M Gerard BORDET
Gérant de SOPRINTOURS
M Gerard BORDET a 79 ans ( naissance en 1943), est Gérant de la société SOPRINTOURS
M Gerard BORDET peut être contacté au siège de la société SOPRINTOURS par courrier à l'adresse SOPRINTOURS LE PRINTEMPS N 13 19 A 13 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 TOURS FRANCE, par téléphone au 0247313239 ou par fax au 02Â 47Â 31Â 32Â 39
La société SOPRINTOURS est principalement dirigée par M Gerard BORDET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Grands magasins ,grands magasins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4719A (Grands magasins), les activités sont :
- Grands magasins
- le commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
La société SOPRINTOURS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/09/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38847451200018.
- MME Blanche MAQUAIRE, Commissaire aux comptes suppléant (1972) depuis le 18 juin 2015
Anciens dirigeants :
- M Gerard BORDET, Gérant (1943) du 17 août 2004 au 01 août 2013
Dirigeants personne morale:
- BORDET CONSULTING, Président depuis le 01 août 2013
- CIFRALEX SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOPRINTOURS | |
Entrepreneurs individuels | SOPRINTOURS | |
Identifiant de l'entreprise | 388474512 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 13 BD HEURTELOUP 37000 TOURS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 septembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 17 863 000,00 | |
Résultat net | 192 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4719A : Grands magasins | |
Activité principale de l'entreprise | 4719A : Grands magasins | |
Activité principale | 4719A | |
Première activité | 4719A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Grands magasins | |
Synonyme | grands magasins | |
Principal | grand magasin |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 904 000 |
Immobilisation incorporelle | 22 000 |
Immobilisation corporelle | 832 000 |
Immobilisation financière | 50 000 |
Actif circulant net | 5 544 000 |
Stock | 1 556 000 |
Avance | 0 |
Créance | 745 000 |
Placement | 3 243 000 |
Total Actif | 6 448 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 439 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 010 000 |
Total Passif | 6 448 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 863 000 |
Produit d'exploitation | 18 074 000 |
Charge d'exploitation | 17 852 000 |
Résultat d'exploitation | 222 000 |
Produit financier net | 83 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | 65 000 |
Résultat courrant | 287 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 192 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38847451200018 | SOPRINTOURS LE PRINTEMPS N 13 19 A 13 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 TOURS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
Gérant partant : Bordet, Gerard Francois Bernard, nomination du Président : BORDET CONSULTING
Commissaire aux comptes suppléant partant : Veillepeau, Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Maquaire, Blanche