MME Marie VIENOT
Co-gérant de GFA DE G.V.
MME Marie VIENOT a 76 ans ( naissance en 1948), elle est Co-gérant de la société GFA DE G.V.
MME Marie VIENOT peut être contacté au siège de la société GFA DE G.V. par courrier à l'adresse GFA DE G V 11 AVENUE ALSACE LORRAINE 42600 MONTBRISON FRANCE
La société GFA DE G.V. est principalement dirigée par MME Marie VIENOT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Aquaculture en eau douce ,pêcheur, producteur, éleveur, éleveur en eau douce, aquaculteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0322Z (Aquaculture en eau douce), les activités sont :
- Aquaculture en eau douce
- l'aquaculture en eau douce, y compris l'élevage de poissons ornementaux d'eau douce
- la culture de crustacés, de bivalves, d'autres mollusques et d'autres animaux aquatiques d'eau douce
- la pisciculture en eau douce
- l'élevage de grenouilles, crocodiles, tortues
Mais sont exclues les activités :
- l'aquaculture dans des citernes ou des réservoirs remplis d'eau salée (cf03.21Z)
- l'exploitation de réserves pour la pêche sportive (cf93.19Z)
La société GFA DE G.V. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/06/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39153999600010.
- M Gilles VIENOT, Gérant (1947) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- MME Marie VIENOT, Gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 28 mai 2011
- MME Marie VIENOT, Co-gérant (1948) du 28 mai 2011 au 03 mai 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GFA DE G.V. | |
Entrepreneurs individuels | GFA DE G.V. | |
Identifiant de l'entreprise | 391539996 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 11 AV D ALSACE LORRAINE 42600 MONTBRISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 14 juin 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement foncier agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 juin 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 0322Z : Aquaculture en eau douce | |
Activité principale de l'entreprise | 0322Z : Aquaculture en eau douce | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Chasse et pêche | |
Activite | Aquaculture en eau douce | |
Synonyme | pêcheur, producteur, éleveur, éleveur en eau douce, aquaculteur | |
Principal | aquaculteur en eau douce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39153999600010 | GFA DE G V 11 AVENUE ALSACE LORRAINE 42600 MONTBRISON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
Gérant : VIENOT Gilles ; Associé : VIENOT Gilles Alain en fonction le 28 Avril 2017 ; Associé : PITIOT Marie Françoise Anne en fonction le 28 Avril 2017