M Francois BECQUART
Administrateur de SOFIGARANT
M Francois BECQUART a 83 ans ( naissance en 1941), est Administrateur de la société SOFIGARANT
M Francois BECQUART peut être contacté au siège de la société SOFIGARANT par courrier à l'adresse SOFIGARANT 15 RUE D ESTREES 75007 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 49Â 68Â 29
La société SOFIGARANT est principalement dirigée par M Francois BECQUART qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.), les activités sont :
- Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- les services de conseils en placement
- les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société SOFIGARANT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/12/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39344014400029.
- M Frederic PRAT, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 21 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Bart MAES, Directeur général (1964) du 07 juin 2014 au 21 août 2015
- M Didier GAMBERT, Administrateur (1939) du 19 janvier 2005 au 28 septembre 2009
- M Didier GAMBERT, Administrateur (1939) du 28 septembre 2009 au 07 juin 2014
- M Didier MATHIAUD, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 28 septembre 2009
- M Didier MATHIAUD, Administrateur (1945) du 28 septembre 2009 au 07 juin 2014
- M Francois BECQUART, Administrateur (1941) du 28 septembre 2009 au 07 juin 2014
- M Jacques LEVENEZ, Président (1953) du 07 juin 2014 au 21 août 2015
- M Patrick-Henry LUSSIGNY, Président du conseil d`administration (1950) du 19 janvier 2005 au 07 juin 2014
- M Pierre BACQUELAINE, Directeur général (1955) du 07 juin 2014 au 21 août 2015
- MME Agnes LUSSIGNY, Administrateur (1948) du 19 janvier 2005 au 28 septembre 2009
- MME Agnes LUSSIGNY, Administrateur (1948) du 28 septembre 2009 au 07 juin 2014
Dirigeants personne morale:
- 3C AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 août 2015
- AMYOT EXCO GRANT THORNTON (SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 août 2015
- Auxiga Group International, Président depuis le 21 août 2015
- CABINET EXCO AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 août 2015
15 RUE D ESTREES
75007 PARIS 7
Téléphone : 01Â 44Â 49Â 68Â 29 Société
SOFIGARANT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFIGARANT | |
Entrepreneurs individuels | SOFIGARANT | |
Identifiant de l'entreprise | 393440144 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 15 RUE D ESTREES 75007 PARIS 7 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 13 juin 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 336 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 24 décembre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 345 000,00 | |
Résultat net | 393 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 112 000 |
Immobilisation incorporelle | 300 |
Immobilisation corporelle | 100 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 2 039 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 246 000 |
Placement | 1 793 000 |
Total Actif | 2 151 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 006 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 625 000 |
Dette | 520 000 |
Total Passif | 2 151 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 345 000 |
Produit d'exploitation | 1 570 000 |
Charge d'exploitation | 1 010 000 |
Résultat d'exploitation | 560 000 |
Produit financier net | 22 000 |
Charge financière | 34 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | 548 000 |
Produit exceptionnel | 45 000 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | 29 000 |
Résultat net | 393 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39344014400029 | SOFIGARANT 15 RUE D ESTREES 75007 PARIS FRANCE |
39344014400045 | SOFIGARANT PARC INDUSTRIEL EURONORD IMMEUBLE EMER 7 B RUE GUTENBERG 31150 BRUGUIERES FRANCE |
39344014400045 | SOFIGARANT SOFIGARANT PARC INDUSTRIEL EURONORD-IMMEUBLE EMER 7 B RUE GUTENBERG 31150 BRUGUIERES |
39344014400037 | SOFIGARANT C/O AUXIGA LYON 6EME AVENUE IMMEUBLE 71 COURS ALBERT THOMAS 69003 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01266 Restauration de collectivités
- 00478 Sociétés financières
nomination de l'Administrateur : Becquart, François Xavier
Président du conseil d'administration partant : Lussigny, Patrick-Henry, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Levenez, Jacques, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Bacquelaine, Pierre, Administrateur partant : Tierny, nom d'usage : Lussigny, Agnes Marie Therese, Administrateur partant : Gambert Didier Louis Joseph Dit Gambert De Loche, Administrateur partant : Mathiaud, Didier Jean Jacques, Administrateur partant : Becquart, François Xavier, nomination de l'Administrateur : Maes, Bart
modification du Président Levenez, Jacques, modification du Directeur général Bacquelaine, Pierre, modification du Directeur général Maes, Bart, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Prat, Frédéric
Président partant : Levenez, Jacques, nomination du Président : Auxiga Group International, Directeur général partant : Bacquelaine, Pierre, Directeur général partant : Maes, Bart
Président partant : Auxiga Group International ; nomination du Président : Auxi International
tiers-détention de stocks affectés en gage pour compte de créanciers. réalisation d'inventaires de stocks.
tiers-détention de stocks affectés en gage pour compte de créanciers. réalisation d'inventaires de stocks.
Président : Auxi International ; Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT
Art. L.236-14 du code de commerce