M Knud MARKER
Administrateur de JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE
M Knud MARKER a 80 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE
M Knud MARKER peut être contacté au siège de la société JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE par courrier à l'adresse JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE ZONE INDUSTRIELLE RUE HENRI SEILLER 68500 ISSENHEIM FRANCE, par téléphone au 03Â 89Â 74Â 65Â 00 ou par fax au 03Â 89Â 74Â 70Â 36
La société JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE est principalement dirigée par M Knud MARKER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de non-tissés, sauf habillement ,fabricant de textile, filature, fabricant de non-tissés
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1395Z (Fabrication de non-tissés, sauf habillement), les activités sont :
- Fabrication de non-tissés, sauf habillement
- la fabrication d'étoffes non-tissées par voie sèche
- la fabrication d'articles non vestimentaires en étoffe non-tissée
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles d'habillement en étoffe non-tissée (cf14)
La société JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39473664900028.
- M Nourai CHAHID, Administrateur (1938) depuis le 29 juin 2004
- M Poul MIKKELSEN, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 16 décembre 2016
- MME Beate SCHILLING GEPPERT, Directeur général (1956) depuis le 29 juin 2004
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE est de 75 ans. Le plus jeune à 68 ans, le plus agé 86 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christoph SCHUG, Administrateur (1955) du 13 avril 2012 au 16 décembre 2016
- M Knud MARKER, Administrateur (1944) du 13 avril 2012 au 16 décembre 2016
- M Martin MIKKELSEN POUL, Président-directeur général (1952) du 13 avril 2012 au 16 décembre 2016
- M Peter KOCIEMBA, Administrateur (1946) du 13 avril 2012 au 16 décembre 2016
- M Peter STOFFEL, Directeur général (1962) du 26 avril 2005 au 20 mars 2007
- M Stephen LANDON, Directeur général (1962) du 20 mars 2007 au 13 avril 2012
Dirigeants personne morale:
- HSD CJ, Commissaire aux comptes titulaire du 03 juin 2016 au 16 décembre 2016
- KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant du 03 juin 2016 au 16 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 394736649 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | RUE HENRI SEILLER 68500 ISSENHEIM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juin 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 08 avril 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1395Z : Fabrication de non-tissés, sauf habillement | |
Activité principale de l'entreprise | 1395Z : Fabrication de non-tissés, sauf habillement | |
Activité principale | 1395Z | |
Première activité | 1395Z | |
Deuxième activité | 3832Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Fabrication de non-tissés, sauf habillement | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, fabricant de non-tissés | |
Principal | fabricant de non-tissés |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39473664900028 | JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE ZONE INDUSTRIELLE RUE HENRI SEILLER 68500 ISSENHEIM FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00018 Industries textiles
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 02003 Métallurgie Vosges
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
- 00707 Transformation des papiers cartons cadres
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
président : MIKKELSEN (Poul), directeur général : MIKKELSEN (Martin), commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
président : JACOB HOLM & SONG AG (SDE) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
Président : JACOB HOLM & SONS AG (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA)
Président : JACOB HOLM & SONS AG (SDE) représenté par RICHARD Christopheà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA)à; Représentant permanent : RICHARD Christophe
Président : Glatfelter Holding (Switzerland) AGMARTY Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : Glatfelter Holding (Switzerland) AGMOUREAUX Sylvain, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT