M Jean-Paul JUNG
Gérant de JUNG SAS
M Jean-Paul JUNG a 82 ans ( naissance en 1942), est Gérant de la société JUNG SAS
M Jean-Paul JUNG peut être contacté au siège de la société JUNG SAS par courrier à l'adresse JUNG SAS ZONE ARTISANALE 57910 HAMBACH FRANCE, par téléphone au 03Â 87Â 98Â 33Â 33
La société JUNG SAS est principalement dirigée par M Jean-Paul JUNG qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société JUNG SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/08/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39211558000012.
- M Jean JUNG, Directeur général (1942) depuis le 03 avril 2010
- M Paul-Antoine JUNG, Président (1982) depuis le 09 juin 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société JUNG SAS est de 62 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Paul JUNG, Gérant (1942) du 19 janvier 2005 au 09 juin 2009
Dirigeants personne morale:
ZONE ARTISANALE
57910 HAMBACH
Téléphone : 03Â 87Â 98Â 33Â 33 Société
JUNG SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JUNG SAS | |
Entrepreneurs individuels | JUNG SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 392115580 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE 57910 HAMBACH | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 août 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 août 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 565 956,00 | |
Résultat net | 147 994,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 582 105 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 579 453 |
Immobilisation financière | 2 652 |
Actif circulant net | 375 312 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 287 988 |
Placement | 87 324 |
Total Actif | 957 417 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 428 156 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 529 262 |
Total Passif | 957 417 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 565 956 |
Produit d'exploitation | 565 957 |
Charge d'exploitation | 362 027 |
Résultat d'exploitation | 203 930 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 14 651 |
Résultat financier | -14 651 |
Résultat courrant | 189 280 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 739 |
Résultat exceptionnel | -739 |
Résultat net | 147 994 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39211558000012 | JUNG SAS ZONE ARTISANALE 57910 HAMBACH FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 87 28 31 19
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
JUNG (Paul), précédemment gérant, devient président, nomination du commissaire aux comptes titulaire : BATSCH (Pierre), nomination du commissaire aux comptes suppléant : LIONNARD (Martin, Florence).
changement du commissaire aux comptes titulaire, partant : BATSCH (Pierre), arrivant : LIONNARD (Martin, Florence), changement du commissaire aux comptes suppléant, partant : LIONNARD (Florence), arrivant : GAUTHROT (Richard).
changement de président, partant : JUNG (Paul, Antoine), arrivant : JUNG (Jean, Paul), changement de commissaire aux comptes suppléant, partant : GAUTHROT (Richard), arrivant : KAISER (Flaba, Astrid)
président : JUNG (Jean, Paul) ; commissaire aux comptes titulaire : KAISER-FLABA née FLABA (Astrid) ; commissaire aux comptes suppléant : GAUTHROT (Richard)
président : JUNG (Paul-Antoine) ; directeur général : JUNG (Jean-Paul)