MME Lydia GBOKEDE
Gérant de MOREAU DESMAZEAU TOURS
MME Lydia GBOKEDE a 59 ans ( naissance en 1965), elle est Gérant de la société MOREAU DESMAZEAU TOURS
MME Lydia GBOKEDE peut être contacté au siège de la société MOREAU DESMAZEAU TOURS par courrier à l'adresse MOREAU DESMAZEAU TOURS BABOU RUE DE LA PINAUDERIE 37540 ST CYR SUR LOIRE FRANCE, par téléphone au 0826286286
La société MOREAU DESMAZEAU TOURS est principalement dirigée par MME Lydia GBOKEDE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société MOREAU DESMAZEAU TOURS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39381646700053.
- M Xavier DESMAZEAU, Gérant (1969) depuis le 15 juin 2004
- MME Severine DESMAZEAU, Gérant (1971) depuis le 09 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MOREAU DESMAZEAU TOURS est de 54 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Charles CHEVALLIER, Gérant (1996) du 09 juin 2016 au 24 novembre 2016
- M David GUILLET, Co-gérant (1979) du 05 septembre 2006 au 21 novembre 2006
- M Stephane TANGUY, Gérant (1971) du 21 juin 2005 au 17 janvier 2006
- MME Alexandra FIERS, Gérant (1978) du 05 juin 2010 au 20 janvier 2015
- MME Alice DESCHAMPS, Co-gérant (1987) du 19 février 2008 au 30 décembre 2008
- MME Alison DESTOUCHES, Gérant (1993) du 04 juin 2011 au 09 juin 2016
- MME Anthea FOURNIER, Gérant (1994) du 20 janvier 2015 au 24 novembre 2016
- MME Coralie PEYROT, Co-gérant (1982) du 05 juin 2010 au 04 juin 2011
- MME Emma NIAMKE, Co-gérant (1985) du 14 avril 2009 au 05 juin 2010
- MME Florence GUILLET, Co-gérant (1979) du 17 janvier 2006 au 26 décembre 2006
- MME Floriane RAGOT, Co-gérant (1990) du 05 juin 2010 au 02 avril 2011
- MME Jenny COUDENE, Co-gérant (1983) du 05 septembre 2006 au 15 mai 2007
- MME Louise AUTRAN, Co-gérant (1991) du 04 juin 2011 au 12 septembre 2013
- MME Lydia GBOKEDE, Gérant (1965) du 05 juin 2010 au 09 juin 2016
- MME Lydia GBOKEDE, Gérant (1965) du 09 juin 2016 au 13 janvier 2017
- MME Lynda DESBOURDES, Co-gérant (1979) du 05 septembre 2006 au 24 avril 2007
- MME Maeva MABILEAU, Gérant (1992) du 04 octobre 2014 au 06 octobre 2016
- MME Maria-Helene SILVA, Gérant (1974) du 15 juin 2004 au 29 juin 2004
- MME Marjorie BRINET, Gérant (1984) du 14 avril 2009 au 04 octobre 2014
- MME Pauline DESTOUCHES, Gérant (1996) du 04 octobre 2014 au 13 janvier 2017
- MME Samira M CHALLA, Co-gérant (1986) du 21 juin 2005 au 28 juin 2005
- MME Severine DESMAZEAU, Gérant (1971) du 05 juin 2010 au 09 juin 2016
- MME Sylvie DIAS SILVEIRA, Co-gérant (1983) du 15 juin 2004 au 07 décembre 2004
- MME Vanina ANCIAUX, Gérant (1976) du 21 juin 2005 au 17 janvier 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MOREAU DESMAZEAU TOURS | |
Entrepreneurs individuels | MOREAU DESMAZEAU TOURS | |
Identifiant de l'entreprise | 393816467 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | RUE DE LA PINAUDERIE 37540 SAINT CYR SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 mai 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 décembre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 490 005,00 | |
Résultat net | 12 643,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 48 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 48 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 104 109 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 76 534 |
Placement | 27 575 |
Total Actif | 104 158 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 460 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 82 695 |
Total Passif | 104 155 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 490 005 |
Produit d'exploitation | 519 821 |
Charge d'exploitation | 503 963 |
Résultat d'exploitation | 15 858 |
Produit financier net | 832 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 832 |
Résultat courrant | 16 690 |
Produit exceptionnel | 31 |
Charges exceptionnelles | 3 070 |
Résultat exceptionnel | -3 039 |
Résultat net | 12 643 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39381646700053 | MOREAU DESMAZEAU TOURS BABOU RUE DE LA PINAUDERIE 37540 ST CYR SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Co-gérant : MOREAU Séverine Claire. Co-gérant : DESMAZEAU Xavier. Co-gérant : ALLAMIGEON Lydia Agnès Dany. Co-gérant : FIERS Alexandra Brigitte Agnès. Co-gérant : PEYROT Coralie Dominique Nathalie. Co-gérant : NAVEAU Elsa Madeleine. Co-gérant : ROCHER Laetitia Aurélie.
