MME Agnes MAZEL
Gérant de B.D.C.C. AVOCATS
MME Agnes MAZEL a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société B.D.C.C. AVOCATS
MME Agnes MAZEL peut être contacté au siège de la société B.D.C.C. AVOCATS par courrier à l'adresse B D C C AVOCATS 5 AVENUE EMMANUEL D ALZON 30120 LE VIGAN FRANCE, par téléphone au 0466763920 ou par fax au 04Â 66Â 76Â 39Â 21
La société B.D.C.C. AVOCATS est principalement dirigée par MME Agnes MAZEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société B.D.C.C. AVOCATS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/01/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39343785000042.
- M Francois BROQUERE, Gérant (1955) depuis le 16 janvier 2010
- MME Agnes MAZEL, Gérant (1974) depuis le 10 février 2016
- MME Aude SAMSON, Gérant (1982) depuis le 08 avril 2014
- MME Colette BROQUERE, Gérant (1955) depuis le 19 janvier 2005
- MME Pascale GERBET, Gérant (1966) depuis le 16 janvier 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société B.D.C.C. AVOCATS est de 56 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian DANTHEZ, Associé-gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 28 août 2007
- M Christian DANTHEZ, Gérant (1948) du 16 janvier 2010 au 19 février 2016
- M Francois BROQUERE, Associé-gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 28 août 2007
- MME Colette BROQUERE, Associé-gérant (1955) du 07 août 2007 au 28 août 2007
- MME Genevieve MARTINEZ BONITZER, Gérant (1950) du 11 septembre 2014 au 10 février 2016
- MME Pascale GERBET, Associé-gérant (1966) du 19 janvier 2005 au 28 août 2007
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 mai 2014 : GUIRAUDOU Aude Gisèle Jeanne nom d'usage : SAMSON devient gérant.)
- 24 septembre 2014 : MARTINEZ Geneviève nom d'usage : MARTINEZ BONITZER devient gérant.)
- 23 février 2016 : BROQUERE Francois nom d'usage : BROQUERE devient Associé. DE CLERCQ Colette nom d'usage : BROQUERE devient Associé. COMTE Pascale nom d'usage : GERBET devient Associé. GUIRAUDOU Aude Gisèle Jeanne nom d'usage : SAMSON devient Associé. MARTINEZ Geneviève nom d'usage : MARTINEZ BONITZER n'est plus gérant. MAZEL Agnès Marie-Thérèse nom d'usage : MAZEL devient gérant. MAZEL Agnès Marie-Thérèse nom d'usage : MAZEL devient Associé.)
- 28 février 2016 : DANTHEZ Christian nom d'usage : DANTHEZ n'est plus gérant.)
- 25 mars 2018 : DEMOUGIN Claire Françoise Marie nom d'usage : DEMOUGIN devient gérant. DEMOUGIN Claire Françoise Marie nom d'usage : DEMOUGIN devient Associé)
- 07 mars 2019 : BROQUERE François nom d'usage : BROQUERE n'est plus gérant. BROQUERE François nom d'usage : BROQUERE n'est plus Associé. DE CLERCQ Colette nom d'usage : BROQUERE n'est plus gérant. DE CLERCQ Colette nom d'usage : BROQUERE n'est plus Associé)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B.D.C.C. AVOCATS | |
Sigle de l'entreprise | B.D.C.C AVOCATS | |
Entrepreneurs individuels | B.D.C.C. AVOCATS | |
Identifiant de l'entreprise | 393437850 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 116 ALL NORBERT WIENER 30000 NIMES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 juin 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'avocats | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39343785000042 | B D C C AVOCATS ARCHE BOTTI PARC GEORGES BESSE 116 ALLEE NORBERT WIENER 30000 NIMES FRANCE |
39343785000042 | AKCIO BDCC AVOCATS ARCHE BOTTI PARC GEORGES BESSE 116 ALLEE NORBERT WIENER 30000 NIMES FRANCE |
39343785000067 | B D C C AVOCATS 5 RUE D AVEJAN 30100 ALES FRANCE |
39343785000026 | B D C C AVOCATS 5 AVENUE EMMANUEL D ALZON 30120 LE VIGAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
GUIRAUDOU Aude Gisèle Jeanne nom d'usage : SAMSON devient gérant.
MARTINEZ Geneviève nom d'usage : MARTINEZ BONITZER devient gérant.
BROQUERE Francois nom d'usage : BROQUERE devient Associé. DE CLERCQ Colette nom d'usage : BROQUERE devient Associé. COMTE Pascale nom d'usage : GERBET devient Associé. GUIRAUDOU Aude Gisèle Jeanne nom d'usage : SAMSON devient Associé. MARTINEZ Geneviève nom d'usage : MARTINEZ BONITZER n'est plus gérant. MAZEL Agnès Marie-Thérèse nom d'usage : MAZEL devient gérant. MAZEL Agnès Marie-Thérèse nom d'usage : MAZEL devient Associé.
DANTHEZ Christian nom d'usage : DANTHEZ n'est plus gérant.
DEMOUGIN Claire Françoise Marie nom d'usage : DEMOUGIN devient gérant. DEMOUGIN Claire Françoise Marie nom d'usage : DEMOUGIN devient Associé
BROQUERE François nom d'usage : BROQUERE n'est plus gérant. BROQUERE François nom d'usage : BROQUERE n'est plus Associé. DE CLERCQ Colette nom d'usage : BROQUERE n'est plus gérant. DE CLERCQ Colette nom d'usage : BROQUERE n'est plus Associé