M Francois GERARD
Administrateur de FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT
M Francois GERARD a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT
M Francois GERARD peut être contacté au siège de la société FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT par courrier à l'adresse FIST SA FRANCE INNOVAT SCI TRANSFERT 83 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS FRANCE, par téléphone au 0140510090 ou par fax au 01Â 40Â 51Â 78Â 58
La société FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT est principalement dirigée par M Francois GERARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/09/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38846115400030.
- M Alain FUCHS, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 09 avril 2011
- M Gilles BECK, Commissaire aux comptes suppléant (1952) depuis le 06 juillet 2016
- M Olivier DANIEL, Directeur général (1966) depuis le 21 novembre 2012
- MME Marie-Pierre COMETS, Administrateur (1959) depuis le 26 septembre 2014
- MME Nathalie DELORME, Administrateur (1955) depuis le 06 juillet 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT est de 65 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnold MIGUS, Président du conseil d`administration (1948) du 20 novembre 2007 au 09 avril 2011
- M Benoit JEAN JEAN, Directeur général non administrateur (1959) du 17 octobre 2006 au 27 mars 2010
- M Benoit JEAN-JEAN, Directeur général non administrateur (1959) du 27 mars 2010 au 21 novembre 2012
- M Bernard LARROUTUROU, Président du conseil d`administration (1958) du 28 décembre 2004 au 20 novembre 2007
- M Francois GERARD, Administrateur (1944) du 20 novembre 2007 au 27 mars 2010
- M Jacques BERNARD, Administrateur (1949) du 28 décembre 2004 au 20 novembre 2007
- M Jean-Marie SEPULCHRE, Administrateur (1950) du 28 décembre 2004 au 20 novembre 2007
- M Marc LEDOUX, Administrateur (1947) du 20 novembre 2007 au 06 août 2011
- M Redwan GOHAR, Administrateur (1959) du 06 août 2011 au 26 septembre 2014
- M Ronan STEPHAN, Directeur général non administrateur (1960) du 28 décembre 2004 au 17 octobre 2006
- MME Annie GEAY, Administrateur (1958) du 27 mars 2010 au 06 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C N R S, Administrateur depuis le 06 juillet 2016
- OSEO INNOVATION, Administrateur depuis le 27 janvier 2009
- SOGECLA CAUREX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 juillet 2016
- ANVAR, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C N R S, Administrateur du 27 mars 2010 au 06 juillet 2016
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
83 BD EXELMANS
75016 PARIS 16
Téléphone : 0140510090 Société
FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT | |
Entrepreneurs individuels | FIST SA-FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT | |
Identifiant de l'entreprise | 388461154 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 83 BD EXELMANS 75016 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 128 122,73 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 31 août 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 482 000,00 | |
Résultat net | 23 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 422 000 |
Immobilisation incorporelle | 13 000 |
Immobilisation corporelle | 31 000 |
Immobilisation financière | 6 378 000 |
Actif circulant net | 3 738 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 458 000 |
Placement | 3 280 000 |
Total Actif | 10 160 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 191 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 7 969 000 |
Total Passif | 10 160 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 482 000 |
Produit d'exploitation | 4 491 000 |
Charge d'exploitation | 4 554 000 |
Résultat d'exploitation | -63 000 |
Produit financier net | 35 000 |
Charge financière | 47 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | -75 000 |
Produit exceptionnel | 38 000 |
Charges exceptionnelles | 40 |
Résultat exceptionnel | 38 000 |
Résultat net | 23 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38846115400030 | FIST SA FRANCE INNOVAT SCI TRANSFERT 83 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS FRANCE |
38846115400030 | CNRS INNOVATION 83 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS FRANCE |
38846115400030 | CNRS INNOVATION 83 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
modification de l'Administrateur OSEO INNOVATION représentée par GEAY, Annie, Adresse : 53 avenue de Villiers 75017 Paris. .
