M Pierre DE FILIPPIS
Gérant de 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES
M Pierre DE FILIPPIS a 72 ans ( naissance en 1950), est Gérant de la société 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES
M Pierre DE FILIPPIS peut être contacté au siège de la société 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES par courrier à l'adresse 2F CONSEIL MONDES ET MERVEILLES 7 RUE DU 29 JUILLET 75001 PARIS FRANCE, par téléphone au 0963524967
La société 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES est principalement dirigée par M Pierre DE FILIPPIS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des voyagistes ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7912Z (Activités des voyagistes), les activités sont :
- Activités des voyagistes
- les activités consistant à planifier et à mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des voyagistesLes voyages organisés peuvent comporter un ou plusieurs ou l'ensemble des éléments suivants :
- transport,
- hébergement,
- restauration,
- visites de musées, de sites historiques ou culturels, spectacles, événements musicaux ou sportifs.
La société 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/10/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38814610200024.
- M Pierre DE FILIPPIS, Président (1950) depuis le 23 juillet 2011
Anciens dirigeants :
- M Pierre DE FILIPPIS, Gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 31 juillet 2010
- M Pierre DE FILIPPIS, Gérant (1950) du 31 juillet 2010 au 23 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
7 RUE DU VINGT NEUF JUILLET
75001 PARIS 1
Téléphone : 0963524967 Société
2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES | |
Entrepreneurs individuels | 2F CONSEIL-MONDES ET MERVEILLES | |
Identifiant de l'entreprise | 388146102 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 7 RUE DU VINGT NEUF JUILLET 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 19 septembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 juillet 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 976 589,00 | |
Résultat net | 1 016,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7912Z : Activités des voyagistes | |
Activité principale de l'entreprise | 7912Z : Activités des voyagistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des voyagistes | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | voyagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 20 283 |
Immobilisation incorporelle | 7 775 |
Immobilisation corporelle | 5 300 |
Immobilisation financière | 7 208 |
Actif circulant net | 216 195 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 46 258 |
Placement | 169 937 |
Total Actif | 236 477 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 41 279 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 195 197 |
Total Passif | 236 477 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 976 589 |
Produit d'exploitation | 976 600 |
Charge d'exploitation | 976 474 |
Résultat d'exploitation | 126 |
Produit financier net | 90 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 90 |
Résultat courrant | 216 |
Produit exceptionnel | 800 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 800 |
Résultat net | 1 016 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38814610200024 | 2F CONSEIL MONDES ET MERVEILLES 7 RUE DU 29 JUILLET 75001 PARIS FRANCE |
38814610200024 | 2F CONSEIL MONDES ET MERVEILLES 7 RUE DU 29 JUILLET 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
modification du Président De Filippis, Pierre Michel Remo
Président partant : De Filippis, Pierre Michel Remo ; nomination du Président : PROTOGONOS