M Patrice SIMON
Président de ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES
M Patrice SIMON a 65 ans ( naissance en 1959), est Président de la société ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES
M Patrice SIMON peut être contacté au siège de la société ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES par courrier à l'adresse ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQU ALLEE DES METIERS ZONE ARTISANALE DU CHESNOT 35160 BRETEIL FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 06Â 08Â 06 ou par fax au 02Â 99Â 06Â 03Â 66
La société ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES est principalement dirigée par M Patrice SIMON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres outillages ,métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2573B (Fabrication d'autres outillages), les activités sont :
- Fabrication d'autres outillages
- la fabrication d'outils à main :
- outillage agricole et horticole, sécateurs
- outils tranchants divers
- martellerie, pinces, tournevis, clés, limes, etc.
- truelles, couteaux à enduire, etc.
- la fabrication d'étaux, serre-joints, etc.
- la fabrication de lampes à souder
- la fabrication de couteaux et de lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques
- la fabrication de scies et lames de scies, y compris circulaires et de chaînes coupantes
- la fabrication d'outils interchangeables pour outils à main, machines et outillage portatif à moteur incorporé : forets, alésoirs, outils de tour, fraises, etc.
- la fabrication de poinçons et matrices pour estampage, d'outils de découpage
- la fabrication d'outils de forge : enclumes, masses
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé (cf28.24Z)
La société ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/02/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39402988800010.
Anciens dirigeants :
- M Bruno TARDIVELLE, Administrateur (1967) du 02 décembre 2003 au 07 juin 2005
- M Marcel BESNARD, Directeur général délégué (1946) du 02 décembre 2003 au 13 juin 2006
- M Patrice SIMON, Président (1959) du 02 décembre 2003 au 20 octobre 2012
- M Patrice SIMON, Président (1959) du 20 octobre 2012 au 15 août 2015
- M Yves TARDIVELLE, Administrateur (1944) du 02 décembre 2003 au 07 juin 2005
- MME Gwenaelle CARON, Directeur général (1969) du 07 juin 2005 au 15 août 2015
- MME Gwenaelle GARON, Administrateur (1969) du 02 décembre 2003 au 07 juin 2005
- MME Jocelyne BESNARD, Administrateur (1947) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2007
- MME Marie-Claire SIMON, Administrateur (1960) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2007
Dirigeants personne morale:
- CARON HOLDING, Directeur général depuis le 15 août 2015
- LEFEUVRE HOLDING, Président depuis le 15 août 2015
- MABILEAU NICOLEAU PINEL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 août 2015
ALL DES METIERS
35160 BRETEIL
Téléphone : 02Â 99Â 06Â 08Â 06 Société
ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES | |
Sigle de l'entreprise | AFOPLAST | |
Entrepreneurs individuels | ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES | |
Identifiant de l'entreprise | 394029888 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | ALL DES METIERS 35160 BRETEIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 16 février 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 février 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 829 099,00 | |
Résultat net | -18 160,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale de l'entreprise | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale au registre des métiers | 2229BZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres outillages | |
Synonyme | métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage | |
Principal | fabricant d'outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 78 171 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 77 811 |
Immobilisation financière | 360 |
Actif circulant net | 286 081 |
Stock | 24 330 |
Avance | 0 |
Créance | 225 142 |
Placement | 36 609 |
Total Actif | 364 252 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 235 223 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 129 029 |
Total Passif | 364 252 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 829 099 |
Produit d'exploitation | 845 177 |
Charge d'exploitation | 862 563 |
Résultat d'exploitation | -17 386 |
Produit financier net | 9 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 9 |
Résultat courrant | -17 377 |
Produit exceptionnel | 5 001 |
Charges exceptionnelles | 5 785 |
Résultat exceptionnel | -784 |
Résultat net | -18 160 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39402988800010 | ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQU ALLEE DES METIERS ZONE ARTISANALE DU CHESNOT 35160 BRETEIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00948 Métallurgie Orne
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 02003 Métallurgie Vosges
Président de la société : SIMON Patrice André Michel. Directeur général : CARON Gwenaëlle. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DUPORT. Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT LEGAL COMMISSARIAT.
Président : SIMON Patrice André Michel Directeur général : CARON Gwenaëlle Commissaire aux comptes suppléant : PINEL Fabrice en fonction le 18 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MABILEAU NICOLEAU PINEL AUDIT en fonction le 18 Octobre 2012
Commissaire aux comptes suppléant : PINEL Fabrice en fonction le 18 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MABILEAU NICOLEAU PINEL AUDIT en fonction le 18 Octobre 2012 Directeur général : CARON HOLDING en fonction le 13 Août 2015 Président : LEFEUVRE HOLDING en fonction le 13 Août 2015
Gérant : CARON Gwénaëlle en fonction le 30 Août 2017 ; Gérant : LEFEUVRE Stéphane en fonction le 30 Août 2017