M Xavier BORDET
Administrateur de CHATEAU D'AUVERS
M Xavier BORDET a 75 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société CHATEAU D'AUVERS
M Xavier BORDET peut être contacté au siège de la société CHATEAU D'AUVERS par courrier à l'adresse CHATEAU D AUVERS SEM CHATEAU D AUVERS CHATEAU D AUVERS RUE DE LERY BP 21 95430 AUVERS SUR OISE FRANCE, par téléphone au 0134480576 ou par fax au 01Â 34Â 48Â 48Â 51
La société CHATEAU D'AUVERS est principalement dirigée par M Xavier BORDET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. ,monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9103Z (Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.), les activités sont :
- Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.
- la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques
Mais sont exclues les activités :
- la rénovation et la restauration des sites et monuments historiques (cfsection F)
La société CHATEAU D'AUVERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/09/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39248938100013.
- M Gerard LAMBERT MOTTE, Président (1951) depuis le 20 août 2011
- M Jean-Pierre MULLER, Administrateur (1952) depuis le 13 août 2016
- M Pierre-Edouard EON, Administrateur (1961) depuis le 13 août 2016
- MME Chantal VILLALARD, Administrateur (1947) depuis le 13 août 2016
- MME Monique LEFEBVRE, Administrateur (1949) depuis le 23 janvier 2010
- MME Monique MERIZIO, Administrateur (1952) depuis le 13 août 2016
- MME Sophie BORGEON, Administrateur (1975) depuis le 13 août 2016
- MME Sylvie COUCHOT, Administrateur (1957) depuis le 13 août 2016
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société CHATEAU D'AUVERS est de 69 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine BONNEVAL, Administrateur (1952) du 13 mars 2012 au 13 août 2016
- M Frederic BONNARDEL, Administrateur (1976) du 23 janvier 2010 au 13 mars 2012
- M Gerard CLAUDEL, Administrateur (1925) du 23 janvier 2010 au 10 juillet 2010
- M Gerard CLAUDEL, Administrateur (1925) du 10 juillet 2010 au 13 mars 2012
- M Gerard SEIMBILLE, Président (1950) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- M Gerard SEIMBILLE, Administrateur (1950) du 23 janvier 2010 au 13 août 2016
- M Jackie BRETON, Président (1941) du 23 janvier 2010 au 20 août 2011
- M Jean PICHERY, Administrateur (1941) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- M Jean PICHERY, Administrateur (1941) du 20 août 2011 au 09 août 2014
- M Jean-Pierre BARENTIN, Administrateur (1948) du 23 janvier 2010 au 13 août 2016
- M Jean-Pierre BECQUET, Administrateur (1948) du 23 janvier 2010 au 10 juillet 2010
- M Jean-Pierre BECQUET, Administrateur (1948) du 10 juillet 2010 au 13 mars 2012
- M Jean-Pierre BEQUET, Administrateur (1948) du 13 mars 2012 au 09 août 2014
- M Jean-Pierre LECHALARD, Administrateur (1948) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- M Michel BRIL, Administrateur (1953) du 23 janvier 2010 au 09 août 2014
- M Philippe SUEUR, Administrateur (1946) du 20 août 2011 au 13 août 2016
- M Raymond LAVAUD, Administrateur (1934) du 23 janvier 2010 au 10 juillet 2010
- M Raymond LAVAUD, Administrateur (1934) du 10 juillet 2010 au 13 mars 2012
- M Roland GUICHARD, Administrateur (1941) du 23 janvier 2010 au 13 mars 2012
- M Xavier BORDET, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- MME Andree SALGUES, Administrateur (1946) du 23 janvier 2010 au 05 septembre 2014
- MME Dominique GILLOT, Administrateur (1949) du 23 janvier 2010 au 13 mars 2012
- MME Evelyne BOSSU, Administrateur (1961) du 09 août 2014 au 13 août 2016
- MME Isabelle MEZIERES, Administrateur (1966) du 09 août 2014 au 05 septembre 2014
- MME Marie-Marthe JESSLEN, Administrateur (1956) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- MME Noelle GRIMBERT, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
- MME Virginie FEZARD, Administrateur (1975) du 09 août 2014 au 05 septembre 2014
- MME Virginie FEZARD, Administrateur (1975) du 05 septembre 2014 au 18 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur depuis le 13 août 2016
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur depuis le 01 septembre 2016
- CONSEIL GENERAL DU VAL D`OISE, Administrateur depuis le 13 août 2016
- ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 août 2016
- VAL AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 août 2016
- VILLE D`AUVERS SUR OISE, Administrateur depuis le 05 septembre 2014
- AUSTERLITZ PARTICIPATIONS, Administrateur du 13 mars 2012 au 13 août 2016
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD, Administrateur du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Administrateur du 18 novembre 2014 au 30 novembre 2016
