M Bernard JUILLARD
Directeur général de LES MONTS DE LA ROCHE
M Bernard JUILLARD a 78 ans ( naissance en 1944), est Directeur général de la société LES MONTS DE LA ROCHE
M Bernard JUILLARD peut être contacté au siège de la société LES MONTS DE LA ROCHE par courrier à l'adresse LES MONTS DE LA ROCHE ZONE ARTISANALE DE LEYGAT 43190 TENCE FRANCE
La société LES MONTS DE LA ROCHE est principalement dirigée par M Bernard JUILLARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Préparation industrielle de produits à base de viande ,fabricant de produits alimentaires, préparateur de produits à base de viande, fabricant de produits à base de viande
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1013A (Préparation industrielle de produits à base de viande), les activités sont :
- Préparation industrielle de produits à base de viande
- la fabrication industrielle de produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées,
- séchées, cuites, etc.)
- la fabrication industrielle de charcuteries telles que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits
- la préparation de foies gras
Mais sont exclues les activités :
- la production de plats préparés à base de viande (cf10.85Z)
- la préparation de potages contenant de la viande (cf10.89Z)
- le commerce de gros de viandes et de produits à base de viande (cf46.32)
- le conditionnement de viandes, pour compte propre (cf46.32A) ou pour compte de tiers (cf82.92Z)
- la préparation d'extraits et jus de viande, de poissons et d'autres animaux (cf10.89Z)
La société LES MONTS DE LA ROCHE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/04/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39061889000029.
- M Fabrice BRANGEON, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 29 octobre 2016
Anciens dirigeants :
- M Antoine D`ESPOUS, Président (1947) du 02 décembre 2003 au 15 janvier 2008
- M Bernard JUILLARD, Président du conseil d`administration (1944) du 02 décembre 2003 au 20 janvier 2004
- M Christophe RENAUDAT, Administrateur (1959) du 02 décembre 2003 au 20 janvier 2004
- M Pierre JOUBAUD, Président (1965) du 15 janvier 2008 au 03 février 2009
- M Pierre-Yves JOUBAUD, Président (1965) du 03 février 2009 au 17 mai 2013
Dirigeants personne morale:
- BDO NANTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 octobre 2016
- EE-ANIMATION, Président depuis le 17 mai 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES MONTS DE LA ROCHE | |
Entrepreneurs individuels | LES MONTS DE LA ROCHE | |
Identifiant de l'entreprise | 390618890 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 49 AV D IENA 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 mars 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 16 mars 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 4 836 000,00 | |
Résultat net | 106 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1013A : Préparation industrielle de produits à base de viande | |
Activité principale de l'entreprise | 1013A : Préparation industrielle de produits à base de viande | |
Activité principale | 1013A | |
Première activité | 1013A | |
Deuxième activité | 4632B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Préparation industrielle de produits à base de viande | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, préparateur de produits à base de viande, fabricant de produits à base de viande | |
Principal | préparateur de produits à base de viande |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 587 000 |
Immobilisation incorporelle | 800 |
Immobilisation corporelle | 586 000 |
Immobilisation financière | 300 |
Actif circulant net | 1 792 000 |
Stock | 575 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 1 197 000 |
Placement | 17 000 |
Total Actif | 2 379 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 523 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 826 000 |
Total Passif | 2 379 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 836 000 |
Produit d'exploitation | 4 955 000 |
Charge d'exploitation | 4 750 000 |
Résultat d'exploitation | 205 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 212 000 |
Produit exceptionnel | 11 000 |
Charges exceptionnelles | 67 000 |
Résultat exceptionnel | -56 000 |
Résultat net | 106 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39061889000029 | LES MONTS DE LA ROCHE 49 AVENUE D IENA 75116 PARIS FRANCE |
39061889000011 | LES MONTS DE LA ROCHE ZONE ARTISANALE DE LEYGAT 43190 TENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 01938 Industries transformation volaille
Président partant : D'espous, Antoine Jean Philippe, nomination du Président : Joubaud, Pierre-Yves, Commissaire aux comptes suppléant partant : Barbereau, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brangeon, Fabrice
Président partant : Joubaud, Pierre-Yves, nomination du Président : EE-ANIMATION
modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO NANTES
Président partant : EE-ANIMATION, nomination du Président : Gaudriot, Hervé