Co-gérant : MOREAU Séverine Claire. Co-gérant : DESMAZEAU Xavier. Co-gérant : ALLAMIGEON Lydia Agnès Dany. Co-gérant : FIERS Alexandra Brigitte Agnès. Co-gérant : PEYROT Coralie Dominique Nathalie. Co-gérant : DESCHAMPS Alice Marie-Claire.
Co-gérant : MOREAU Séverine Claire. Co-gérant : DESMAZEAU Xavier. Co-gérant : ALLAMIGEON Lydia Agnès Dany. Co-gérant : FIERS Alexandra Brigitte Agnès. Co-gérant : PEYROT Coralie Dominique Nathalie. Co-gérant : BRINET Marjorie. Co-gérant : NIAMKE Emma Priscilla Olga.
Co-gérant : MOREAU Séverine Claire Co-gérant : DESMAZEAU Xavier Co-gérant : ALLAMIGEON Lydia Agnès Dany Co-gérant : FIERS Alexandra Brigitte Agnès Co-gérant : PEYROT Coralie Dominique Nathalie Co-gérant : BRINET Marjorie Co-gérant : RAGOT Floriane Emeline
Co-gérant : MOREAU Séverine Claire Co-gérant : DESMAZEAU Xavier Co-gérant : ALLAMIGEON Lydia Agnès Dany Co-gérant : FIERS Alexandra Brigitte Agnès Co-gérant : PEYROT Coralie Dominique Nathalie Co-gérant : BRINET Marjorie
Cogérant : MOREAU Séverine Claire Cogérant : DESMAZEAU Xavier Cogérant : ALLAMIGEON Lydia Agnès Dany Cogérant : FIERS Alexandra Brigitte Agnès Cogérant : BRINET Marjorie Cogérant : DESTOUCHES Alison Françoise Monique en fonction le 31 Mai 2011 Cogérant : AUTRAN Louise Marie en fonction le 31 Mai 2011
Gérant partant : Autran, Louise Marie
nomination du Gérant : Destouches, Pauline, nomination du Gérant : Mabileau, Maeva, Gérant partant : Brinet, Marjorie
nomination du Gérant : Fournier, Anthéa Coralie Dominique, Gérant partant : Fiers, Alexandra Brigitte Agnes
nomination du Gérant : Chevallier, Charles Henri Jacques, Gérant partant : Destouches, Alison Francoise Monique
Gérant partant : Fournier, Anthéa Coralie Dominique, Gérant partant : Chevallier, Charles Henri Jacques
Gérant partant : Allamigeon, nom d'usage : Gbokede, Lydia
nomination du Gérant : Gourdin, nom d'usage : Gourdin-Gimenez, Jennifer Orlane Amandine
nomination du Gérant : Goure, Martine Brigitte
Gérant partant : Gourdin, nom d'usage : Gourdin-Gimenez, Jennifer Orlane Amandine