M Patrice MICHAU
Président du conseil d`administration de CABINET MICHAU
M Patrice MICHAU a 59 ans ( naissance en 1965), est Président du conseil d`administration de la société CABINET MICHAU
M Patrice MICHAU peut être contacté au siège de la société CABINET MICHAU par courrier à l'adresse CABINET MICHAU 4 VILLA D ORLEANS 75014 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 79Â 90Â 91
La société CABINET MICHAU est principalement dirigée par M Patrice MICHAU qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société CABINET MICHAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/12/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38930057500021.
- M Olivier MICHAU, Directeur général (1968) depuis le 26 juin 2010
- M Patrice MICHAU, Président (1965) depuis le 26 juin 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CABINET MICHAU est de 58 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier MICHAU, Directeur général délégué (1968) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2010
- M Olivier MICHAU, Administrateur (1968) du 26 juin 2010 au 07 février 2017
- M Patrice MICHAU, Président du conseil d`administration (1965) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2010
- M Patrice MICHAU, Directeur général (1965) du 23 octobre 2010 au 07 février 2017
- M Yves MICHAU, Administrateur (1934) du 26 juin 2010 au 15 novembre 2013
- MME Catherine MICHAU, Administrateur (1940) du 26 juin 2010 au 07 février 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 février 2017
- MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 février 2017
4 VLA D ORLEANS
75014 PARIS 14
Téléphone : 01Â 42Â 79Â 90Â 91 Société
CABINET MICHAU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET MICHAU | |
Entrepreneurs individuels | CABINET MICHAU | |
Identifiant de l'entreprise | 389300575 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 4 VLA D ORLEANS 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mars 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 26 novembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 329 000,00 | |
Résultat net | 226 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 772 000 |
Immobilisation incorporelle | 601 000 |
Immobilisation corporelle | 115 000 |
Immobilisation financière | 55 000 |
Actif circulant net | 8 031 000 |
Stock | 0 |
Avance | 12 000 |
Créance | 639 000 |
Placement | 7 381 000 |
Total Actif | 8 803 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 599 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 57 000 |
Dette | 7 148 000 |
Total Passif | 8 803 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 329 000 |
Produit d'exploitation | 2 329 000 |
Charge d'exploitation | 2 053 000 |
Résultat d'exploitation | 276 000 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 41 000 |
Résultat courrant | 317 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 226 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38930057500021 | CABINET MICHAU 4 VILLA D ORLEANS 75014 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Administrateur partant : Michau, Yves Marie Rene
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUPETIT & ASSOCIES (SARL), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Koch, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES
modification du Président Michau, Patrice Marie Jean, modification du Directeur général Michau, Olivier Marie Gerard, Administrateur partant : Guigneux, nom d'usage : Michau, Catherine Simone, Administrateur partant : Michau, Olivier Marie Gerard
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES