M Lozhal LOUGHSALA
Président du conseil d`administration de MEDICAL PRODUCTION
M Lozhal LOUGHSALA a 55 ans ( naissance en 1969), est Président du conseil d`administration de la société MEDICAL PRODUCTION
M Lozhal LOUGHSALA peut être contacté au siège de la société MEDICAL PRODUCTION par courrier à l'adresse MEDICAL PRODUCTION 23 RUE LOUIS LE GRAND 75002 PARIS FRANCE, par téléphone au 0143941033
La société MEDICAL PRODUCTION est principalement dirigée par M Lozhal LOUGHSALA qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire ,fabricant de matériel médical, fabricant de matériel chirurgical, fabricant de matériel médico-chirurgical, fabricant de matériel dentaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3250A (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire), les activités sont :
- Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
- la fabrication de draps chirurgicaux et de fils et compresses stériles
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (à l'exception des préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers), de cire dentaire et d'autres préparations à base de plâtre dentaire
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse
- la fabrication de fours de laboratoires dentaires
- la fabrication d'appareils de nettoyage par ultrasons destinés à un usage en laboratoire
- la fabrication de stérilisateurs de laboratoires
- la fabrication d'équipements de distillation de laboratoire, de centrifugeuses de laboratoire
- la fabrication de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, tel que :
- tables d'opération
- tables d'examen
- lits à mécanismes pour usages cliniques
- fauteuils de dentistes
- la fabrication de plaques et de vis pour la fixation des os, de seringues, d'aiguilles, de cathéters, de canules, etc.
- la fabrication d'instruments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire
- la fabrication de dents artificielles, bridges etcfabriqués en laboratoires dentaires
- la fabrication de matériel orthopédique et prothétique
- la fabrication d'yeux artificiels
- la fabrication de thermomètres médicaux
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers (cf20.42Z)
- la fabrication d'ouates, de pansements imprégnés à usage médical, etc(cf21.20Z)
- la fabrication d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (cf26.60Z)
- la fabrication de fauteuils roulants (cf30.92A)
- la fabrication de masques à gaz non médicaux (cf32.99Z)
La société MEDICAL PRODUCTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39471796100079.
- M Lazhal LOUGHSALA, Président du conseil d`administration (1969) depuis le 25 mars 2014
- MME Lucette COIA, Commissaire aux comptes titulaire (1959) depuis le 03 juin 2016
- MME Marielle MABILLE, Administrateur (1964) depuis le 03 juin 2016
- MME Naima LOUGHSALA, Administrateur (1969) depuis le 03 juin 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MEDICAL PRODUCTION est de 59 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Abdelkarim LOUGHSALA, Administrateur (1976) du 25 mars 2014 au 07 juin 2016
- M Alain BATTISTI, Directeur général (1963) du 27 janvier 2004 au 26 octobre 2004
- M Cyril GODLEWSKI SEGRESTAN, Directeur général délégué (1945) du 27 janvier 2004 au 26 octobre 2004
- M Francis BATTISTI, Président-directeur général (1965) du 02 octobre 2009 au 25 mars 2014
- M Lazhal LOUGHSALA, Administrateur (1969) du 25 mars 2014 au 25 octobre 2014
- M Lozhal LOUGHSALA, Président du conseil d`administration (1969) du 25 octobre 2014 au 05 novembre 2014
- M Michel METAIRIE, Président du conseil d`administration (1949) du 26 octobre 2004 au 02 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- A A G E C - SOCIETE D`AUDIT D`ASSISTANCE DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 juin 2016
- ADIGE, Administrateur du 02 octobre 2009 au 25 mars 2014
- MICRO PRECIS, Administrateur du 25 mars 2014 au 03 juin 2016
- SOCIETE DE MATERIEL DENTAIRE, Administrateur du 02 octobre 2009 au 09 octobre 2010
- SOCIETE DE MATERIEL DENTAIRE SMD, Administrateur du 27 janvier 2004 au 26 octobre 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEDICAL PRODUCTION | |
Entrepreneurs individuels | MEDICAL PRODUCTION | |
Identifiant de l'entreprise | 394717961 | |
Numéro interne du siège | 00079 | |
Adresse | 23 RUE LOUIS LE GRAND 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 166 245,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 avril 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 856 415,00 | |
Résultat net | -104 930,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3250A : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Activité principale de l'entreprise | 3250A : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Activité principale | 3250A | |
