M Christophe GUIR
Président de AEROLIMA ORLY
M Christophe GUIR a 62 ans ( naissance en 1962), est Président de la société AEROLIMA ORLY
M Christophe GUIR peut être contacté au siège de la société AEROLIMA ORLY par courrier à l'adresse AEROLIMA ORLY MANUSTRA AEROPORTUAIRE ORLY BATIMENT 430 ZONE CENTRALE AEROPORT D'ORLY 94390 PARAY VIEILLE POSTE
La société AEROLIMA ORLY est principalement dirigée par M Christophe GUIR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail machines, équipements et biens divers ,location de moteurs, location de turbines, location de machines-outils, location d'équipement pour exploitation minière et pétrolière, location de radio, location de télévision, location de matériel de communication, location d'équipement cinématogra
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7739Z (Location et location-bail machines, équipements et biens divers), les activités sont :
- Location et location-bail machines, équipements et biens divers
- la location et la location-bail, sans opérateur, de machines et équipements divers généralement utilisés comme biens d'équipement par les entreprises :
- moteurs et turbines
- machines-outils
- équipement pour exploitation minière et pétrolière
- .matériels de radiodiffusion, de télévision et de communication à usage professionnel
- équipement pour la production cinématographique
- matériels de mesure et de contrôle
- autres machines et matériels à usage scientifique, commercial et industriel
- la location et la location-bail de matériels de transport terrestre (autres que les véhicules automobiles), sans chauffeur :
La société AEROLIMA ORLY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38864331400122.
Anciens dirigeants :
- M Alain GILLET, Gérant (1943) du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
- M Christophe GUIR, Président (1962) du 06 septembre 2005 au 30 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- AEROLIMA, Président depuis le 17 février 2016
- H U AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 novembre 2015
- VH CONSEILS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 novembre 2015
- ADL, Président du 19 novembre 2015 au 17 février 2016
- AEROLIMA GSE, Directeur général du 17 février 2016 au 20 janvier 2017
- ALPHALIMA, Président du 30 novembre 2012 au 19 novembre 2015
- EUROMAN, Directeur général du 19 novembre 2015 au 17 février 2016
AEROPORT D'ORLY
94390 PARAY VIEILLE POSTE
Téléphone : Société
AEROLIMA ORLY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AEROLIMA ORLY | |
Entrepreneurs individuels | AEROLIMA ORLY | |
Identifiant de l'entreprise | 388643314 | |
Numéro interne du siège | 00122 | |
Adresse | RUE DE LA POMME BLEUE 95700 ROISSY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 septembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 4 046 000,00 | |
Résultat net | -900,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7739Z : Location et location-bail machines, équipements et biens divers | |
Activité principale de l'entreprise | 7739Z : Location et location-bail machines, équipements et biens divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | |
Synonyme | location de moteurs, location de turbines, location de machines-outils, location d'équipement pour exploitation minière et pétrolière, location de radio, location de télévision, location de matériel de communication, location d'équipement cinématogra |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 283 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 246 000 |
Immobilisation financière | 37 000 |
Actif circulant net | 1 220 000 |
Stock | 78 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 024 000 |
Placement | 119 000 |
Total Actif | 1 504 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 601 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 902 000 |
Total Passif | 1 504 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 046 000 |
Produit d'exploitation | 4 077 000 |
Charge d'exploitation | 4 037 000 |
Résultat d'exploitation | 40 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | 22 000 |
Produit exceptionnel | 35 000 |
Charges exceptionnelles | 59 000 |
Résultat exceptionnel | -24 000 |
Résultat net | -900 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 02147 Entreprises des services d'eau et d'assainissement
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 00650 Métallurgie cadres
- 01809 Métallurgie Jura
- 01960 Métallurgie Lot et Garonne
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02519 Propriétaires exploitants de chapiteaux
- 01090 Services de l'automobile
- 02148 Télécommunications
- 00016 Transports routiers
MAITRE FREDERIQUE TURPAULT - NOTAIRE - 219 AVE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY pour la validité et pour la correspondance MAITRE FREDERIQUE TURPAULT - NOTAIRE 219 avenue JEAN JAURES 93000 BOBIGNY
Gérant : GUIR Christophe modification le 20 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BOUVEAU Philippe en fonction le 21 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT en fonction le 21 Décembre 2009
SCP COCHIN Notaires à 60000 BEAUVAIS - 5 rue de Maidstone - Immeuble le Coryphée - B.P. 60562
Au Mandataire Etude de Maître Jean-Michel VULACH, Notaire associé à CERGY - Place de l'Hôtel de Ville n°5 - BP 175 - 95304 PONTOISE pour la validité et pour la correspondance Etude de Maître Jean-Michel VULACH, Notaire associé à CERGY Place de l'Hôte
Commissaire aux comptes suppléant : BOUVEAU Philippe en fonction le 30 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT modification le 27 Juin 2011 Président : ALPHALIMA en fonction le 13 Mars 2012
Commissaire aux comptes suppléant : BOUVEAU Philippe en fonction le 30 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT modification le 27 Juin 2011 Président : ADL en fonction le 17 Novembre 2015 Directeur général : EUROMAN en fonction le 17 Novembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT modification le 27 Juin 2011 Président : ADL en fonction le 17 Novembre 2015 Directeur général : EUROMAN en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : VH CONSEILS en fonction le 17 Novembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT modification le 27 Juin 2011 Président : AEROLIMA modification le 15 Février 2016 Directeur général : AEROLIMA GSE modification le 15 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : VH CONSEILS en fonction le 17 Novembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT modification le 27 Juin 2011 ; Président : AEROLIMA modification le 15 Février 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : VH CONSEILS en fonction le 17 Novembre 2015
Président : TCR FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VH CONSEILS
Art. L.236-14 du code de commerce