M Xavier COURDE
Président de GC DISTRIBUTION AQUATIQUE
M Xavier COURDE a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société GC DISTRIBUTION AQUATIQUE
M Xavier COURDE peut être contacté au siège de la société GC DISTRIBUTION AQUATIQUE par courrier à l'adresse GC DISTRIBUTION AQUATIQUE 45 ROUTE DE POITIERS 79500 ST LEGER DE LA MARTINIERE FRANCE
La société GC DISTRIBUTION AQUATIQUE est principalement dirigée par M Xavier COURDE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Interm. comm. machines, équipts industriels, navires et avions ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en machines, agent commercial en machines, intermédiaire de commerce en équipements industriels, agent commercial en équipements industriels, intermédiaire de commerce de navires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4764Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles de sport, d'articles pour la pêche, de matériel de camping, de bateaux et de bicyclettes
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'articles de tir et de chasse (y compris les munitions) (cf47.78C)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4614Z (Interm. comm. machines, équipts industriels, navires et avions), les activités sont :
- les activités des intermédiaires du commerce de machines, y compris machines de bureau et ordinateurs, équipements industriels, navires et avions
Mais sont exclues les activités :
- les activités des intermédiaires du commerce de véhicules automobiles (cf45.1)
- les maisons de vente aux enchères en gros de véhicules automobiles (cf45.1)
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
La société GC DISTRIBUTION AQUATIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/11/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39086362900031.
- M Xavier COURDE, Président (1949) depuis le 06 janvier 2009
Anciens dirigeants :
- M Gerard PITON, Gérant (1948) du 02 décembre 2003 au 06 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GC DISTRIBUTION AQUATIQUE | |
Entrepreneurs individuels | GC DISTRIBUTION AQUATIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 390863629 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 21 RUE ALPHONSE DE SAINTONGE 17000 LA ROCHELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 06 octobre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 234 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 19 avril 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4764Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4614Z : Interm. comm. machines, équipts industriels, navires et avions | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'articles de sport, marchand d'articles de sport, boutique d'articles de sport, magasin d'articles de sport | |
Principal | magasin d'articles de sport | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en machines, agent commercial en machines, intermédiaire de commerce en équipements industriels, agent commercial en équipements industriels, intermédiaire de commerce de navires | |
Principal | intermédiaire de commerce en machines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39086362900031 | GC DISTRIBUTION AQUATIQUE BUREAUX D AUNIS 21 RUE ALPHONSE DE SAINTONGE 17000 LA ROCHELLE FRANCE |
39086362900023 | GC DISTRIBUTION AQUATIQUE 45 ROUTE DE POITIERS 79500 ST LEGER DE LA MARTINIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 41 34 65 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochelle.fr.
Les greffiers sont : PROUZEAU François
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01423 Navigation de plaisance
- 00275 Transports aériens personnel au sol
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01423 Navigation de plaisance
- 01090 Services de l'automobile
Président de la société : COURDE Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX Vincent. Commissaire aux comptes suppléant : FARO Claude.
Président de la société : COURDE Xavier Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX Vincent Commissaire aux comptes suppléant : FARO Claude
Office notarial, 26 avenue Bujault - 79000 Niort pour la validité et pour la correspondance
Office notarial, 26 avenue Bujault - 79000 NIORT pour la validité et pour la correspondance
Achat vente service après vente de tous matériels flottants et d'environnement de pièces détachées.
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Scp Delphine Raymond 10, promenoir du Drakkar - place de la Petite Sirène - 17000 La Rochelle . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.