M Hans HOGENER
Administrateur de NEWRON SYSTEM
M Hans HOGENER a 69 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société NEWRON SYSTEM
M Hans HOGENER peut être contacté au siège de la société NEWRON SYSTEM par courrier à l'adresse NEWRON SYSTEM 33 RUE PAUL GAUGUIN 31100 TOULOUSE FRANCE, par téléphone au 05Â 61Â 15Â 18Â 45 ou par fax au 05Â 61Â 15Â 16Â 44
La société NEWRON SYSTEM est principalement dirigée par M Hans HOGENER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de logiciels système et de réseau ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de systèmes d'exploitation, édition de logiciels réseau
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829A (Ãdition de logiciels système et de réseau), les activités sont :
- Ãdition de logiciels système et de réseau
- l'édition de logiciels système d'exploitation
- l'édition de logiciels réseau
La société NEWRON SYSTEM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/03/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39055622300050.
- M Jacques MULBERT, Directeur général (1965) depuis le 11 mai 2017
- M Serge LE MEN, Président (1966) depuis le 01 janvier 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société NEWRON SYSTEM est de 59 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel ZOTTI, Président du conseil d`administration (1961) du 30 décembre 2003 au 27 juillet 2013
- M Daniel ZOTTI, Administrateur (1961) du 01 janvier 2011 au 27 juillet 2013
- M Fabrice GLORIEUX, Directeur général (1964) du 23 avril 2016 au 11 mai 2017
- M Guy BERNAT, Administrateur (1956) du 30 décembre 2003 au 27 juillet 2013
- M Hans HOGENER, Administrateur (1955) du 27 juillet 2013 au 18 février 2014
- M Hans-Georg KRABBE, Président du conseil d`administration (1961) du 27 juillet 2013 au 18 février 2014
- M Serge LE MEN, Administrateur (1966) du 30 décembre 2003 au 01 janvier 2011
- M Serge LE MEN, Administrateur (1966) du 01 janvier 2011 au 27 juillet 2013
- M Vincent HUREL, Directeur général (1966) du 27 juillet 2013 au 23 avril 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 janvier 2011 : LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN devient directeur général délégué.)
- 14 mars 2012 : CHRISSOS Jean nom d'usage : CHRISSOS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 05 octobre 2012 : MISSONNIER Genevieve nom d'usage : MISSONNIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT devient commissaire aux comptes titulaire. BONJOUR Vincent nom d'usage : BONJOUR devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 02 août 2013 : KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE devient président du conseil d'administration. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN devient directeur général. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL devient directeur général délégué. ZOTTI Daniel nom d'usage : ZOTTI n'est plus président du conseil d'administration. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL devient administrateur. HÃGENER Hans Jürgen nom d'usage : HÃGENER devient administrateur. ZOTTI Daniel nom d'usage : ZOTTI n'est plus directeur général. ZOTTI Daniel nom d'usage : ZOTTI n'est plus administrateur. KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE devient administrateur. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN n'est plus directeur général délégué. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN n'est plus administrateur. BERNAT Guy nom d'usage : BERNAT n'est plus administrateur.)
- 26 février 2014 : KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE n'est plus président du conseil d'administration. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN n'est plus directeur général. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN devient président. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL n'est plus directeur général délégué. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL devient directeur général. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL n'est plus administrateur. HÃGENER Hans Jürgen nom d'usage : HÃGENER n'est plus administrateur. KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE n'est plus administrateur.)
- 27 avril 2016 : HUREL Vincent nom d'usage : HUREL n'est plus directeur général. GLORIEUX Fabrice nom d'usage : GLORIEUX devient directeur général.)
- 16 mai 2017 : GLORIEUX Fabrice nom d'usage : GLORIEUX n'est plus directeur général. MULBERT Jacques nom d'usage : MULBERT devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NEWRON SYSTEM | |
Entrepreneurs individuels | NEWRON SYSTEM | |
Identifiant de l'entreprise | 390556223 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 33 RUE PAUL GAUGUIN 31100 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829A : Ãdition de logiciels système et de réseau | |
Activité principale de l'entreprise | 5829A : Ãdition de logiciels système et de réseau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de logiciels système et de réseau | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de systèmes d'exploitation, édition de logiciels réseau |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39055622300050 | NEWRON SYSTEM 33 RUE PAUL GAUGUIN 31100 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN devient directeur général délégué.
CHRISSOS Jean nom d'usage : CHRISSOS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT devient commissaire aux comptes suppléant.
MISSONNIER Genevieve nom d'usage : MISSONNIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT devient commissaire aux comptes titulaire. BONJOUR Vincent nom d'usage : BONJOUR devient commissaire aux comptes suppléant.
KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE devient président du conseil d'administration. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN devient directeur général. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL devient directeur général délégué. ZOTTI Daniel nom d'usage : ZOTTI n'est plus président du conseil d'administration. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL devient administrateur. HÃGENER Hans Jürgen nom d'usage : HÃGENER devient administrateur. ZOTTI Daniel nom d'usage : ZOTTI n'est plus directeur général. ZOTTI Daniel nom d'usage : ZOTTI n'est plus administrateur. KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE devient administrateur. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN n'est plus directeur général délégué. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN n'est plus administrateur. BERNAT Guy nom d'usage : BERNAT n'est plus administrateur.
KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE n'est plus président du conseil d'administration. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN n'est plus directeur général. LE MEN Serge Bernard Jean nom d'usage : LE MEN devient président. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL n'est plus directeur général délégué. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL devient directeur général. HUREL Vincent nom d'usage : HUREL n'est plus administrateur. HÃGENER Hans Jürgen nom d'usage : HÃGENER n'est plus administrateur. KRABBE Hans-Georg nom d'usage : KRABBE n'est plus administrateur.
HUREL Vincent nom d'usage : HUREL n'est plus directeur général. GLORIEUX Fabrice nom d'usage : GLORIEUX devient directeur général.
GLORIEUX Fabrice nom d'usage : GLORIEUX n'est plus directeur général. MULBERT Jacques nom d'usage : MULBERT devient directeur général