MME Helene LECOQ
Gérant de SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES
MME Helene LECOQ a 40 ans ( naissance en 1984), elle est Gérant de la société SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES
MME Helene LECOQ peut être contacté au siège de la société SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES par courrier à l'adresse SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES 7 RUE DES PALMIERS 76610 LE HAVRE FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 47Â 20Â 35
La société SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES est principalement dirigée par MME Helene LECOQ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/11/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39286522600030.
- M Didier RETOUT, Associé-gérant (1955) depuis le 02 octobre 2009
- M Willy DINALLE, Gérant (1976) depuis le 10 mai 2017
- MME Charlotte RENAUT, Associé-gérant (1984) depuis le 11 avril 2015
- MME Helene LECOQ, Gérant (1984) depuis le 10 mai 2017
- MME Lisa VAUCHEL, Associé-gérant (1984) depuis le 11 avril 2015
- MME Sarah BENAZERAF-LESCOP, Gérant (1987) depuis le 10 mai 2017
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES est de 46 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Charles CHANSIN, Gérant (1943) du 19 janvier 2005 au 23 décembre 2008
- M Didier RETOUT, Gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- M Eric LE ROUX, Gérant (1950) du 06 février 2010 au 11 avril 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES | |
Entrepreneurs individuels | SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES | |
Identifiant de l'entreprise | 392865226 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 7 RUE DES PALMIERS 76610 LE HAVRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 27 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 septembre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39286522600030 | SCM CABINET MEDICAL LES HALLATES 7 RUE DES PALMIERS 76610 LE HAVRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant(e) : RETOUT Didier Jacques Marie Gérant(e) : LE ROUX Eric
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : RETOUT Didier, Jacques, Marie Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : RENAUT Charlotte, Marie, Emilienne Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : VAUCHEL Lisa, Marie-Noëlle
Gérant, Associé indéfiniment responsable : BENAZERAF-LESCOP Sarah né(e) BENAZERAF ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DINALLE Willy ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOQ Hélène ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : RETOUT Didier, Jacques, Marie ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : RENAUT Charlotte, Marie, Emilienne ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : VAUCHEL Lisa, Marie-Noëlle
RETOUT Didier Jacques Marie nom d\'usage : RETOUT n\'est plus gérant. JACOMIN Olivia Perrine nom d\'usage : JACOMIN devient gérant. AUBIN Alexandra Martine nom d\'usage : AUBIN devient gérant