M Guy WENDEL
Président de WENDEL MERIGNAC
M Guy WENDEL a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société WENDEL MERIGNAC
M Guy WENDEL peut être contacté au siège de la société WENDEL MERIGNAC par courrier à l'adresse WENDEL MERIGNAC 7 IMPASSE JULES HETZEL 33700 MERIGNAC FRANCE, par téléphone au 0556349784 ou par fax au 05Â 56Â 34Â 97Â 85
La société WENDEL MERIGNAC est principalement dirigée par M Guy WENDEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration), les activités sont :
- Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration
- le commerce de gros de peintures et de vernis
- le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols
- le commerce de gros d'appareils sanitaires :
- baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et autres porcelaines sanitaires
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de tapis (cf46.47Z)
La société WENDEL MERIGNAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39287625600026.
Anciens dirigeants :
- M Claude WENDEL, Administrateur (1936) du 06 avril 2004 au 14 décembre 2004
- M Guy WENDEL, Président (1949) du 06 avril 2004 au 25 juillet 2010
- M Guy WENDEL, Président (1949) du 25 juillet 2010 au 27 mars 2015
- M Jacques WENDEL, Administrateur (1944) du 06 avril 2004 au 14 décembre 2004
- M Philippe WENDEL, Directeur général (1971) du 11 mai 2004 au 27 mars 2015
- M Yves WENDEL, Administrateur (1938) du 06 avril 2004 au 14 décembre 2004
Dirigeants personne morale:
- WENDEL FINANCE (SAS), Président depuis le 27 mars 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | WENDEL MERIGNAC | |
Entrepreneurs individuels | WENDEL MERIGNAC | |
Identifiant de l'entreprise | 392876256 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 7 IMP JULES HETZEL 33700 MERIGNAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 mai 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 28 octobre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 5 610,00 | |
Résultat net | 50,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | |
Activité principale de l'entreprise | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros | |
Principal | vendeur d'appareils sanitaires en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 584 000 |
Immobilisation incorporelle | 37 000 |
Immobilisation corporelle | 545 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 827 000 |
Stock | 711 000 |
Avance | 0 |
Créance | 997 000 |
Placement | 119 000 |
Total Actif | 2 410 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 873 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 |
Dette | 1 507 |
Total Passif | 2 410 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 610 |
Produit d'exploitation | 5 800 |
Charge d'exploitation | 5 776 |
Résultat d'exploitation | 24 |
Produit financier net | 77 |
Charge financière | 9 |
Résultat financier | 68 |
Résultat courrant | 92 |
Produit exceptionnel | 24 |
Charges exceptionnelles | 4 |
Résultat exceptionnel | 20 |
Résultat net | 50 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39287625600026 | WENDEL MERIGNAC 7 IMPASSE JULES HETZEL 33700 MERIGNAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 00573 Commerces de gros
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
Président : WENDEL GUY OLIVIER modification le 23 Novembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : AVIANO CLAUDE modification le 30 Novembre 2004 Directeur général : WENDEL Philippe modification le 23 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : @COM. AUDIT, SUD en fonction le 23 Juillet 2010
Président : WENDEL GUY OLIVIER modification le 23 Novembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : AVIANO CLAUDE modification le 30 Novembre 2004 Directeur général : WENDEL Philippe modification le 23 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 12 Juillet 2012
Commissaire aux comptes suppléant : AVIANO CLAUDE modification le 30 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 12 Juillet 2012 Président : WENDEL FINANCE (SAS) représenté par WENDEL Philippe en fonction le 25 Mars 2015