M Michel LE MONIES DE SAGAZAN
Directeur général de PROCIVIS OUEST PROMOTEUR
M Michel LE MONIES DE SAGAZAN a 76 ans ( naissance en 1946), est Directeur général de la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR
M Michel LE MONIES DE SAGAZAN peut être contacté au siège de la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR par courrier à l'adresse PROCIVIS OUEST PROMOTEUR ET 16 14 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 49100 ANGERS FRANCE, par téléphone au 02Â 41Â 23Â 52Â 52
La société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR est principalement dirigée par M Michel LE MONIES DE SAGAZAN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/11/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39285705800029.
- M Yannick BORDE, Directeur général (1966) depuis le 22 avril 2008
Anciens dirigeants :
- M Andre ROPERS, Président (1938) du 19 janvier 2005 au 22 avril 2008
- M Daniel DIMICOLI, Directeur général (1946) du 19 janvier 2005 au 27 janvier 2009
- M Michel LE MONIES DE SAGAZAN, Directeur général (1946) du 19 janvier 2005 au 22 avril 2008
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE PROCIVIS OUEST IMMOBILIER, Président depuis le 25 septembre 2013
- SOREGOR AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 février 2016
- COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTRE OUEST - CICO, Président du 24 octobre 2009 au 25 septembre 2013
- COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTRE OUEST CICO, Président du 22 avril 2008 au 27 janvier 2009
- COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTRE OUEST CICO SA, Président du 27 janvier 2009 au 24 octobre 2009
14 PL PIERRE MENDES FRANCE
49100 ANGERS
Téléphone : 02Â 41Â 23Â 52Â 52 Société
PROCIVIS OUEST PROMOTEUR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROCIVIS OUEST PROMOTEUR | |
Entrepreneurs individuels | PROCIVIS OUEST PROMOTEUR | |
Identifiant de l'entreprise | 392857058 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 14 PL PIERRE MENDES FRANCE 49100 ANGERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 décembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 3 525 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juillet 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 889 561,00 | |
Résultat net | 466 459,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 5 052 855 |
Immobilisation incorporelle | 16 629 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 5 036 226 |
Actif circulant net | 1 637 093 |
Stock | 553 792 |
Avance | 0 |
Créance | 352 160 |
Placement | 731 141 |
Total Actif | 6 689 949 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 086 004 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 140 250 |
Dette | 463 692 |
Total Passif | 6 689 948 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 889 561 |
Produit d'exploitation | 663 578 |
Charge d'exploitation | 869 305 |
Résultat d'exploitation | -205 727 |
Produit financier net | 908 137 |
Charge financière | 16 460 |
Résultat financier | 891 678 |
Résultat courrant | 685 951 |
Produit exceptionnel | 16 527 |
Charges exceptionnelles | 4 039 |
Résultat exceptionnel | 12 487 |
Résultat net | 466 459 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39285705800029 | PROCIVIS OUEST PROMOTEUR ET 16 14 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 49100 ANGERS FRANCE |
39285705800052 | PROCIVIS OUEST PROMOTEUR 8 RUE DU MARECHAL NEY 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE |
39285705800045 | PROCIVIS OUEST PROMOTEUR 19 ALLEE DU VIEUX SAINT LOUIS 53000 LAVAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Président : COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTRE OUEST - CICO (SA) représenté par VEZIN Louis Marie. Co-commissaire aux comptes titulaire : BERNARD Pascal. Co-commissaire aux comptes suppléant : ABGL (SARL). Directeur général délégué : DIMICOLI Daniel. Directeur général : BORDE Yannick. Commissaire aux comptes titulaire : SOREX représenté par BIOTEAU Bruno. Commissaire aux comptes suppléant : SOREGOR AUDIT représenté par HOUDUSSE ...
Président : COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTRE OUEST - CICO (SA) représenté par VEZIN Louis MarieCo-commissaire aux comptes titulaire : BERNARD Pascal. Co-commissaire aux comptes suppléant : ABGL (SARL). Directeur général : BORDE Yannick. Commissaire aux comptes titulaire : SOREX représenté par BIOTEAU Bruno. Commissaire aux comptes suppléant : SOREGOR AUDIT représenté par HOUDUSSE ...
Président : COMPAGNIE PROCIVIS OUEST IMMOBILIER (SA) représenté par VEZIN Louis-Marie Directeur général : BORDE Yannick Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD Pascal Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT représenté par HOUDUSSE .. Commissaire aux comptes suppléant : ABGL (SARL)
Président : COMPAGNIE PROCIVIS OUEST IMMOBILIER (SA) représenté par VEZIN Louis-Marie Directeur général : BORDE Yannick Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT représenté par HOUDUSSE ..
Président : COMPAGNIE PROCIVIS OUEST IMMOBILIER (SA) représenté par VEZIN Louis-Marie ; Directeur général : BORDE Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT représenté par HOUDUSSE .. Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU-MOCHER Anne
Président : COMPAGNIE PROCIVIS OUEST IMMOBILIER (SA) représenté par VEZIN Louis-Marie ; Directeur général : BORDE Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : TGS FRANCE AUDIT
Art. L.236-14 du code de commerce