M Alain MUSTIERE
Gérant de SCI DE LA COTE D'AMOUR
M Alain MUSTIERE a 79 ans ( naissance en 1944), est Gérant de la société SCI DE LA COTE D'AMOUR
M Alain MUSTIERE peut être contacté au siège de la société SCI DE LA COTE D'AMOUR par courrier à l'adresse SCI DE LA COTE D AMOUR 22 RUE DU CHENE AUX LOUPS 44880 SAUTRON FRANCE
La société SCI DE LA COTE D'AMOUR est principalement dirigée par M Alain MUSTIERE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DE LA COTE D'AMOUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/09/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39241272200028.
- M Alain MUSTIERE, Gérant (1944) depuis le 16 octobre 2010
Anciens dirigeants :
- M Alain MUSTIERE, Gérant (1944) du 19 janvier 2005 au 16 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
22 RUE DU CHENE AUX LOUPS
44880 SAUTRON
Téléphone : Société
SCI DE LA COTE D'AMOUR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DE LA COTE D'AMOUR | |
Entrepreneurs individuels | SCI DE LA COTE D'AMOUR | |
Identifiant de l'entreprise | 392412722 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 22 RUE DU CHENE AUX LOUPS 44880 SAUTRON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 14 septembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39241272200028 | SCI DE LA COTE D AMOUR 22 RUE DU CHENE AUX LOUPS 44880 SAUTRON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant : MUSTIERE Alain Antoine Associé indéfiniment responsable : MUSTIERE Fabienne Nicole Associé indéfiniment responsable : AUGUSTI Marie-Frédérique Elisabeth Associé indéfiniment responsable : MUSTIERE Laure Chantal