M Eric CHOLLET
Administrateur de A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT
M Eric CHOLLET a 76 ans ( naissance en 1946), est Administrateur de la société A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT
M Eric CHOLLET peut être contacté au siège de la société A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT par courrier à l'adresse A R P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT 9 AVENUE PERCIER 75008 PARIS FRANCE
La société A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT est principalement dirigée par M Eric CHOLLET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38821269800079.
- M Gerard OLIVIER, Administrateur (1949) depuis le 26 septembre 2011
- M Herve MOAL, Administrateur (1958) depuis le 26 septembre 2011
- M Jacques MOAL, Administrateur (1932) depuis le 26 septembre 2011
- M Jean-Yves QUENEUDEC, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 30 mars 2016
- M Stephane ANDRE, Administrateur (1968) depuis le 26 septembre 2011
- M Thierry ZYLBERBERG, Administrateur (1958) depuis le 26 septembre 2011
- MME Beatrice MOAL, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT est de 68 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 90 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric CHOLLET, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2008
- M Gerard OLIVIER, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2011
- M Thierry ZYLBERBERG, Administrateur (1958) du 07 octobre 2008 au 26 septembre 2011
- M Thierry ZYLBERGERG, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2008
Dirigeants personne morale:
- SOFIDEEC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT | |
Entrepreneurs individuels | A.R.P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT | |
Identifiant de l'entreprise | 388212698 | |
Numéro interne du siège | 00079 | |
Adresse | 9 AV PERCIER 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 78 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 août 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 905 000,00 | |
Résultat net | 66 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 225 000 |
Immobilisation incorporelle | 92 000 |
Immobilisation corporelle | 50 000 |
Immobilisation financière | 83 000 |
Actif circulant net | 1 802 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 752 000 |
Placement | 50 000 |
Total Actif | 2 027 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 208 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 819 000 |
Total Passif | 2 027 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 905 000 |
Produit d'exploitation | 3 917 000 |
Charge d'exploitation | 3 884 000 |
Résultat d'exploitation | 33 000 |
Produit financier net | 16 000 |
Charge financière | 21 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 27 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | 66 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38821269800079 | A R P ARCHITECTURE REALISAT PROGRAMMAT 9 AVENUE PERCIER 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture
Administrateur : CHOLLET Eric Gaston Pierre radiation le 07 Décembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : BEAUDOIN Daniel radiation le 07 Décembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COSSON Guy radiation le 07 Décembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : QUENEUDEC Jean-Yves en fonction le 07 Décembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEEC en fonction le 07 Décembre 2007.
Programmation architecturale, organisation de l'espace, conseil en matière de restructuration et aménagements de locaux
nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Chabroullet, Gwenaêle ; nomination de l'Administrateur : Moal, Sophie ; nomination de l'Administrateur : Dieulesaint, Yves
Administrateur partant : Moal, Hervé Marie ; Administrateur partant : Moal, Jacques Marie Olivier ; Administrateur partant : Zylberberg, Thierry Marc ; Administrateur partant : Olivier, Gérard Augustin Ferdinand ; modification de l'Administrateur Chabroullet, Gwennaële
Administrateur partant : Moal, Sophie ; nomination de l'Administrateur : Moal, Olivier Paul Marie ; nomination de l'Administrateur : Bessières, Benoît Paul Bernard