M Joel MORIN
Président de JIDEMO
M Joel MORIN a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société JIDEMO
M Joel MORIN peut être contacté au siège de la société JIDEMO par courrier à l'adresse JIDEMO ECOMARCHE 5 RUE DE TREBUCHON 22150 PLOUGUENAST FRANCE, par téléphone au 02Â 96Â 26Â 86Â 86 ou par fax au 02Â 96Â 26Â 86Â 87
La société JIDEMO est principalement dirigée par M Joel MORIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société JIDEMO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/06/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39125403400013.
- M Pierre-Olivier DUBOIS, Président (1978) depuis le 24 mars 2016
- MME Emilie DUBOIS, Directeur général (1982) depuis le 24 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société JIDEMO est de 42 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 44 ans.
Anciens dirigeants :
- M Charles DENIS, Administrateur (1933) du 09 novembre 2004 au 20 septembre 2013
- M Joel MORIN, Président (1958) du 09 novembre 2004 au 24 mars 2016
- M Joel MORIN, Directeur général (1958) du 20 septembre 2013 au 24 mars 2016
- M Olivier MORIN, Administrateur (1983) du 20 septembre 2013 au 24 mars 2016
- M Vincent RUELLAN, Administrateur (1921) du 09 novembre 2004 au 26 décembre 2006
- MME Emmanuelle MORIN, Administrateur (1985) du 20 septembre 2013 au 24 mars 2016
- MME Isabelle MORIN, Directeur général délégué (1962) du 09 novembre 2004 au 24 mars 2016
- MME Isabelle MORIN, Administrateur (1962) du 28 novembre 2006 au 24 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- L2P AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mars 2016
- SOREX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 mars 2016
- P AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 11 février 2016 au 24 mars 2016
- SOCIETE SOREX, Commissaire aux comptes suppléant du 11 février 2016 au 24 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JIDEMO | |
Entrepreneurs individuels | JIDEMO | |
Identifiant de l'entreprise | 391254034 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 5 RUE DU TREBUCHON 22150 PLOUGUENAST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 mai 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 26 mai 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39125403400013 | JIDEMO ECOMARCHE 5 RUE DE TREBUCHON 22150 PLOUGUENAST FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 96 33 68 92
Les greffiers sont : TEPHO Loïc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Directeur général, Président : MORIN Joël Directeur général délégué, Administrateur : MORIN Isabelle né(e) DENIS Administrateur : MORIN Olivier, Vincent, Charles Administrateur : MORIN Emmanuelle, Louisette, Monique Commissaire aux comptes titulaire : L2P AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE SOREX
Président : DUBOIS Pierre-Olivier, François, Maurice Directeur général : DUBOIS Emilie, Joëlle né(e) FREYE Commissaire aux comptes titulaire : L2P AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SOREX (SAS)