Première activité | 3250A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Synonyme | fabricant de matériel médical, fabricant de matériel chirurgical, fabricant de matériel médico-chirurgical, fabricant de matériel dentaire | |
Principal | fabricant de matériel médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 96 291 |
Immobilisation incorporelle | 85 056 |
Immobilisation corporelle | 10 730 |
Immobilisation financière | 505 |
Actif circulant net | 657 981 |
Stock | 308 649 |
Avance | 0 |
Créance | 323 368 |
Placement | 25 964 |
Total Actif | 754 272 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 126 455 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 880 727 |
Total Passif | 754 272 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 856 415 |
Produit d'exploitation | 867 092 |
Charge d'exploitation | 958 629 |
Résultat d'exploitation | -91 537 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 16 142 |
Résultat financier | -16 142 |
Résultat courrant | -107 679 |
Produit exceptionnel | 21 500 |
Charges exceptionnelles | 18 752 |
Résultat exceptionnel | 2 748 |
Résultat net | -104 930 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39471796100079 | MEDICAL PRODUCTION 23 RUE LOUIS LE GRAND 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00018 Industries textiles
- 00993 Laboratoires de prothèses dentaires
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00292 Plasturgie
commissaire aux comptes titulaire : CABINET RIFFAUD & DEQUEKER radiation le 13 Novembre 2007. commissaire aux comptes suppléant : RIFFAUD Patrick radié le 13 Novembre 2007. commissaire aux comptes titulaire : BENAYOUN Lucette entré en fonction le 13 Novembre 2007. commissaire aux comptes suppléant : AAGEC en fonction le 13 Novembre 2007.
Administrateur : BATTISTI Alain modification le 03 Mai 2006 Administrateur : SOCIÃTà DE MATÃRIEL DENTAIRE représenté par BATTISTI Alain modification le 16 Septembre 2009 Administrateur : ADIGE représenté par BATTISTI Ennio Commissaire aux comptes titulaire : BENAYOUN Lucette en fonction le 13 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AAGEC en fonction le 13 Novembre 2007 Président directeur général et administrateur : BATTISTI Francis en fonction le 16 Septembre 2009
Administrateur : BATTISTI Alain modification le 03 Mai 2006 Administrateur : ADIGE représenté par BATTISTI Ennio Commissaire aux comptes titulaire : BENAYOUN Lucette en fonction le 13 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AAGEC en fonction le 13 Novembre 2007 Président directeur général et administrateur : BATTISTI Francis en fonction le 16 Septembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : BENAYOUN Lucette en fonction le 13 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AAGEC en fonction le 13 Novembre 2007 Administrateur : MICRO PRECIS représenté par LOUGHSALA Abdelkarim en fonction le 21 Mars 2014 Administrateur : LOUGHSALA Abdelkarim en fonction le 21 Mars 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LOUGHSALA Lazhal en fonction le 21 Mars 2014
Etude, conception, réalisation, fabrication, commercialisation, distribution de pièces et sous ensembles mécaniques notamment dans le secteur médical, de la micro chirurgie et de L'implotologie
Administrateur partant : MICRO PRECIS, nomination de l'Administrateur : Desjardin, nom d'usage : Mabille, Marielle, nomination de l'Administrateur : Fekiri, nom d'usage : Loughsala, Naïma
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2016, désignant liquidateur Selarl Emj en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 18 mai 2017 Infirme le jugement rendu le 16 février 2017 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et statuant à nouveau ouvre une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 4 mois, nomme la Selarl Emj en la personne de Me Bernard Corre, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, mandataire judiciaire, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci.
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 30 mai 2017 : Constate le désistement d'appel de la sa médical production. Dit que ce désistement emporte acquiescement du jugement déféré (jugement rendu le 16/02/2017 par le Tribunal de Commerce de Paris).
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2016, désignant liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Bernard CORRE, 62 Bd de Sébastopol, 75003 Paris.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 3 octobre 2018, désignant liquidateur la Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre, 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.