Administrateur partant : Gerard, François, nomination de l'Administrateur : Geay, Annie
Commissaire aux comptes titulaire partant : Ravisse, Charles Eric, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Estrabaud, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Beck, Gilles
Président du conseil d'administration partant : Migus, Arnold, nomination du Président du conseil d'administration : Fuchs, Alain
Administrateur partant : Ledoux, Marc, nomination de l'Administrateur : Gohar, Redwan Pierre
Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTS ET COMMISSAIRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOGECLA CAUREX
Directeur général non Administrateur partant : Jean-Jean, Benoît, nomination du Directeur général : Daniel, Olivier
Administrateur partant : Gohar, Redwan Pierre, nomination de l'Administrateur : Combes, nom d'usage : Comets, Marie-Pierre
modification de l'Administrateur CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S représenté par , Coudroy Christophe Adresse : 112 rue Lecourbe 75015 Paris
Administrateur partant : Geay, Annie, nomination de l'Administrateur : Delorme, Nathalie
modification de l'Administrateur CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S représenté par , Castoldi Nicolas Adresse : 52 bis boulevard Saint-Jacques 75014 Paris
Président du conseil d'administration partant : Fuchs, Alain ; nomination du Président du conseil d'administration : Castoldi, Nicolas ; modification de l'Administrateur CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S représenté par , Combes Marie-Pierre nom d'usage : Comets Adresse : 25 avenue du Moulin de la Planche 91120 Palaiseau ; Administrateur partant : Combes, nom d'usage : Comets, Marie-Pierre ; nomination de l'Administrateur : Oleron, Jean Marc
Administrateur partant : OSEO INNOVATION ; nomination de l'Administrateur : BPIFRANCE FINANCEMENT représenté par Duret-Robert Laure nom d'usage : Reinhardt Adresse : 18 rue Vernier 75017 Paris
modification de l'Administrateur CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S représenté par , Hamon Ludovic Adresse : 68 quai du Châtelet 45000 Orléans
Administrateur partant : Oleron, Jean Marc ; nomination de l'Administrateur : Paillard, Christophe Alexandre
modification de l'Administrateur CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S représenté par , Lucas Valérie Adresse : 245 rue de la Croix 78670 Villennes-sur-Seine ; modification de l'Administrateur BPIFRANCE FINANCEMENT représenté par , Ribon Pascale nom d'usage : Liagre Adresse : 12 rue Louis Scocard 91400 Orsay
Président du conseil d'administration partant : Mortier, Michel ; nomination du Président du conseil d'administration : Moullet, Jean-Luc ; modification de l'Administrateur CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE représenté par , Vernis Chantal Adresse : 4 rue Jean Racine 78960 Voisins le Bretonneux
toutes opérations liées à la valorisation des résultats de la recherche des technologie des innovations et des découvertes et notamment études ingénierie courtage transfert conseil protection intellectuelle propriété industrielle prise de participation et les financements en france et à l'étranger, toutes missions d'appui aux organismes publics de recherche dans la mise en oeuvre de programmes nationaux et internationaux.
toutes opérations liées à la valorisation des résultats de la recherche des technologie des innovations et des découvertes et notamment études ingénierie courtage transfert conseil protection intellectuelle propriété industrielle prise de participation et les financements en france et à l'étranger, toutes missions d'appui aux organismes publics de recherche dans la mise en oeuvre de programmes nationaux et internationaux.
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : Michielin Johannaà; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : Delorme Nathalieà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEVERNIS Chantalà; Administrateur : Paillard Christophe Alexandreà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : Michielin Johannaà; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEVERNIS Chantalà; Administrateur : Paillard Christophe Alexandreà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Administrateur : FALOURD Soniaà; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : Michielin Johannaà; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEVERNIS Chantalà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Administrateur : FALOURD Soniaà; Administrateur : DELIGNE Sabine, Valérie, Delphineà; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : Michielin Johannaà; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEVERNIS Chantalà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Administrateur : MULLER Christopheà; Administrateur : GILLET Pierreà; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : Michielin Johannaà; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEDELIGNE Sabineà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Administrateur : MULLER Christopheà; Administrateur : GILLET Pierreà; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : GALIPAUD Isabelleà; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEDELIGNE Sabineà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Administrateur : MULLER Christopheà; Administrateur : GILLET Pierreà; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles
Président du conseil d'administration : Moullet Jean-Lucà; Directeur général : GMAR Mehdià; Administrateur : BpifranceLIAGRE Pascaleà; Administrateur : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEDELIGNE Sabineà; Administrateur : MARZIN Jean-Yvesà; Administrateur : DREYER Carolineà; Administrateur : DERAIL Christopheà; Administrateur : CHARARA Alià; Administrateur : MULLER Christopheà; Administrateur : GILLET Pierreà; Commissaire aux comptes titulaire : HONORE PARTENAIRES BK & Aà; Commissaire aux comptes suppléant : BECK Gilles