MME Cecile GARNIER
Directeur général de LINADIS
MME Cecile GARNIER a 47 ans ( naissance en 1975), elle est Directeur général de la société LINADIS
MME Cecile GARNIER peut être contacté au siège de la société LINADIS par courrier à l'adresse LINADIS INTERMARCHE C D 202 LE MAINE DELIOT RUE DES BOISDONS 16730 LINARS FRANCE, par téléphone au 0545911210 ou par fax au 05Â 45Â 91Â 12Â 07
La société LINADIS est principalement dirigée par MME Cecile GARNIER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société LINADIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/05/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38538302100016.
- M Sebastien GENEBRE, Directeur général (1977) depuis le 10 mai 2014
- MME Alexandra GENEBRE, Président (1980) depuis le 10 mai 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LINADIS est de 44 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 45 ans.
Anciens dirigeants :
- M Etienne GARNIER, Président (1975) du 19 décembre 2009 au 06 décembre 2013
- M Gerard BONMARCHAND, Administrateur (1943) du 27 janvier 2004 au 02 décembre 2008
- M Michel CHOUFFIER, Administrateur (1963) du 27 janvier 2004 au 02 décembre 2008
- M Philippe CHOUFFIER, Président (1966) du 27 janvier 2004 au 19 décembre 2009
- MME Cecile GARNIER, Directeur général (1975) du 19 décembre 2009 au 28 janvier 2012
- MME Nathalie BONMARCHAND, Directeur général (1966) du 27 janvier 2004 au 19 décembre 2009
- MME Valerie FRADIN, Président (1964) du 06 décembre 2013 au 10 mai 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LINADIS | |
Entrepreneurs individuels | LINADIS | |
Identifiant de l'entreprise | 385383021 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LE MAINE DELIOT 16730 LINARS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 avril 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 avril 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 6 954 000,00 | |
Résultat net | 158 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 568 000 |
Immobilisation incorporelle | 25 000 |
Immobilisation corporelle | 543 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 899 000 |
Stock | 318 000 |
Avance | 0 |
Créance | 300 000 |
Placement | 281 000 |
Total Actif | 1 467 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 666 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 25 000 |
Dette | 777 000 |
Total Passif | 1 467 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 954 000 |
Produit d'exploitation | 6 957 000 |
Charge d'exploitation | 6 761 000 |
Résultat d'exploitation | 195 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 200 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 158 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38538302100016 | LINADIS INTERMARCHE C D 202 LE MAINE DELIOT RUE DES BOISDONS 16730 LINARS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 45 93 12 49 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angouleme.fr.
Les greffiers sont : PIERRAT Magali
Le greffe est ouvert Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président de la société : CHOUFFIER Philippe Bertrand Antoine. Directeur général : BONMARCHAND Nathalie. Commissaire aux comptes titulaire : SCP FABRE NOUTARY ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDICO.
Président de la société : GARNIER Etienne Christian Directeur général : REGNE Cécile Géraldine Michelle Commissaire aux comptes titulaire : SCP FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDICO
Président : GARNIER Etienne, Christian Commissaire aux comptes titulaire : SCP FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDICO
Président : FRADIN Valérie, Andrée né(e) DUBOIS Commissaire aux comptes titulaire : SCP FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDICO
Président : GENEBRE Alexandra, Claire né(e) BOISSET Directeur général : GENEBRE Sébastien, Henri Commissaire aux comptes titulaire : SCP FABRE NOUTARY ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDICO
Président : GENEBRE Alexandra, Claire né(e) BOISSET Directeur général : GENEBRE Sébastien, Henri Commissaire aux comptes titulaire : CBT AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDICO