M Sergio PALUMBO
Président de GREAT LAKES HOLDING
M Sergio PALUMBO a 67 ans ( naissance en 1957), est Président de la société GREAT LAKES HOLDING
M Sergio PALUMBO peut être contacté au siège de la société GREAT LAKES HOLDING par courrier à l'adresse GREAT LAKES HOLDING 38 B RUE ERNEST RENAN 60600 FITZ JAMES FRANCE, par téléphone au 03Â 44Â 77Â 52Â 20 ou par fax au 03Â 44Â 77Â 52Â 22
La société GREAT LAKES HOLDING est principalement dirigée par M Sergio PALUMBO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société GREAT LAKES HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/03/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38861943900036.
- MME Veronique BROUZES, Président (1957) depuis le 13 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Antonio PEZZANO, Président (1948) du 27 décembre 2005 au 08 juillet 2008
- M Raymond DOHERTY, Président (1946) du 27 janvier 2004 au 27 décembre 2005
- M Sargio PALUMBO, Président (1957) du 08 juillet 2008 au 20 janvier 2009
- M Sergio PALUMBO, Président (1957) du 20 janvier 2009 au 25 juillet 2010
- M Sergio PALUMBO, Président (1957) du 25 juillet 2010 au 28 septembre 2013
- M Stephen FORSYTH, Président (1955) du 28 septembre 2013 au 13 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 avril 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 juin 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire du 30 juin 2016 au 15 avril 2017
38 RUE ERNEST RENAN
60600 FITZ JAMES
Téléphone : 03Â 44Â 77Â 52Â 20 Société
GREAT LAKES HOLDING
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GREAT LAKES HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | GREAT LAKES HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 388619439 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 38 B RUE ERNEST RENAN 60600 FITZ JAMES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 18 novembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 septembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38861943900036 | GREAT LAKES HOLDING 38 B RUE ERNEST RENAN 60600 FITZ JAMES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 06 74 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beauvais.fr.
Les greffiers sont : CAILLE Etienne , CAILLE Djemaïa
Le greffe est ouvert 8h30-11h30/13h30-16h30
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président de la société : PALUMBO Sergio Rocco. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : Jean-Claude ANDRE & Associés.
Président de la société : PALUMBO Sergio Rocco Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS
modification du Président Palumbo, Sergio Rocco, nomination du Président : Forsyth, Stephen Caton
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT ID, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT IS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président partant : Forsyth, Stephen Caton, nomination du Président : Petitbon, nom d'usage : Brouzes, Véronique Suzanne Denyse, modification du Commissaire aux comptes titulaire KPMG SA
Président partant : Petitbon, nom d'usage : Brouzes, Véronique Suzanne Denyse ; nomination du Président : Sabot, nom d'usage : Mandin, Corinne Annie
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL