MME Sylvie PERRIER
Président de MONDORAMAS
MME Sylvie PERRIER a 58 ans ( naissance en 1964), elle est Président de la société MONDORAMAS
MME Sylvie PERRIER peut être contacté au siège de la société MONDORAMAS par courrier à l'adresse MONDORAMAS IMMEUBLE ARENICE 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06299 NICE CEDEX 3 FRANCE, par téléphone au 0442360360 ou par fax au 04Â 93Â 71Â 35Â 68
La société MONDORAMAS est principalement dirigée par MME Sylvie PERRIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de voyage ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- Activités des agences de voyage
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
La société MONDORAMAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38766373500059.
Anciens dirigeants :
- MME Sylvie PERRIER, Président (1964) du 19 janvier 2005 au 10 juin 2008
Dirigeants personne morale:
- Alternative sport, Président depuis le 10 juin 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MONDORAMAS | |
Entrepreneurs individuels | MONDORAMAS | |
Identifiant de l'entreprise | 387663735 | |
Numéro interne du siège | 00059 | |
Adresse | 375 AV DU MISTRAL 13600 LA CIOTAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 09 mai 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 76 224,51 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 03 juin 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 800 000,00 | |
Résultat net | -33 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des agences de voyage | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | agence de voyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 44 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 28 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 509 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 245 000 |
Placement | 264 000 |
Total Actif | 553 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 176 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 376 000 |
Total Passif | 553 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 800 000 |
Produit d'exploitation | 3 806 000 |
Charge d'exploitation | 3 859 000 |
Résultat d'exploitation | -54 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | -50 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 17 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | -33 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38766373500059 | MONDORAMAS BATIMENT B ZONE INDUSTRIELLE ATHELIA 4 375 AVENUE DU MISTRAL 13600 LA CIOTAT FRANCE |
38766373500042 | MONDORAMAS IMMEUBLE ARENICE 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06299 NICE CEDEX 3 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
Président : Perrier Sylvie modification le 22 Avril 2008Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST - SCORE - en fonction le 22 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : Ferron Pascal en fonction le 22 Avril 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST - SCORE - en fonction le 22 Avril 2008Commissaire aux comptes titulaire : Ferron Pascal en fonction le 22 Avril 2008. Président : Alternative sport représenté par GUIVARC'H Yves en fonction le 06 Mai 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST - SCORE - en fonction le 08 Juin 2011 Président : Alternative sport en fonction le 08 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : JAFFRET Eric en fonction le 25 Septembre 2012
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST - SCORE - en fonction le 08 Juin 2011 ; Président : Alternative sport en fonction le 08 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAUFFRET CAULIER & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018
Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST - SCORE - en fonction le 08 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAUFFRET CAULIER & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018 ; Président : NESTA Frédéric Anthony Jean-Michel en fonction le 09 Novembre 2018
Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST - SCORE - en fonction le 08 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAUFFRET CAULIER & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018 ; Président : NESTA Frédéric Anthony Jean-Michel en fonction le 09 Novembre 2018 ; Directeur général : NESTA Emmanuel Louis Philippe Paul en fonction le 23 Novembre 2018