- CONSEIL GENERAL DU VAL D`OISE, Administrateur du 18 novembre 2014 au 13 août 2016
- LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD, Administrateur du 23 janvier 2010 au 10 juillet 2010
- SOCIETE CENTRALE D EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, Administrateur du 23 janvier 2010 au 10 juillet 2010
- STE CENTRALE D`EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHATEAU D'AUVERS | |
Entrepreneurs individuels | CHATEAU D'AUVERS | |
Identifiant de l'entreprise | 392489381 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | RUE DE LERY 95430 AUVERS SUR OISE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 octobre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 418 000,00 | |
Résultat net | -4 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité principale de l'entreprise | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | |
Synonyme | monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux | |
Principal | monuments historiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 361 000 |
Immobilisation incorporelle | 41 000 |
Immobilisation corporelle | 321 000 |
Immobilisation financière | 200 |
Actif circulant net | 216 000 |
Stock | 72 000 |
Avance | 0 |
Créance | 131 000 |
Placement | 13 000 |
Total Actif | 578 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 109 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 468 000 |
Total Passif | 578 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 418 000 |
Produit d'exploitation | 2 730 000 |
Charge d'exploitation | 2 734 000 |
Résultat d'exploitation | -4 000 |
Produit financier net | -30 |
Charge financière | 380 |
Résultat financier | -410 |
Résultat courrant | -4 000 |
Produit exceptionnel | 200 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 200 |
Résultat net | -4 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39248938100013 | CHATEAU D AUVERS SEM CHATEAU D AUVERS CHATEAU D AUVERS RUE DE LERY BP 21 95430 AUVERS SUR OISE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
Administrateur : CLAUDEL GERARD Administrateur : LAVAUD RAYMOND Administrateur : MESSEANT BERNARD Administrateur : SOCIETE CENTRALE D EQUIPEMENT DU TERRITOIRE représenté par VERSINI Dominique modification le 05 Novembre 2001 Administrateur : LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD représenté par WATTIER Jean-Michel modification le 05 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU ALAIN Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE BERNARD Administrateur : BECQUET JEAN-PIERRE HENRI (REPR LA COMMUNE D'AUVERS SUR OISE) Administrateur : JESSLEN Marie-Marthe en fonction le 05 Novembre 2001 Administrateur : CHOUBLIER Noelle en fonction le 05 Novembre 2001 Administrateur : LECHALARD Jean-Pierre en fonction le 05 Novembre 2001 Président : SEIMBILLE Gerard Alexandre en fonction le 08 Avril 2003
Administrateur : CLAUDEL GERARD Administrateur : LAVAUD RAYMOND Administrateur : SOCIETE CENTRALE D EQUIPEMENT DU TERRITOIRE modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD représenté par WATTIER Jean-Michel modification le 05 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU ALAIN Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE BERNARD Administrateur : BECQUET JEAN-PIERRE HENRI (REPR LA COMMUNE D'AUVERS SUR OISE) Administrateur : JESSLEN Marie-Marthe en fonction le 05 Novembre 2001 Administrateur : CHOUBLIER Noelle en fonction le 05 Novembre 2001 Administrateur : LECHALARD Jean-Pierre en fonction le 05 Novembre 2001 Président : SEIMBILLE Gerard Alexandre en fonction le 08 Avril 2003 Administrateur : GUICHARD Roland Sylvain Marie en fonction le 20 Janvier 2010
Administrateur : CLAUDEL GERARD Administrateur : LAVAUD RAYMOND Administrateur : SOCIETE CENTRALE D EQUIPEMENT DU TERRITOIRE modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD modification le 20 Janvier 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU ALAIN Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE BERNARD Administrateur : BECQUET JEAN-PIERRE HENRI (REPR LA COMMUNE D'AUVERS SUR OISE) Administrateur : CHOUBLIER Noelle en fonction le 05 Novembre 2001 Président : SEIMBILLE Gerard Alexandre en fonction le 08 Avril 2003 Administrateur : GUICHARD Roland Sylvain Marie en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette en fonction le 20 Janvier 2010
Administrateur : CLAUDEL GERARD Administrateur : LAVAUD RAYMOND Administrateur : SOCIETE CENTRALE D EQUIPEMENT DU TERRITOIRE modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD modification le 20 Janvier 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU ALAIN Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE BERNARD Administrateur : BECQUET JEAN-PIERRE HENRI (REPR LA COMMUNE D'AUVERS SUR OISE) Administrateur : CHOUBLIER Noelle en fonction le 05 Novembre 2001 Président : SEIMBILLE Gerard Alexandre en fonction le 08 Avril 2003 Administrateur : GUICHARD Roland Sylvain Marie en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BRETON Jackie Georges Pierre en fonction le 20 Janvier 2010
