MME Melanie LAVALARD
Directeur général de PEROGROS
MME Melanie LAVALARD a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Directeur général de la société PEROGROS
MME Melanie LAVALARD peut être contacté au siège de la société PEROGROS par courrier à l'adresse PEROGROS ZONE CIALE MONT ST QUENTIN 4 RUE DE MADRID BP 10132 80203 PERONNE CEDEX FRANCE, par téléphone au 03Â 22Â 84Â 62Â 44
La société PEROGROS est principalement dirigée par MME Melanie LAVALARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société PEROGROS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/01/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38955249800013.
- M Philippe LAVALARD, Président (1949) depuis le 05 février 2011
Anciens dirigeants :
- M Franck LAVALARD, Président (1970) du 20 janvier 2004 au 02 juillet 2011
- MME Melanie LAVALARD, Directeur général (1971) du 17 octobre 2006 au 28 novembre 2009
- MME Melanie LAVALLARD, Directeur général (1971) du 18 décembre 2010 au 02 juillet 2011
- MME Melanie LAVALLARD DELEURENCE, Directeur général (1971) du 28 novembre 2009 au 18 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
- BL COMMISSARIAT AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 mai 2016
- CABINET OLIVIER ROPARS SARL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 mai 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 mai 2016 : Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire BL COMMISSARIAT & AUDIT Société à responsabilité limitée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire BL COMMISSARIAT & AUDIT Société à responsabilité limitée : LOCQUET Arnaud nom d'usage : LOCQUET devient représentant permanent. LOCQUET Arnaud nom d'usage : LOCQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET OLIVIER ROPARS SARL devient commissaire aux comptes suppléant.)
4 RUE DE MADRID
80200 PERONNE
Téléphone : 03Â 22Â 84Â 62Â 44 Société
PEROGROS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PEROGROS | |
Entrepreneurs individuels | PEROGROS | |
Identifiant de l'entreprise | 389552498 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 4 RUE DE MADRID 80200 PERONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 janvier 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 janvier 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 5 635 000,00 | |
Résultat net | 129 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 228 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 177 000 |
Immobilisation financière | 52 000 |
Actif circulant net | 867 000 |
Stock | 250 000 |
Avance | 0 |
Créance | 124 000 |
Placement | 492 000 |
Total Actif | 1 095 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 626 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 469 000 |
Total Passif | 1 095 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 635 000 |
Produit d'exploitation | 5 637 000 |
Charge d'exploitation | 5 467 000 |
Résultat d'exploitation | 170 000 |
Produit financier net | 26 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | 22 000 |
Résultat courrant | 192 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 129 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38955249800013 | PEROGROS ZONE CIALE MONT ST QUENTIN 4 RUE DE MADRID BP 10132 80203 PERONNE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président de la société : LAVALARD Franck Directeur général : DELEURENCE Mélanie Marie Directeur général : LAVALARD Philippe Robert Commissaire aux comptes titulaire : BL COMMISSARIAT & AUDIT représentée par Commissaire aux comptes suppléant : LOCQUET Arnaud
Président de la société : LAVALARD Philippe Robert Commissaire aux comptes titulaire : BL COMMISSARIAT & AUDIT représentée par Commissaire aux comptes suppléant : LOCQUET Arnaud
Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire BL COMMISSARIAT & AUDIT Société à responsabilité limitée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire BL COMMISSARIAT & AUDIT Société à responsabilité limitée : LOCQUET Arnaud nom d'usage : LOCQUET devient représentant permanent. LOCQUET Arnaud nom d'usage : LOCQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET OLIVIER ROPARS SARL devient commissaire aux comptes suppléant.