MME Corinne PESSUS
Président de MEDIACOM PARIS
MME Corinne PESSUS a 59 ans ( naissance en 1965), elle est Président de la société MEDIACOM PARIS
MME Corinne PESSUS peut être contacté au siège de la société MEDIACOM PARIS par courrier à l'adresse MEDIACOM PARIS 57 57 57 B RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 01Â 73Â 00Â 21Â 00 ou par fax au 01Â 46Â 84Â 00Â 18
La société MEDIACOM PARIS est principalement dirigée par MME Corinne PESSUS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société MEDIACOM PARIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39070448400042.
- M Nicholas LAWSON, Président (1965) depuis le 08 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Alexander SCHMIDT VOGEL, Président du conseil de surveillance (1949) du 03 février 2004 au 21 avril 2009
- M Michel CAUCHY, Vice-président (1970) du 17 avril 2010 au 30 octobre 2010
- M Nicholas LAWSON, Président du conseil de surveillance (1965) du 17 avril 2010 au 14 septembre 2013
- M Peter WADE, Président du directoire (1964) du 30 octobre 2010 au 08 novembre 2012
- MME Corinne PESSUS, Président (1965) du 08 novembre 2012 au 08 mars 2017
- MME Sylvie DECANTE, Président du directoire (1951) du 03 février 2004 au 30 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juillet 2015
- Cabinet Deloitte Associes, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEDIACOM PARIS | |
Entrepreneurs individuels | MEDIACOM PARIS | |
Identifiant de l'entreprise | 390704484 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 57 B RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 38 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 14 691 000,00 | |
Résultat net | 518 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale | 7311Z | |
Première activité | 7312Z | |
Deuxième activité | 7311Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 288 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 140 000 |
Immobilisation financière | 147 000 |
Actif circulant net | 84 529 000 |
Stock | 0 |
Avance | 17 000 |
Créance | 52 613 000 |
Placement | 31 898 000 |
Total Actif | 84 816 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 62 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 276 000 |
Dette | 84 478 000 |
Total Passif | 84 816 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 691 000 |
Produit d'exploitation | 15 011 000 |
Charge d'exploitation | 14 295 000 |
Résultat d'exploitation | 716 000 |
Produit financier net | 94 000 |
Charge financière | 39 000 |
Résultat financier | 56 000 |
Résultat courrant | 772 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 600 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 518 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39070448400042 | MEDIACOM PARIS 57 57 57 B RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Membre du conseil de surveillance partant : Callegari, Pierre, nomination du Membre du conseil de surveillance : De Roys De Ledignan Saint-Michel, Marc Antoine
Président du conseil de surveillance partant : Schmidt Vogel, Alexander, nomination du Membre du conseil de surveillance : Brugnon, nom d'usage : Blanco, Sophie
nomination du Président du conseil de surveillance : Lawson, Nicholas, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Fichaux, Fabien, Membre du conseil de surveillance partant : Brugnon, nom d'usage : Blanco, Sophie, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Cauchy, Michel
Membre du conseil de surveillance partant : De Roys De Ledignan Saint-Michel, Marc Antoine, nomination du Membre du conseil de surveillance : Grainger, Dominic
Président du Directoire partant : Decante, Sylvie, nomination du Président du Directoire : Wade, Peter
Membre du Directoire partant : Tricot, Isabelle
nomination du Président du Directoire : Pessus, Corinne, modification du Membre du Directoire Wade, Peter
modification du Président Pessus, Corinne, Membre du Directoire partant : Thierry, Bruno Yves Marie, Membre du Directoire partant : Wade, Peter, Président du conseil de surveillance partant : Lawson, Nicholas, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Cauchy, Michel, Membre du conseil de surveillance partant : Grainger, Dominic, modification du Commissaire aux comptes suppléant BEAS
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 29 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Deloitte & Associés en fonction le 29 Juin 2015 ; Président : LAWSON Nicholas en fonction le 06 Mars 2017
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 29 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Deloitte & Associés en fonction le 29 Juin 2015 ; Président : CHABANNE Alexandra Laetitia Dominique en fonction le 08 Février 2018
Président : PRZESPOLEWSKI Alexandra Laetitia Dominique ; Président : GROUP M FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Deloitte & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l\'article L141-12 du Code de
Président : GROUP M FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Deloitte & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : GROUP M FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT