M Michel DOIN
Gérant de SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE
M Michel DOIN a 72 ans ( naissance en 1950), est Gérant de la société SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE
M Michel DOIN peut être contacté au siège de la société SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE par courrier à l'adresse SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE DOMAINE DE LA CHEYLANE LA CHEILANE 83250 LA LONDE LES MAURES , par téléphone au 0494668009
La société SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE est principalement dirigée par M Michel DOIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/05/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39128202700013.
- M Gerard DOIN, Gérant (1948) depuis le 17 décembre 2016
- M Jacques DOIN, Gérant (1915) depuis le 17 décembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE est de 91 ans. Le plus jeune à 74 ans, le plus agé 107 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel DOIN, Gérant (1950) du 01 janvier 2000 au 17 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE | |
Entrepreneurs individuels | SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE | |
Identifiant de l'entreprise | 391282027 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LA CHEILANE 83250 LA LONDE LES MAURES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 mai 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 13 mai 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39128202700013 | SCEA DU CHATEAU DE LA CHEYLANE DOMAINE DE LA CHEYLANE LA CHEILANE 83250 LA LONDE LES MAURES |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
Gérant Associé : DOIN Jacques modification le 15 Décembre 2016 ; Associé : DOIN Yves en fonction le 15 Décembre 2016 ; Associé : DOIN Marie-Ange en fonction le 15 Décembre 2016 ; Associé : DOIN François en fonction le 15 Décembre 2016 ; Associé : DOIN Christian en fonction le 15 Décembre 2016 ; Associé : DOIN Michel en fonction le 15 Décembre 2016 ; Associé : DOIN Marie-Agnès en fonction le 15 Décembre 2016 ; Gérant Associé : DOIN Gérard en fonction le 15 Décembre 2016