M Mickael MAZOUE
Administrateur de SIMET
M Mickael MAZOUE a 49 ans ( naissance en 1973), est Administrateur de la société SIMET
M Mickael MAZOUE peut être contacté au siège de la société SIMET par courrier à l'adresse SIMET G20 LIEUDIT LA MIGNONNERIE 37370 ST PATERNE RACAN FRANCE
La société SIMET est principalement dirigée par M Mickael MAZOUE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Supérettes ,épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711C (Supérettes), les activités sont :
- Supérettes
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
La société SIMET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/08/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38504056300020.
- MME Sindy GERLAXHE, Président (1984) depuis le 07 mars 2012
Anciens dirigeants :
- M Christophe MARTIN, Président (1969) du 06 février 2007 au 06 novembre 2010
- M Christophe MARTIN, Président (1969) du 06 novembre 2010 au 07 mars 2012
- M Michael MAZOUE, Président-directeur général (1973) du 24 octobre 2006 au 06 février 2007
- M Michael MAZOUE, Directeur général (1973) du 06 novembre 2010 au 07 mars 2012
- M Mickael MAZOUE, Administrateur (1973) du 14 novembre 2006 au 06 février 2007
- M Philippe BRET, Administrateur (1957) du 24 octobre 2006 au 06 février 2007
- M Philippe PINTON, Administrateur (1958) du 24 octobre 2006 au 06 février 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SIMET | |
Entrepreneurs individuels | SIMET | |
Identifiant de l'entreprise | 385040563 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 37370 SAINT PATERNE RACAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 04 mai 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711C : Supérettes | |
Activité principale de l'entreprise | 4711C : Supérettes | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supérettes | |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale | |
Principal | supérette |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38504056300020 | SIMET G20 LIEUDIT LA MIGNONNERIE 37370 ST PATERNE RACAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
Président de la société : MARTIN Christophe Jean-Philippe Directeur Général : MAZOUE Michaël Alphonse Edmond Commissaire aux comptes titulaire : KRIBS Commissaire aux comptes suppléant : SOREX
Président de la société partant : Martin, Christophe Jean-Philippe, nomination du Président de la société : Gerlaxhe, Sindy, Directeur Général partant : Mazoue, Michaël Alphonse Edmond
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 août 2012 désignant liquidateur Selarl Francis Villa, mission conduite par Maître Francis villa 18 rue Néricault Destouches Bp 31348 37000 tours. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. masse commune active et passive avec 13/09/2016