVIER Laurent en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes en fonction le 06 Juillet 2016 Administrateur : PETEY Jacques en fonction le 06 Juillet 2016
Administrateur : RODARIE Hubert Marie Andre en fonction le 19 Décembre 2001 ; Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) représenté par BERNASCONI Patrick modification le 26 Mai 2018 ; Administrateur : SIONNEAU Alain modification le 26 Mai 2018 ; Administrateur : GAGNERAUD Roger François en fonction le 22 Juin 2010 ; Administrateur : CLEDAT François Xavier modification le 26 Mai 2018 ; Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics représenté par RIDORET Didier modification le 26 Mai 2018 ; Administrateur : CHANUT Jacques modification le 09 Octobre 2015 ; Administrateur : CAVAGNE Bruno modification le 31 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GRAVIER Laurent en fonction le 06 Juillet 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes modification le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : PETEY Jacques modification le 26 Mai 2018 ; Administrateur : ESPARBES Pierre en fonction le 26 Mai 2018
Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux PublicsRIDORET Didier ; Administrateur : CLEDAT François Xavier ; Administrateur : CAVAGNE Bruno ; Administrateur : ESPARBES Pierre ; Administrateur : CHANUT Jacques ; Administrateur : SIONNEAU Alain ; Administrateur : PETEY Jacques ; Administrateur : GAGNERAUD Roger François ; Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP)BERNASCONI Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes ; Commissaire aux comptes suppléant : GRAVIER Laurent
Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux PublicsRIDORET Didier ; Administrateur : CLEDAT François Xavier ; Administrateur : CAVAGNE Bruno ; Administrateur : ESPARBES Pierre ; Administrateur : CHANUT Jacques ; Administrateur : SIONNEAU Alain ; Administrateur : PETEY Jacques ; Administrateur : GAGNERAUD Roger François ; Administrateur : DESURMONT Philippe ; Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP)BERNASCONI Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes ; Commissaire aux comptes suppléant : GRAVIER Laurent
Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux PublicsCHANUT Jacques ; Administrateur : RIDORET Didier ; Administrateur : CLEDAT François Xavier ; Administrateur : CAVAGNE Bruno ; Administrateur : ESPARBES Pierre ; Administrateur : SIONNEAU Alain ; Administrateur : PETEY Jacques ; Administrateur : GAGNERAUD Roger François ; Administrateur : DESURMONT Philippe ; Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP)BERNASCONI Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes ; Commissaire aux comptes suppléant : GRAVIER Laurent
Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux PublicsCHANUT Jacques ; Administrateur : RIDORET Didier ; Administrateur : CLEDAT François Xavier ; Administrateur : CAVAGNE Bruno ; Administrateur : ESPARBES Pierre ; Administrateur : SIONNEAU Alain ; Administrateur : DESURMONT Philippe ; Administrateur : SALLERON Olivier ; Administrateur : MONTAUT Charles-Henri ; Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP)BERNASCONI Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes ; Commissaire aux comptes suppléant : GRAVIER Laurent
Président : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux PublicsCHANUT Jacquesà; Administrateur : RIDORET Didierà; Administrateur : CLEDAT François Xavierà; Administrateur : CAVAGNE Brunoà; Administrateur : ESPARBES Pierreà; Administrateur : SIONNEAU Alainà; Administrateur : DESURMONT Philippeà; Administrateur : SALLERON Olivierà; Administrateur : MONTAUT Charles-Henrià; Vice-président : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP)BERNASCONI Patrickà; Commissaire aux comptes titulaire : PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES