MME Florence GHEWY
Directeur général de MICHEL DUMINIL S.A.S.
MME Florence GHEWY a 53 ans ( naissance en 1971), elle est Directeur général de la société MICHEL DUMINIL S.A.S.
MME Florence GHEWY peut être contacté au siège de la société MICHEL DUMINIL S.A.S. par courrier à l'adresse MICHEL DUMINIL S A S 4 RUE DE BAPAUME 62159 VAULX VRAUCOURT FRANCE, par téléphone au 03Â 21Â 07Â 47Â 05 ou par fax au 03Â 21Â 24Â 84Â 93
La société MICHEL DUMINIL S.A.S. est principalement dirigée par MME Florence GHEWY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4671Z (Commerce de gros de combustibles et de produits annexes), les activités sont :
- le commerce de gros de carburants, de graisses, de lubrifiants, d'huiles, tels que :
- charbon de bois, charbon, coke, bois de chauffage, naphte
- pétrole brut, gasoil, essence, mazout, kérosène
- gaz de pétrole liquéfié, butane et propane
- huiles de graissage et graisses lubrifiantes, produits pétroliers raffinés
La société MICHEL DUMINIL S.A.S. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/02/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39391868500024.
- M Damien GHEWY, Président (1966) depuis le 17 août 2004
- MME Florence GHEWY, Directeur général (1971) depuis le 17 août 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MICHEL DUMINIL S.A.S. est de 56 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel DUMINIL, Administrateur (1933) du 17 août 2004 au 05 octobre 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MICHEL DUMINIL S.A.S. | |
Entrepreneurs individuels | MICHEL DUMINIL S.A.S. | |
Identifiant de l'entreprise | 393918685 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 69 RUE DE DOUAI 62450 BAPAUME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 24 425 000,00 | |
Résultat net | 55 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4671Z : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | |
Activité principale | 4671Z | |
Première activité | 4671Z | |
Deuxième activité | 4941B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros | |
Principal | grossiste en combustibles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 943 000 |
Immobilisation incorporelle | 150 000 |
Immobilisation corporelle | 782 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 3 431 000 |
Stock | 363 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 659 000 |
Placement | 409 000 |
Total Actif | 4 374 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 302 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 072 000 |
Total Passif | 4 374 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 425 000 |
Produit d'exploitation | 24 522 000 |
Charge d'exploitation | 24 517 000 |
Résultat d'exploitation | 5 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -27 000 |
Résultat courrant | -22 000 |
Produit exceptionnel | 142 000 |
Charges exceptionnelles | 66 000 |
Résultat exceptionnel | 76 000 |
Résultat net | 55 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39391868500024 | MICHEL DUMINIL S A S 69 RUE DE DOUAI 62450 BAPAUME FRANCE |
39391868500016 | MICHEL DUMINIL S A S 4 RUE DE BAPAUME 62159 VAULX VRAUCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Etude de Me Franck MASSY, notaire à AMIENS (80000) 18 place Parmentier
Président : GHEWY Damien ; Directeur général : GHEWY Florence né(e) DUMINIL ; Commissaire aux comptes titulaire : REMY Bertrand ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO DOUAI (SAS)
Président : GHEWY Damien ; Directeur général : GHEWY Florence né(e) DUMINIL ; Commissaire aux comptes titulaire : STC - AUDIT ET CONSEIL (AFJ)
Président : GHEWY Damien ; Directeur général : GHEWY Florence ; Commissaire aux comptes titulaire : STC AUDIT & CONSEIL