M Laurent PAGES
Gérant de PAGES FRERES
M Laurent PAGES a 44 ans ( naissance en 1980), est Gérant de la société PAGES FRERES
M Laurent PAGES peut être contacté au siège de la société PAGES FRERES par courrier à l'adresse PAGES FRERES LIEU DIT CESSENADE 30480 ST PAUL LA COSTE FRANCE, par téléphone au 0466306163 ou par fax au 04Â 66Â 86Â 07Â 24
La société PAGES FRERES est principalement dirigée par M Laurent PAGES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société PAGES FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/01/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39383049200012.
- M David PAGES, Gérant (1971) depuis le 28 mars 2006
Anciens dirigeants :
- M Didier PAGES, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2006
- M Laurent PAGES, Co-gérant (1980) du 28 mars 2006 au 03 juillet 2010
- M Laurent PAGES, Gérant (1980) du 03 juillet 2010 au 18 avril 2012
- M Maurice MEJEAN, Gérant (1946) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2006
- M Michel MEJEAN, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 18 avril 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mai 2012 : MEJEAN Michel nom d'usage : MEJEAN n'est plus gérant. MEJEAN Michel nom d'usage : MEJEAN n'est plus Associé en nom. PAGES David nom d'usage : PAGES n'est plus Associé en nom. PAGES Laurent Marc nom d'usage : PAGES n'est plus gérant. PAGES Laurent Marc nom d'usage : PAGES n'est plus Associé en nom.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAGES FRERES | |
Entrepreneurs individuels | PAGES FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 393830492 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | LA CESSENADE 30480 SAINT PAUL LA COSTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 204 243,00 | |
Résultat net | -12 727,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 5 964 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 377 |
Immobilisation financière | 587 |
Actif circulant net | 38 921 |
Stock | 10 573 |
Avance | 0 |
Créance | 16 230 |
Placement | 12 118 |
Total Actif | 44 885 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 341 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 37 544 |
Total Passif | 44 885 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 204 243 |
Produit d'exploitation | 210 493 |
Charge d'exploitation | 223 428 |
Résultat d'exploitation | -12 935 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 173 |
Résultat financier | -173 |
Résultat courrant | -13 108 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -12 727 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39383049200012 | PAGES FRERES LIEU DIT CESSENADE 30480 ST PAUL LA COSTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
MEJEAN Michel nom d'usage : MEJEAN n'est plus gérant. MEJEAN Michel nom d'usage : MEJEAN n'est plus Associé en nom. PAGES David nom d'usage : PAGES n'est plus Associé en nom. PAGES Laurent Marc nom d'usage : PAGES n'est plus gérant. PAGES Laurent Marc nom d'usage : PAGES n'est plus Associé en nom.