Administrateur : CLAUDEL GERARD Administrateur : LAVAUD RAYMOND Administrateur : SOCIETE CENTRALE D EQUIPEMENT DU TERRITOIRE modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD modification le 20 Janvier 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU ALAIN Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE BERNARD Administrateur : BECQUET JEAN-PIERRE HENRI (REPR LA COMMUNE D'AUVERS SUR OISE) Administrateur : CHOUBLIER Noelle en fonction le 05 Novembre 2001 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : GUICHARD Roland Sylvain Marie en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette en fonction le 20 Janvier 2010 Président et administrateur : BRETON Jackie Georges Pierre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : BRIL Michel Serge Eric en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : RAVIAT Dominique Micheline Andree en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BONNARDEL Frederic Jacques Francois Louis-Marie en fonction le 20 Janvier 2010
Administrateur : CLAUDEL Gerard modification le 03 Février 2010 Administrateur : LAVAUD Raymond modification le 03 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU Alain modification le 03 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE Bernard modification le 03 Février 2010 Administrateur : BECQUET Jean-Pierre Henri modification le 03 Février 2010 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : GUICHARD Roland Sylvain Marie en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette modification le 01 Février 2010 Administrateur : BRIL Michel Serge Eric en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : RAVIAT Dominique Micheline Andree modification le 01 Février 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BONNARDEL Frederic Jacques Francois Louis-Marie en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : PICHERY Jean Edmond René en fonction le 12 Août 2011
Administrateur : CLAUDEL Gerard modification le 03 Février 2010 Administrateur : LAVAUD Raymond modification le 03 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU Alain modification le 03 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE Bernard modification le 03 Février 2010 Administrateur : BECQUET Jean-Pierre Henri modification le 03 Février 2010 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : GUICHARD Roland Sylvain Marie en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette modification le 01 Février 2010 Administrateur : BRIL Michel Serge Eric en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : RAVIAT Dominique Micheline Andree modification le 01 Février 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : PICHERY Jean Edmond René en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : AUSTERLITZ PARTICIPATIONS représenté par MACQUET Denis, Jean, Marie en fonction le 09 Mars 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU Alain modification le 03 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : LEMARIE Bernard modification le 03 Février 2010 Administrateur : BEQUET Jean-Pierre Henri modification le 09 Mars 2012 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette modification le 01 Février 2010 Administrateur : BRIL Michel Serge Eric en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : PICHERY Jean Edmond René en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : AUSTERLITZ PARTICIPATIONS représenté par MACQUET Denis, Jean, Marie en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BONNEVAL Antoine, Marie, Fernand en fonction le 09 Mars 2012
Administrateur : BEQUET Jean-Pierre Henri modification le 09 Mars 2012 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette modification le 01 Février 2010 Administrateur : BRIL Michel Serge Eric en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : PICHERY Jean Edmond René en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : AUSTERLITZ PARTICIPATIONS représenté par MACQUET Denis, Jean, Marie en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BONNEVAL Antoine, Marie, Fernand en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BRETON Jackie Georges Pierre en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012
