M Olivier AUDHUY
Directeur général de SOTRIVAL
M Olivier AUDHUY a 55 ans ( naissance en 1969), est Directeur général de la société SOTRIVAL
M Olivier AUDHUY peut être contacté au siège de la société SOTRIVAL par courrier à l'adresse SOTRIVAL 17270 CLERAC FRANCE, par téléphone au 0546040338 ou par fax au 05Â 46Â 04Â 26Â 34
La société SOTRIVAL est principalement dirigée par M Olivier AUDHUY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Traitement et élimination des déchets non dangereux ,gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3821Z (Traitement et élimination des déchets non dangereux), les activités sont :
- Traitement et élimination des déchets non dangereux
- l'élimination et le traitement avant élimination de déchets non dangereux, solides ou autres :
- l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux
- l'élimination de déchets non dangereux par combustion ou incinération ou d'autres méthodes, avec ou sans production d'électricité ou de vapeur, de carburants de substitution, de biométhane, de cendres, de compost et d'autres co-produits destinés à un
- le traitement des déchets organiques dans le but de les éliminer
Mais sont exclues les activités :
- l'incinération et la combustion de déchets dangereux (cf38.22Z)
- l'exploitation d'installations de tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, boîtes à boisson et métaux usagés, en vue de la récupération des déchets (cf38.32Z)
- la décontamination, le nettoyage des terres, de l'eau, la réduction des matières toxiques (cf39.00Z)
La société SOTRIVAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/08/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39200804100015.
- M Alain ROGARI, Administrateur (1970) depuis le 25 mai 2016
- M Ronan FLEHO, Administrateur (1970) depuis le 19 février 2016
- M Thomas BATAILLE, Directeur général délégué (1979) depuis le 18 mai 2017
- M Wilfried BOURSIQUOT, Président du conseil d`administration (1980) depuis le 21 avril 2017
- MME Anissa NEMOUCHI, Administrateur (1971) depuis le 03 juin 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOTRIVAL est de 50 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe CHAPRON, Président du conseil d`administration (1964) du 19 février 2016 au 21 avril 2017
- M Franck BLANPAIN, Directeur général (1970) du 12 février 2008 au 05 juillet 2013
- M Francois LAGARDERE, Administrateur (1963) du 09 mars 2004 au 15 juin 2004
- M Frank BLANPAIN, Directeur général (1970) du 05 juillet 2013 au 21 novembre 2014
- M Guillaume DELACROIX, Administrateur (1975) du 05 juillet 2013 au 10 octobre 2014
- M Guillaume RIBOUR, Directeur général (1971) du 31 juillet 2007 au 01 juillet 2008
- M Jean MARETTE, Président du conseil d`administration (1944) du 09 mars 2004 au 20 septembre 2005
- M Jean-Christophe GARRIGOU, Administrateur (1976) du 27 août 2011 au 03 juin 2015
- M Jean-Mary LEJEUNE, Administrateur (1951) du 02 juin 2009 au 27 août 2011
- M Jean-Michel DEMARTHE, Administrateur (1945) du 09 mars 2004 au 15 juin 2004
- M Olivier AUDHUY, Directeur général (1969) du 09 mars 2004 au 31 juillet 2007
- M Patrick TREFOIS, Président du conseil d`administration (1967) du 20 septembre 2005 au 19 février 2016
- M Patrick TREFOIS, Directeur général (1967) du 21 novembre 2014 au 19 février 2016
- M Paul WISZNIAK, Administrateur (1975) du 02 juin 2009 au 10 octobre 2014
- M Philippe SURER, Administrateur (1967) du 15 juin 2004 au 12 février 2008
- M Thierry ELAIN, Administrateur (1972) du 23 janvier 2007 au 12 février 2008
- M Vincent PEGOUD, Administrateur (1975) du 27 novembre 2014 au 19 février 2016
- MME Brigitte MOREAU, Administrateur (1952) du 15 juin 2004 au 05 juillet 2013
- MME Christel LACOMBE, Directeur général (1972) du 19 août 2008 au 11 septembre 2010
- MME Christel LACOME, Administrateur (1972) du 01 juillet 2008 au 25 mai 2016
- MME Isabelle LARRIGAUDIERE, Administrateur (1969) du 12 février 2008 au 02 juin 2009
Dirigeants personne morale:
- CBA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 juin 2015
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOTRIVAL | |
Entrepreneurs individuels | SOTRIVAL | |
Identifiant de l'entreprise | 392008041 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | CLERAC 17270 MONTGUYON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 18 juin 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 55 273,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 18 juin 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 11 742 000,00 | |
Résultat net | -770 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale | 3821Z | |
Première activité | 3821Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets | |
Principal | traitement des déchets |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 11 768 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 11 739 000 |
Immobilisation financière | 30 000 |
Actif circulant net | 3 132 000 |
Stock | 59 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 074 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 14 901 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 618 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 369 000 |
Dette | 8 914 000 |
Total Passif | 14 901 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 742 000 |
Produit d'exploitation | 12 094 000 |
Charge d'exploitation | 12 697 000 |
Résultat d'exploitation | -603 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 202 000 |
Résultat financier | -202 000 |
Résultat courrant | -805 000 |
Produit exceptionnel | 62 000 |
Charges exceptionnelles | 29 000 |
Résultat exceptionnel | 33 000 |
Résultat net | -770 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39200804100015 | SOTRIVAL 17270 CLERAC FRANCE |
39200804100015 | SOTRIVAL 17270 CLERAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 93 01 02 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintes.fr.
