M Jean-Pierre ACHOUCHE
Président du conseil d`administration de FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE
M Jean-Pierre ACHOUCHE a 74 ans ( naissance en 1948), est Président du conseil d`administration de la société FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE
M Jean-Pierre ACHOUCHE peut être contacté au siège de la société FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE par courrier à l'adresse FRANCE CABLES ET RADIO COTE D IVOIRE 78 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 21Â 71Â 71 ou par fax au 01Â 42Â 21Â 80Â 25
La société FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE est principalement dirigée par M Jean-Pierre ACHOUCHE qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/05/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38522298900035.
- M Gerald MAZZIOTTO, Administrateur (1952) depuis le 27 septembre 2005
- MME Benedicte DAVID, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 11 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE est de 64 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hugues FOULON, Administrateur (1968) du 07 juillet 2015 au 16 juin 2017
- M Jean-Michel GARROUTEIGT, Président du conseil d`administration (1956) du 05 septembre 2006 au 12 mai 2009
- M Jean-Pierre ACHOUCHE, Président du conseil d`administration (1948) du 09 mars 2004 au 27 septembre 2005
- M Luc GENESSAY, Président du conseil d`administration (1954) du 12 mai 2009 au 18 juin 2013
- M Roland DUBOIS, Administrateur (1949) du 09 mars 2004 au 08 août 2012
- M Silvano MONTI, Président du conseil d`administration (1951) du 09 mars 2004 au 05 septembre 2006
- MME Claire PAPONNEAU, Président du conseil d`administration (1958) du 08 août 2012 au 11 novembre 2016
- MME Claire PAPONNEAU, Directeur général (1958) du 18 juin 2013 au 11 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juillet 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 juillet 2015
- SIFCOM SA, Administrateur depuis le 07 août 2007
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant du 07 juillet 2015 au 09 juillet 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 07 juillet 2015 au 09 juillet 2015
- SIFCOM SA (1966B5019 RC ABIDJAN), Administrateur du 25 juillet 2010 au 06 février 2014
78 RUE OLIVIER DE SERRES
75015 PARIS 15
Téléphone : 01Â 42Â 21Â 71Â 71 Société
FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE | |
Sigle de l'entreprise | CF OBS | |
Entrepreneurs individuels | FRANCE CABLES ET RADIO COTE D'IVOIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 385222989 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 78 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 octobre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 76 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 mars 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -8 264 102,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 115 616 008 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 115 616 008 |
Actif circulant net | 9 861 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 9 861 |
Total Actif | 115 625 872 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -3 225 790 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 118 851 664 |
Total Passif | 115 625 872 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 10 191 |
Résultat d'exploitation | -10 191 |
Produit financier net | 10 231 774 |
Charge financière | 18 485 684 |
Résultat financier | -8 253 911 |
Résultat courrant | -8 264 102 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -8 264 102 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38522298900035 | FRANCE CABLES ET RADIO COTE D IVOIRE 78 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Garrouteigt, Jean-Michel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Genessay, Luc.
modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gidoin, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Administrateur partant : Dubois, Roland, nomination de l'Administrateur : Paponneau, Claire
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Genessay, Luc, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Paponneau, Claire
nomination de l'Administrateur : Foulon, Hugues
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Paponneau, Claire, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Baumann, nom d'usage : David, Bénédicte
Administrateur partant : Mazziotto, Gerald ; nomination de l'Administrateur : Di Michele, Marc Antoine
Administrateur partant : Di Michele, Marc Antoine ; nomination de l'Administrateur : Lefevre, Patrick
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Baumann, nom d'usage : David, Bénédicte ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Agossou, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Agossou, Olivier
la société a pour objet en france et hors de france la souscription la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou a créer sous quelques formes que ce soit françaises ou étrangères l'étude la réalisation la maintenance l'exploitation la gestion et la commercialisation de tout système équipement ou service dans le domaine des télécommunications de l'informatique de la télématique et de la communication et la prestation de tout conseil et assistance dans ce domaine pour la réalisation de son objet social la société peut acquérir obtenir ou exploiter tout droit concession ou privilège nécessaire a la poursuite des objectifs ci-dessus fusionner par quelque moyen que ce soit avec toute societe ou entreprise particulière de télécommunication de télématique d'informatique ou autre prendre des intérêts ou participer par tout moyen dans toute société ou entreprise créée ou a créer,pouvant se rattacher aux objets ci-dessus et effectuer généralement toute opération commerciale industrielle mobilière immobilière ou financière pouvant se rattacher aux objets ci-dessus
la société a pour objet en france et hors de france la souscription la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou a créer sous quelques formes que ce soit françaises ou étrangères l'étude la réalisation la maintenance l'exploitation la gestion et la commercialisation de tout système équipement ou service dans le domaine des télécommunications de l'informatique de la télématique et de la communication et la prestation de tout conseil et assistance dans ce domaine pour la réalisation de son objet social la société peut acquérir obtenir ou exploiter tout droit concession ou privilège nécessaire a la poursuite des objectifs ci-dessus fusionner par quelque moyen que ce soit avec toute societe ou entreprise particulière de télécommunication de télématique d'informatique ou autre prendre des intérêts ou participer par tout moyen dans toute société ou entreprise créée ou a créer,pouvant se rattacher aux objets ci-dessus et effectuer généralement toute opération commerciale industrielle mobilière immobilière ou financière pouvant se rattacher aux objets ci-dessus