MME Helene NORMAND
Associé-gérant de CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI
MME Helene NORMAND a 75 ans ( naissance en 1947), elle est Associé-gérant de la société CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI
MME Helene NORMAND peut être contacté au siège de la société CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI par courrier à l'adresse CABINET D INFIRMIERS DE SAINT ELOI 19 AVENUE DE LA REVOLUTION 86000 POITIERS FRANCE, par téléphone au 0549612350
La société CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI est principalement dirigée par MME Helene NORMAND qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39071311300038.
- M Emmanuel BODIN, Gérant (1966) depuis le 20 novembre 2010
- M Jean BROUARD, Gérant (1977) depuis le 20 novembre 2010
- MME Joelle DIVERSAY, Gérant (1961) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI est de 54 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Helene NORMAND, Associé-gérant (1947) du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI | |
Entrepreneurs individuels | CABINET D'INFIRMIERS DE SAINT ELOI | |
Identifiant de l'entreprise | 390713113 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 19 AV DE LA REVOLUTION 86000 POITIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 avril 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39071311300038 | CABINET D INFIRMIERS DE SAINT ELOI 19 AVENUE DE LA REVOLUTION 86000 POITIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Co-gérant associé indéfiniment responsable : BERTRAND Joëlle. Co-gérant associé indéfiniment responsable : NORMAND Hélène Marie Juliette. Associé indéfiniment responsable : BODIN Emmanuel Marie Daniel.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : BERTRAND Joëlle Co-gérant associé indéfiniment responsable : BODIN Emmanuel Marie Daniel Co-gérant associé indéfiniment responsable : BROUARD Jean René Thierry