MME Manuela PARNET
Administrateur de ETABLISSEMENTS PARNET
MME Manuela PARNET a 53 ans ( naissance en 1969), elle est Administrateur de la société ETABLISSEMENTS PARNET
MME Manuela PARNET peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS PARNET par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS PARNET ZONE INDUSTRIELLE 18 CHEMIN DE L EPINETTE 39270 ORGELET FRANCE, par téléphone au 0384254059 ou par fax au 03Â 84Â 25Â 46Â 70
La société ETABLISSEMENTS PARNET est principalement dirigée par MME Manuela PARNET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en matières plastiques ,fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2222Z (Fabrication d'emballages en matières plastiques), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en matières plastiques
- la fabrication d'articles d'emballage en matières plastiques :
- sacs, sachets, conteneurs, boîtes, caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie en plastique (cf15.12Z)
La société ETABLISSEMENTS PARNET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/06/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38540957800015.
- M Pierre PARNET, Président (1967) depuis le 12 juin 2010
Anciens dirigeants :
- M Pierre PARNET, Président (1967) du 19 janvier 2005 au 12 juin 2010
- M Pierre PARNET, Administrateur (1967) du 12 juin 2010 au 08 janvier 2011
- MME Jeanne PARNEY, Administrateur (1926) du 12 juin 2010 au 08 janvier 2011
- MME Manuela PARNET, Administrateur (1969) du 19 janvier 2005 au 12 juin 2010
- MME Manuela PARNET, Administrateur (1969) du 12 juin 2010 au 08 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 janvier 2011 : PARNET Pierre Paul Maurice nom d'usage : PARNET n'est plus président du conseil d'administration. PARNET Pierre Paul Maurice nom d'usage : PARNET devient président. PARNET Pierre Paul Maurice nom d'usage : PARNET n'est plus administrateur. BERAUD Jeanne Nicolette Marie Parney nom d'usage : PARNEY n'est plus administrateur. PINTOS Y LORENZO Manuela nom d'usage : PARNET n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée AUDIT ET GESTION n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DI MARTINO Olivia nom d'usage : DI MARTINO n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS PARNET | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS PARNET | |
Identifiant de l'entreprise | 385409578 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 18 CHE DES EPINETTES 39270 ORGELET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 796 000,00 | |
Résultat net | 125 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale au registre des métiers | 2229BZ | |
Activité principale | 2222Z | |
Première activité | 2222Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique | |
Principal | fabricant d'emballages plastiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 582 000 |
Immobilisation incorporelle | 305 000 |
Immobilisation corporelle | 277 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 293 000 |
Stock | 162 000 |
Avance | 0 |
Créance | 644 000 |
Placement | 487 000 |
Total Actif | 1 874 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 016 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 858 000 |
Total Passif | 1 874 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 796 000 |
Produit d'exploitation | 1 862 000 |
Charge d'exploitation | 1 676 000 |
Résultat d'exploitation | 186 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 179 000 |
Produit exceptionnel | 720 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 125 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38540957800015 | ETABLISSEMENTS PARNET ZONE INDUSTRIELLE 18 CHEMIN DE L EPINETTE 39270 ORGELET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 00292 Plasturgie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
PARNET Pierre Paul Maurice nom d'usage : PARNET n'est plus président du conseil d'administration. PARNET Pierre Paul Maurice nom d'usage : PARNET devient président. PARNET Pierre Paul Maurice nom d'usage : PARNET n'est plus administrateur. BERAUD Jeanne Nicolette Marie Parney nom d'usage : PARNEY n'est plus administrateur. PINTOS Y LORENZO Manuela nom d'usage : PARNET n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée AUDIT ET GESTION n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DI MARTINO Olivia nom d'usage : DI MARTINO n'est plus commissaire aux comptes suppléant.