M Philippe PRIMEY
Gérant de BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA
M Philippe PRIMEY a 65 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA
M Philippe PRIMEY peut être contacté au siège de la société BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA par courrier à l'adresse BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA BAC MONTOLZA 10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS FRANCE
La société BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA est principalement dirigée par M Philippe PRIMEY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/11/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39145196000028.
- M Patrick LAUBIE, Président (1953) depuis le 27 mars 2010
Anciens dirigeants :
- M Philippe PRIMEY, Gérant (1957) du 19 janvier 2005 au 27 mars 2010
Dirigeants personne morale:
10 RUE DE LA PAIX
75002 PARIS 2
Téléphone : Société
BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA | |
Sigle de l'entreprise | BAC MONTOLZA | |
Entrepreneurs individuels | BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA | |
Identifiant de l'entreprise | 391451960 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 24 mai 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 792 767,00 | |
Résultat net | -680 503,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 180 571 |
Immobilisation incorporelle | 38 000 |
Immobilisation corporelle | 915 683 |
Immobilisation financière | 226 888 |
Actif circulant net | 3 001 040 |
Stock | 2 058 542 |
Avance | 0 |
Créance | 364 939 |
Placement | 577 559 |
Total Actif | 4 181 610 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 849 795 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 135 815 |
Dette | 196 000 |
Total Passif | 4 181 611 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 792 767 |
Produit d'exploitation | 804 962 |
Charge d'exploitation | 1 494 960 |
Résultat d'exploitation | -689 998 |
Produit financier net | 86 077 |
Charge financière | 59 514 |
Résultat financier | 26 563 |
Résultat courrant | -663 435 |
Produit exceptionnel | 97 500 |
Charges exceptionnelles | 72 278 |
Résultat exceptionnel | 25 222 |
Résultat net | -680 503 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire