M Jean-Paul ROUVRAIS
Administrateur de BRUNSWICK MARINE IN FRANCE
M Jean-Paul ROUVRAIS a 75 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE
M Jean-Paul ROUVRAIS peut être contacté au siège de la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE par courrier à l'adresse BRUNSWICK MARINE IN FRANCE US MARINE EMEA OPERATIONS 5 RUE JACQUES MONOD 17000 LA ROCHELLE FRANCE, par téléphone au 05Â 46Â 37Â 60Â 83
La société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE est principalement dirigée par M Jean-Paul ROUVRAIS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/11/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38866126600105.
- M John PFEIFER, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 24 mars 2009
- M Martin BASS, Administrateur (1976) depuis le 17 mars 2017
- M Max-Ariste METADIER, Directeur général (1981) depuis le 16 juillet 2016
- M Ryan GWILLIM, Administrateur (1979) depuis le 06 janvier 2015
- MME Judith ZELISKO, Administrateur (1950) depuis le 02 mars 2004
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE est de 54 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis VANBERGEN, Directeur général (1950) du 02 mars 2004 au 17 mars 2017
- M Francois SEBIRE, Administrateur (1956) du 26 décembre 2007 au 10 octobre 2009
- M Francois SEBIRE, Administrateur (1956) du 10 octobre 2009 au 01 février 2013
- M Jacques BRONCHART, Président du conseil d`administration (1944) du 02 mars 2004 au 24 mars 2009
- M Jean-Paul ROUVRAIS, Administrateur (1949) du 02 mars 2004 au 26 décembre 2007
- M John PFEIFER, Administrateur (1965) du 24 mars 2009 au 16 juillet 2016
- M Lloyd CHATFIELD, Administrateur (1968) du 19 juin 2007 au 10 octobre 2009
- M Michael SHEDIVY, Administrateur (1971) du 27 mars 2013 au 17 mars 2017
- MME Kristin COLEMAN, Administrateur (1968) du 10 octobre 2009 au 06 janvier 2015
- MME Lloyd CHATFIELD, Administrateur (1968) du 05 juin 2007 au 19 juin 2007
Dirigeants personne morale:
- GILBERT BIDET EURL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 juillet 2016
- OLIVIER MARIE BIDET EURL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 mars 2017
5 RUE JACQUES MONOD
17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05Â 46Â 37Â 60Â 83 Société
BRUNSWICK MARINE IN FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 388661266 | |
Numéro interne du siège | 00105 | |
Adresse | 5 RUE JACQUES MONOD 17000 LA ROCHELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 mai 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 17 septembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 554 000,00 | |
Résultat net | 1 219 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 460 000 |
Immobilisation incorporelle | 432 000 |
Immobilisation corporelle | 21 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 8 463 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 463 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 8 923 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 496 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 427 000 |
Total Passif | 8 923 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 554 000 |
Produit d'exploitation | 5 505 000 |
Charge d'exploitation | 3 746 000 |
Résultat d'exploitation | 1 759 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | 1 769 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | 1 219 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38866126600105 | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE US MARINE EMEA OPERATIONS 5 RUE JACQUES MONOD 17000 LA ROCHELLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 41 34 65 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochelle.fr.
Les greffiers sont : PROUZEAU François
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Président du Conseil d'Administration : BRONCHART Jacques. Directeur général : VANBERGEN Francis. Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI. Administrateur : CHATFIELD Lloyd Charles. Administrateur : SEBIRE François Claude. Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (EURL). Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL ().
Président du conseil d'administration et Administrateur : PFEIFER John. Directeur général : VANBERGEN Francis. Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI. Administrateur : CHATFIELD Lloyd Charles. Administrateur : SEBIRE François Claude. Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (EURL). Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL.
Président du conseil d'administration et Administrateur : PFEIFER John Directeur général : VANBERGEN Francis Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI Administrateur : SEBIRE François Claude Administrateur : COLEMAN Kristin Marie Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (EURL) Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Président du conseil d'administration et Administrateur : PFEIFER John Directeur général : VANBERGEN Francis Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI Administrateur : COLEMAN Kristin, Marie Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Président du conseil d'administration, Administrateur : PFEIFER John Directeur général : VANBERGEN Francis Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI Administrateur : COLEMAN Kristin, Marie Administrateur : SHEDIVY Michael, James Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Président du conseil d'administration, Administrateur : PFEIFER John Directeur général : VANBERGEN Francis Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI Administrateur : SHEDIVY Michael, James Administrateur : GWILLIM Ryan, Michael Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Président du conseil d'administration : PFEIFER John Directeur général : VANBERGEN Francis Directeur général délégué : METADIER Max-Ariste Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI Administrateur : SHEDIVY Michael, James Administrateur : GWILLIM Ryan, Michael Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Président du conseil d'administration : PFEIFER John ; Directeur général : METADIER Max-Ariste ; Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI ; Administrateur : GWILLIM Ryan, Michael ; Administrateur : BASS Martin, Andrew ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARLU) ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Président du conseil d'administration : PFEIFER John ; Directeur général : METADIER Max-Ariste ; Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI ; Administrateur : BASS Martin, Andrew ; Administrateur : KURCZEWSKI David, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : DREES Christopher, Davud ; Directeur général : METADIER Max-Ariste ; Administrateur : ZELISKO Judith né(e) PISTAKI ; Administrateur : BASS Martin, Andrew ; Administrateur : KURCZEWSKI David, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL (SARL)
Gérant : DREES Christopher, Davud ; Gérant : BASS Martin, Andrew ; Gérant : KURCZEWSKI David, Joseph ; Gérant : LOUBE Nancy, Jane ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL (SARL)
Gérant : DREES Christopher, David ; Gérant : KURCZEWSKI David, Joseph ; Gérant : LOUBE Nancy, Jane ; Gérant : SANGSTER William Andrew ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
GÃÆérant : DREES Christopher, DavidÃâà; GÃÆérant : KURCZEWSKI David, JosephÃâà; GÃÆérant : SANGSTER William AndrewÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURLÃâà; Commissaire aux comptes supplÃÆéant : GILBERT BIDET EURL
Gérant : KURCZEWSKI David, Joseph ; Gérant : SANGSTER William Andrew ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Gérant : KURCZEWSKI David, Joseph ; Gérant : SANGSTER William Andrew ; Gérant : BUELOW John, Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL ; Commissaire aux comptes suppléant : GILBERT BIDET EURL
Gérant : KURCZEWSKI David, Joseph ; Gérant : SANGSTER William Andrew ; Gérant : BUELOW John, Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER MARIE BIDET EURL ; Commissaire aux comptes suppléant : Messieurs BIDET et DOUSSET