MME Evelyne ZAMBETTI
Président du conseil d`administration de HOLDING ZAMBETTI
MME Evelyne ZAMBETTI a 72 ans ( naissance en 1950), elle est Président du conseil d`administration de la société HOLDING ZAMBETTI
MME Evelyne ZAMBETTI peut être contacté au siège de la société HOLDING ZAMBETTI par courrier à l'adresse HOLDING ZAMBETTI 1 PLACE DE VILLEMETRIE 60300 SENLIS FRANCE, par téléphone au 03Â 44Â 57Â 02Â 65
La société HOLDING ZAMBETTI est principalement dirigée par MME Evelyne ZAMBETTI qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société HOLDING ZAMBETTI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38814706800034.
- M Francois SICOT, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 03 mai 2016
- M Rodrigue ZAMBETTI, Directeur général (1973) depuis le 20 janvier 2009
- M Tristan ZAMBETTI, Président (1976) depuis le 23 décembre 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société HOLDING ZAMBETTI est de 55 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques ZAMBETTI, Directeur général (1944) du 19 janvier 2005 au 15 mars 2005
- M Rodrigue ZAMBETTI, Administrateur (1973) du 19 janvier 2005 au 23 décembre 2008
- MME Evelyne SOMDECOSTE, Président (1950) du 05 avril 2005 au 03 mai 2016
- MME Evelyne ZAMBETTI, Président du conseil d`administration (1950) du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
- MME Evelyne ZAMBETTI, Directeur général (1950) du 05 avril 2005 au 23 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
- IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 mai 2016
- CABINET PICARD ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 03 mai 2016 au 12 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING ZAMBETTI | |
Entrepreneurs individuels | HOLDING ZAMBETTI | |
Identifiant de l'entreprise | 388147068 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 1 PL DE VILLEMETRIE 60300 SENLIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 19 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 250 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38814706800034 | HOLDING ZAMBETTI 1 PLACE DE VILLEMETRIE 60300 SENLIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Prise de participation dans toute société existance ou à créer exerçant dans tous domaines d'activités
Directeur général : ZAMBETTI Rodrigue Président : ZAMBETTI Tristan modification le 29 Avril 2016 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICARD & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SICOT François