M Robert ROUL
Président de LACOUR
M Robert ROUL a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société LACOUR
M Robert ROUL peut être contacté au siège de la société LACOUR par courrier à l'adresse LACOUR ZONE ARTISANALE RUE DU PAIN MILIEU 01750 REPLONGES FRANCE
La société LACOUR est principalement dirigée par M Robert ROUL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques ,métallurgie, fabricant de réservoirs, fabriquant de citernes, fabricant de conteneurs métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2529Z (Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques), les activités sont :
- Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques
- la fabrication de grands réservoirs, de citernes et de cuves métalliques fixes
- la fabrication de bouteilles, citernes et réservoirs métalliques pour gaz comprimés ou liquéfiés
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fûts, tonnelets, bidons, boites, seaux, etcmétalliques, quelle qu'en soit leur taille pour le transport des marchandises (cf25.91Z)
- la fabrication de conteneurs de transport (cf29.20Z)
La société LACOUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/02/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39019306800017.
- MME Laetitia ROUL, Président (1984) depuis le 29 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Robert ROUL, Président-directeur général (1955) du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2010
- M Robert ROUL, Président (1955) du 02 janvier 2010 au 29 juin 2016
- MME Evelyne ROUL, Administrateur (1954) du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2010
- MME Marie-Louise ROUL, Administrateur (1933) du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- FINANCIERE DE PARTICIPATION D`EXPERTISE COMPTABLE - FIDEC SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LACOUR | |
Entrepreneurs individuels | LACOUR | |
Identifiant de l'entreprise | 390193068 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | RUE DU PAIN MILIEU 01750 REPLONGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 27 janvier 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 27 janvier 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 2 850 000,00 | |
Résultat net | 16 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | |
Activité principale de l'entreprise | 2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | |
Activité principale | 2529Z | |
Première activité | 2529Z | |
Deuxième activité | 2511Z | |
Troisième activité | 3320A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de réservoirs, fabriquant de citernes, fabricant de conteneurs métalliques | |
Principal | fabricant de réservoirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 177 000 |
Immobilisation incorporelle | 84 000 |
Immobilisation corporelle | 56 000 |
Immobilisation financière | 37 000 |
Actif circulant net | 3 088 000 |
Stock | 1 187 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 900 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 3 265 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 839 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 2 396 000 |
Total Passif | 3 265 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 850 000 |
Produit d'exploitation | 2 712 000 |
Charge d'exploitation | 2 998 000 |
Résultat d'exploitation | -286 000 |
Produit financier net | 22 000 |
Charge financière | 28 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | -292 000 |
Produit exceptionnel | 356 000 |
Charges exceptionnelles | 42 000 |
Résultat exceptionnel | 314 000 |
Résultat net | 16 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39019306800017 | LACOUR ZONE ARTISANALE RUE DU PAIN MILIEU 01750 REPLONGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00923 Métallurgie Charente Maritime
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00920 Métallurgie Vienne
- 01732 Métallurgie Yonne
Président : ROUL Laetitia, Laurence Commissaire aux comptes titulaire : FINANCIERE DE PARTICIPATION D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDEC SARL Commissaire aux comptes suppléant : PETRE Dominique