MME Catherine GAILLARD
Gérant de MAXE
MME Catherine GAILLARD a 68 ans ( naissance en 1954), elle est Gérant de la société MAXE
MME Catherine GAILLARD peut être contacté au siège de la société MAXE par courrier à l'adresse MAXE NORD NORD OUEST DIGITAL CORPORATE 132 BOULEVARD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE FRANCE, par téléphone au 01Â 45Â 41Â 10Â 10 ou par fax au 01Â 45Â 42Â 43Â 10
La société MAXE est principalement dirigée par MME Catherine GAILLARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Production de films institutionnels et publicitaires ,production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films institutionnels, producteur de films institutionnels, production de films publicitaires, producteur de films publicitaires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5911B (Production de films institutionnels et publicitaires), les activités sont :
- Production de films institutionnels et publicitaires
- la production et la réalisation :
- de films publicitaires
- de films techniques et d'entreprise
- de films de formation ou éducatifs
- de clips vidéo
Mais sont exclues les activités :
- la réalisation de génériques en vidéo-graphisme (cf59.12Z)
La société MAXE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/02/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39078387600035.
- M Charles LEGUIDE, Commissaire aux comptes titulaire (1940) depuis le 09 septembre 2015
- M Lionel BOUCHONNET, Président (1956) depuis le 01 juin 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MAXE est de 74 ans. Le plus jeune à 66 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis PERINEAU, Gérant (1962) du 19 janvier 2005 au 14 novembre 2006
- M Marc FISCHER, Président (1971) du 01 avril 2008 au 01 juin 2012
- MME Catherine GAILLARD, Gérant (1954) du 14 novembre 2006 au 01 avril 2008
Dirigeants personne morale:
- L N A, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAXE | |
Entrepreneurs individuels | MAXE | |
Identifiant de l'entreprise | 390783876 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 132 BD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 23 janvier 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 19 mars 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 57 128 000,00 | |
Résultat net | 213 659 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5911B : Production de films institutionnels et publicitaires | |
Activité principale de l'entreprise | 5911B : Production de films institutionnels et publicitaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Production de films institutionnels et publicitaires | |
Synonyme | production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films institutionnels, producteur de films institutionnels, production de films publicitaires, producteur de films publicitaires | |
Principal | producteur de films institutionnels et publicitaires |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 282 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 282 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 169 354 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 169 354 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 170 637 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -126 425 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 93 000 000 |
Dette | 204 061 000 |
Total Passif | 170 637 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 57 128 000 |
Produit d'exploitation | 63 160 000 |
Charge d'exploitation | 207 195 000 |
Résultat d'exploitation | -144 035 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 548 000 |
Résultat financier | -548 000 |
Résultat courrant | -144 583 000 |
Produit exceptionnel | 668 381 000 |
Charges exceptionnelles | 310 138 000 |
Résultat exceptionnel | 358 243 000 |
Résultat net | 213 659 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39078387600035 | MAXE NORD NORD OUEST DIGITAL CORPORATE 132 BOULEVARD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01297 Communication production audiovisuel public
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 01516 Organismes de formation
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02642 Production audiovisuelle
- 05561 Production cinématographique
- 02412 Production de films d'animation
- 00086 Publicité
Service Séquestre Juidique de l'Ordre des Avocats de Paris 11 place Dauphine 75053 Paris Cédex 01 pour la validité.
Commissaire aux comptes suppléant : PETIT Serge en fonction le 20 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LEGUIDE Charles en fonction le 20 Février 2008 Président : BOUCHONNET Lionel en fonction le 30 Mai 2012
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUIDE Charles en fonction le 20 Février 2008 Président : BOUCHONNET Lionel en fonction le 30 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : L. N. A en fonction le 23 Janvier 2015
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 juin 2015, désignant liquidateur Scp B. T. S. G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.