M Francois-Yves GUEGEN
Co-gérant de MADEC
M Francois-Yves GUEGEN a 58 ans ( naissance en 1966), est Co-gérant de la société MADEC
M Francois-Yves GUEGEN peut être contacté au siège de la société MADEC par courrier à l'adresse MADEC LIEU DIT PENNAROS 29640 SCRIGNAC FRANCE, par téléphone au 02Â 98Â 78Â 17Â 59
La société MADEC est principalement dirigée par M Francois-Yves GUEGEN qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société MADEC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/10/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39264601400010.
- M Gerard MADEC, Gérant (1976) depuis le 18 mai 2004
Anciens dirigeants :
- M Daniel MADEC, Co-gérant (1943) du 18 mai 2004 au 01 juin 2004
- M Francois-Yves GUEGEN, Co-gérant (1966) du 18 mai 2004 au 15 avril 2008
- MME Denise MADEC, Co-gérant (1943) du 18 mai 2004 au 23 août 2010
Dirigeants personne morale:
PENAROS
29640 SCRIGNAC
Téléphone : 02Â 98Â 78Â 17Â 59 Société
MADEC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MADEC | |
Entrepreneurs individuels | MADEC | |
Identifiant de l'entreprise | 392646014 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | PENAROS 29640 SCRIGNAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juin 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 82 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juin 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 319 164,00 | |
Résultat net | 50 760,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 229 578 |
Immobilisation incorporelle | 159 |
Immobilisation corporelle | 211 290 |
Immobilisation financière | 18 129 |
Actif circulant net | 339 346 |
Stock | 175 451 |
Avance | 10 700 |
Créance | 88 686 |
Placement | 64 509 |
Total Actif | 568 924 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 161 025 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 407 898 |
Total Passif | 568 923 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 319 164 |
Produit d'exploitation | 449 184 |
Charge d'exploitation | 406 179 |
Résultat d'exploitation | 43 005 |
Produit financier net | 93 |
Charge financière | 3 540 |
Résultat financier | -3 447 |
Résultat courrant | 39 558 |
Produit exceptionnel | 12 734 |
Charges exceptionnelles | 1 533 |
Résultat exceptionnel | 11 201 |
Résultat net | 50 760 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39264601400010 | MADEC LIEU DIT PENNAROS 29640 SCRIGNAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 98 43 31 31 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brest.fr.
Les greffiers sont : APPERE-BONDER Béatrice , BONDER-MARCHAND Yveline
Le greffe est ouvert 9h - 12h/14h - 16h30
Exploitation agricole ainsi que toutes activités connexes et similaires
Exploitation agricole ainsi que toutes activités connexes et similaires