M Joseph SCHEMBRI
Directeur général de LES SINOPLIES
M Joseph SCHEMBRI a 69 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société LES SINOPLIES
M Joseph SCHEMBRI peut être contacté au siège de la société LES SINOPLIES par courrier à l'adresse LES SINOPLIES RESIDENCE LOUISE WEISS RUE CONSTANT HATTE 62290 NOEUX LES MINES , par téléphone au 01 34 43 48 80
La société LES SINOPLIES est principalement dirigée par M Joseph SCHEMBRI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Hébergement médicalisé pour personnes âgées ,maison de retraite, maison de retraite médicalisée, maison de repos, centre de convalescence, EHPAD, hospice
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8710A (Hébergement médicalisé pour personnes âgées), les activités sont :
- Hébergement médicalisé pour personnes âgées
- l'accueil et l'hébergement, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, de personnes âgées dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence, des maisons de repos, etc.
- par exemple, services fournis par les établissements suivants : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), maison de retraite
Mais sont exclues les activités :
- les services à domicile fournis par des professionnels de santé (cf86)
- les activités des résidences pour personnes âgées sans soins médicaux ou dispensant des soins médicaux limités (cf87.30A)
La société LES SINOPLIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/06/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39246926800214.
- M Jean-Claude DADOL, Directeur général (1954) depuis le 19 mai 2009
- M Olivier BIETRIX, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 19 juin 2015
- M Paul-Henri CHAPUY, Président du conseil d`administration (1935) depuis le 19 mai 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LES SINOPLIES est de 72 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 87 ans.
Anciens dirigeants :
- M Joseph SCHEMBRI, Directeur général (1953) du 19 mai 2009 au 01 octobre 2013
- M Michel MOREL, Président du conseil d`administration (1942) du 19 janvier 2005 au 19 mai 2009
- M Michel MOREL, Vice-président (1942) du 02 juin 2009 au 01 décembre 2012
- MME Martine COSSIN, Directeur général (1949) du 19 janvier 2005 au 04 avril 2006
- MME Martine POUPAULT, Directeur général (1957) du 04 avril 2006 au 19 mai 2009
Dirigeants personne morale:
- ASSOCIATION ACPPA, Administrateur depuis le 01 octobre 2013
- Association POLE FORMATION SANTE, Administrateur depuis le 11 août 2016
- Cabinet BOULON, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 juin 2015
- COGEPARC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 juin 2015
- CULTUR`ART, Administrateur depuis le 01 octobre 2013
- MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 juin 2015
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHRISTILOG, Administrateur depuis le 19 mai 2009
- ACPPA, Administrateur du 02 juin 2009 au 29 mai 2010
- ANIMA, Administrateur du 02 juin 2009 au 29 mai 2010
- ASSOCIATION ACPPA, Administrateur du 19 mai 2009 au 01 octobre 2013
- ASSOCIATION ANIMA, Administrateur du 19 mai 2009 au 01 octobre 2013
- ASSOCIATION COGEFASS, Administrateur du 19 mai 2009 au 01 octobre 2013
- ASSOCIATION LES SINOPLIES YVONNE DE GAULLE, Administrateur du 31 octobre 2006 au 19 mai 2009
- ASSOCIATION POLE FORMATION SANTE, Administrateur du 19 mai 2009 au 01 octobre 2013
- CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIETE AGRICOLE CCMSA, Administrateur du 31 octobre 2006 au 01 décembre 2012
- FEDERATION NATIONALE DES CLUBS DES AINES RURAUX, Administrateur du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2006
- FEDERATION NATIONALE DES CLUBS DES AINES RURAUX, Administrateur du 31 octobre 2006 au 19 mai 2009
- LES AINES RURAUX - FEDERATION NATIONALE, Administrateur du 29 mai 2010 au 01 décembre 2012
- LES AINES RURAUX FEDERATION NATIONALE, Administrateur du 08 septembre 2009 au 29 mai 2010
- POLE FORMATION SANTE, Administrateur du 02 juin 2009 au 29 mai 2010
- SCI MUTUALITE ASTORG, Administrateur du 31 octobre 2006 au 01 décembre 2012
RUE CONSTANT HATTE
62290 NOEUX LES MINES
Téléphone : 01 34 43 48 80 Société
LES SINOPLIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES SINOPLIES | |
Entrepreneurs individuels | LES SINOPLIES | |
Identifiant de l'entreprise | 392469268 | |
Numéro interne du siège | 00214 | |
Adresse | 7 CHE DU GAREIZIN 69340 FRANCHEVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 800 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 17 septembre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 46 307 000,00 | |
Résultat net | 757 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8710A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées | |
Activité principale de l'entreprise | 8710A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Action Sociale | |
Activite | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | |
Synonyme | maison de retraite, maison de retraite médicalisée, maison de repos, centre de convalescence, EHPAD, hospice | |
Principal | maison de retraite médicalisée |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 695 000 |
Immobilisation incorporelle | 229 000 |
Immobilisation corporelle | 4 112 000 |
Immobilisation financière | 354 000 |
Actif circulant net | 19 892 000 |
Stock | 69 000 |
Avance | 17 000 |
Créance | 5 809 000 |
Placement | 13 997 000 |
Total Actif | 24 587 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 904 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 956 000 |
Dette | 20 129 000 |
Total Passif | 24 587 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 46 307 000 |
Produit d'exploitation | 47 627 000 |
Charge d'exploitation | 47 453 000 |
Résultat d'exploitation | 173 000 |
Produit financier net | 140 000 |
Charge financière | 50 000 |
Résultat financier | 91 000 |
Résultat courrant | 264 000 |
Produit exceptionnel | 62 000 |
Charges exceptionnelles | 55 000 |
Résultat exceptionnel | 7 000 |
Résultat net | 757 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)