M Jacques ARBEVAL
Administrateur de DELCROS
M Jacques ARBEVAL a 80 ans ( naissance en 1942), est Administrateur de la société DELCROS
M Jacques ARBEVAL peut être contacté au siège de la société DELCROS par courrier à l'adresse DELCROS 5 ECHERY 68160 STE MARIE AUX MINES FRANCE, par téléphone au 03Â 89Â 58Â 75Â 49 ou par fax au 03Â 89Â 58Â 67Â 19
La société DELCROS est principalement dirigée par M Jacques ARBEVAL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement et revêtement des métaux ,métallurgie, traitement des métaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2561Z (Traitement et revêtement des métaux), les activités sont :
- Traitement et revêtement des métaux
- les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
- traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration,etc.) des métaux
- revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion
- anodisation des métaux légers
- polissage et autres traitements mécaniques des métaux
- revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.)
- plastification des métaux
- gravure sur métaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités des maréchaux-ferrants (cf01.62Z)
- le doublage ou le placage de métaux précieux (cf24.41Z)
La société DELCROS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/08/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38837605500017.
- M Patrice BARBET CARRERE, Président-directeur général (1972) depuis le 19 janvier 2005
- M Pierre ARBEVAL, Administrateur (1972) depuis le 24 juin 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DELCROS est de 50 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 50 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques ARBEVAL, Administrateur (1942) du 19 janvier 2005 au 24 juin 2008
- M Patrice BARBET CARRERE, Administrateur (1972) du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2005
Dirigeants personne morale:
- ARBACA, Président depuis le 24 juin 2008
- ARBACA, Administrateur du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DELCROS | |
Entrepreneurs individuels | DELCROS | |
Identifiant de l'entreprise | 388376055 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 5 ECHERY 68160 SAINTE MARIE AUX MINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 août 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 août 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 1 244 000,00 | |
Résultat net | 90 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale | 2561Z | |
Première activité | 2561Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Traitement et revêtement des métaux | |
Synonyme | métallurgie, traitement des métaux | |
Principal | traitement des métaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 065 000 |
Immobilisation incorporelle | 264 000 |
Immobilisation corporelle | 763 000 |
Immobilisation financière | 38 000 |
Actif circulant net | 430 000 |
Stock | 21 000 |
Avance | 0 |
Créance | 292 000 |
Placement | 117 000 |
Total Actif | 1 494 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 710 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 150 000 |
Dette | 634 000 |
Total Passif | 1 494 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 244 000 |
Produit d'exploitation | 1 437 000 |
Charge d'exploitation | 1 306 000 |
Résultat d'exploitation | 131 000 |
Produit financier net | 220 |
Charge financière | 19 000 |
Résultat financier | -19 000 |
Résultat courrant | 111 000 |
Produit exceptionnel | 220 |
Charges exceptionnelles | 740 |
Résultat exceptionnel | -530 |
Résultat net | 90 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38837605500017 | DELCROS 5 ECHERY 68160 STE MARIE AUX MINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 24 45 24
Les greffiers sont :
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
changement d'administrateur : partant : ABREVAL (Jaques) ; nouveau : ABREVAL (Pierre) ; administrateur représentant permanent de la STE ARABCA : ancien : KIENER (François) ; nouveau : ABREVAL (Jacques)
président directeur général : BARBET-CARRERE (Patrice) ; administrateurs : ARBACA (S.A.S.), représentée par ARBEVAL (Jacques) et ARBEVAL (Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE (S.A.) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT EST
président : ARBACA (SAS), commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE (SA), commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT EST
président : ARBACA (SASh) ; commissaires aux comptes titulaires : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE (SAh), CFGS AUDIT (AFJh) ; commissaire aux comptes suppléant : CHEVRIER (Françoise)