Administrateur : BEQUET Jean-Pierre Henri modification le 09 Mars 2012 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette modification le 01 Février 2010 Administrateur : BRIL Michel Serge Eric en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : AUSTERLITZ PARTICIPATIONS représenté par MACQUET Denis, Jean, Marie en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BONNEVAL Antoine, Marie, Fernand en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BRETON Jackie Georges Pierre en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : RAVOISIER Evelyne en fonction le 03 Janvier 2014
Représentant : BEQUET Jean-Pierre Henri modification le 07 Août 2014 Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : VALENTIN Andree Francoise Yvette modification le 01 Février 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : BARENTIN Jean-Pierre Georges Leon en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : AUSTERLITZ PARTICIPATIONS représenté par MACQUET Denis, Jean, Marie en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BONNEVAL Antoine, Marie, Fernand en fonction le 09 Mars 2012 Administrateur : BRETON Jackie Georges Pierre en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : RAVOISIER Evelyne en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur représentant : CONSTAND Isabelle en fonction le 07 Août 2014 Administrateur représentant : COURIO Virginie en fonction le 07 Août 2014
Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par COURIOL Virginie en fonction le 01 Octobre 2014 Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par KERJEAN Claude en fonction le 11 Août 2016
Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par COURIOL Virginie en fonction le 01 Octobre 2014 Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par KERJEAN Claude en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : JUE Sophie en fonction le 11 Août 2016
Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par COURIOL Virginie en fonction le 01 Octobre 2014 Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par KERJEAN Claude en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : JUE Sophie en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : CARPRIAUX Chantal en fonction le 11 Août 2016
Administrateur : SEIMBILLE Gerard Alexandre modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Administrateur : SUEUR Philippe Emile en fonction le 12 Août 2011 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Administrateur : AUSTERLITZ PARTICIPATIONS représenté par MACQUET Denis, Jean, Marie en fonction le 09 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par COURIOL Virginie en fonction le 01 Octobre 2014 Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016
Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par COURIOL Virginie en fonction le 01 Octobre 2014 Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par KERJEAN Claude en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : JUE Sophie en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : CARPRIAUX Chantal en fonction le 11 Août 2016 Administrateur représentant : HAMEAU Catherine en fonction le 30 Août 2016
Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 ; Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 ; Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 ; Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 ; Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par HAMEAU Catherine modification le 30 Août 2016 ; Administrateur : JUE Sophie en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : CARPRIAUX Chantal en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par KERJEAN Claude en fonction le 30 Septembre 2016
Administrateur : DELARUE Monique Marguerite en fonction le 20 Janvier 2010 ; Président : LAMBERT MOTTE Gérard Jean en fonction le 12 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 ; Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par PUEYO Alexandre modification le 11 Août 2016 ; Administrateur : VILLE D'AUVERS SUR OISE représenté par CONSTAND Isabelle en fonction le 03 Septembre 2014 ; Administrateur : MULLER Jean-Pierre en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : EON Pierre-Edouard en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : DEVELAY Monique en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : VERPLANCKE Sylvie en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par HAMEAU Catherine modification le 30 Août 2016 ; Administrateur : JUE Sophie en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : CARPRIAUX Chantal en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par KERJEAN Claude en fonction le 30 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : R.B.A.en fonction le 07 Janvier 2019
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation.Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT en fonction le 16 Juillet 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : R.B.A.en fonction le 07 Janvier 2019 ; Liquidateur : SCP CANET en fonction le 25 Mars 2019