Les greffiers sont : BINNIE Béatrice , BINNIE Marc
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi 9h/12h et 14h/17h, le vendredi 9h/12h, 14h/16h
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick. Directeur général : RIBOUR Guillaume. Administrateur : LANG François. Administrateur : NAU Brigitte. Administrateur : BLANPAIN Franck. Administrateur : LARRIGAUDIERE Isabelle. Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre.
Président du conseil d'administration : TREFOIS PatrickDirecteur général : LACOMBE Christel. Administrateur : LANG François. Administrateur : NAU Brigitte. Administrateur : BLANPAIN Franck. Administrateur : LARRIGAUDIERE Isabelle. Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre.
Président du conseil d'administration : TREFOIS PatrickDirecteur général : LACOMBE Christel. Administrateur : LANG François. Administrateur : NAU Brigitte. Administrateur : BLANPAIN Franck. Administrateur : LARRIGAUDIERE Isabelle. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick. Directeur général : LACOMBE Christel. Administrateur : NAU Brigitte. Administrateur : BLANPAIN Franck. Administrateur : WISZNIAK Paul. Administrateur : LEJEUNE Jean-Mary. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick Directeur général : LACOME Christel Administrateur : NAU Brigitte Administrateur : BLANPAIN Franck Administrateur : WISZNIAK Paul Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Administrateur : GARRIGOU Jean-Christophe en fonction le 25 Août 2011
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick Administrateur : LACOME Christel modification le 10 Juillet 2012 Administrateur : NAU Brigitte Directeur général : BLANPAIN Franck modification le 10 Juillet 2012 Administrateur : WISZNIAK Paul modification le 01 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 10 Juillet 2012 Administrateur : GARRIGOU Jean-Christophe en fonction le 25 Août 2011
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick Administrateur : LACOME Christel modification le 23 Juillet 2012 Directeur général : BLANPAIN Frank modification le 23 Juillet 2012 Administrateur : WISZNIAK Paul modification le 01 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 31 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 31 Juillet 2012 Administrateur : GARRIGOU Jean-Christophe en fonction le 25 Août 2011-
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick Administrateur : LACOME Christel modification le 23 Juillet 2012 Directeur général : BLANPAIN Frank modification le 23 Juillet 2012 Administrateur : WISZNIAK Paul modification le 01 Septembre 2011 Administrateur : GARRIGOU Jean-Christophe en fonction le 25 Août 2011 Administrateur : DELACROIX Guillaume modification le 03 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014
Président du conseil d'administration : TREFOIS Patrick Administrateur : LACOME Christel modification le 23 Juillet 2012 Directeur général : BLANPAIN Frank modification le 23 Juillet 2012 Administrateur : GARRIGOU Jean-Christophe en fonction le 25 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : TREFOIS Patrick modification le 19 Novembre 2014 Administrateur : LACOME Christel modification le 23 Juillet 2012 Administrateur : GARRIGOU Jean-Christophe en fonction le 25 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : TREFOIS Patrick modification le 19 Novembre 2014 Administrateur : LACOME Christel modification le 23 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014 Administrateur : PEGOUD Vincent en fonction le 25 Novembre 2014 Administrateur : NEMOUCHI Anissa en fonction le 01 Juin 2015
Administrateur : LACOME Christel modification le 23 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014 Administrateur : NEMOUCHI Anissa en fonction le 01 Juin 2015 Administrateur : FLEHO Ronan en fonction le 17 Février 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CHAPRON Christophe en fonction le 17 Février 2016
Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014 Administrateur : NEMOUCHI Anissa en fonction le 01 Juin 2015 Administrateur : FLEHO Ronan en fonction le 17 Février 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CHAPRON Christophe en fonction le 17 Février 2016 Administrateur : ROGARI Alain en fonction le 23 Mai 2016
Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014 ; Administrateur : NEMOUCHI Anissa en fonction le 01 Juin 2015 ; Administrateur : FLEHO Ronan en fonction le 17 Février 2016 ; Administrateur : ROGARI Alain en fonction le 23 Mai 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURSIQUOT Wilfried en fonction le 19 Avril 2017
Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014 ; Administrateur : NEMOUCHI Anissa en fonction le 01 Juin 2015 ; Administrateur : FLEHO Ronan en fonction le 17 Février 2016 ; Administrateur : ROGARI Alain en fonction le 23 Mai 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURSIQUOT Wilfried en fonction le 19 Avril 2017 ; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas Patrick en fonction le 16 Mai 2017
Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 15 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 15 Juillet 2014 ; Administrateur : FLEHO Ronan en fonction le 17 Février 2016 ; Administrateur : ROGARI Alain en fonction le 23 Mai 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURSIQUOT Wilfried modification le 21 Mars 2018 ; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas Patrick en fonction le 16 Mai 2017 ; Administrateur : COMBECAVE Julien en fonction le 16 Août 2018
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : BOURSIQUOT Wilfried ; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas Patrick ; Administrateur : COMBECAVE Julien ; Administrateur : FLEHO Ronan ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Président du conseil d'administration, Directeur général : BRENIER André Louis ; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas Patrick ; Administrateur : COMBECAVE Julien ; Administrateur : FLEHO Ronan ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Président du conseil d'administration, Directeur général : BRENIER André Louisà; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas Patrickà; Administrateur : COMBECAVE Julienà; Administrateur : CHAPUS Olivier, Gérard, Andréà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARSà; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Art. L.236-14 du code de commerce