MME Marie LAVERGNE
Administrateur de PARVEAU M.A.B
MME Marie LAVERGNE a 74 ans ( naissance en 1948), elle est Administrateur de la société PARVEAU M.A.B
MME Marie LAVERGNE peut être contacté au siège de la société PARVEAU M.A.B par courrier à l'adresse PARVEAU M A B LIEU DIT LA GARE 19130 VIGNOLS FRANCE, par téléphone au 05Â 55Â 25Â 80Â 01 ou par fax au 05Â 55Â 25Â 06Â 29
La société PARVEAU M.A.B est principalement dirigée par MME Marie LAVERGNE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres machines-outils ,fabricant de machines-outils
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2849Z (Fabrication d'autres machines-outils), les activités sont :
- Fabrication d'autres machines-outils
- la fabrication de machines-outils pour le travail du bois, de l'os, de la pierre, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou le travail à froid du verre, y compris celles opérant par faisceaux laser, par ultrasons, par jet de plasma ou par
- la fabrication de porte-pièces pour machines-outils
- la fabrication de plateaux diviseurs et autres dispositifs spéciaux pour machines-outils
- la fabrication de machines-outils pour clouer, agrafer, coller ou autrement assembler le bois, le liège, l'os, le caoutchouc durci ou les matières plastiques dures, etc.
- la fabrication de machines de forage rotatives par percussion, de riveteuses, de machines à découper les feuilles de métal, etc.
- la fabrication de presses pour la fabrication de panneaux de bois
- la fabrication de machines pour le traitement électrolytique
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outils interchangeables pour machines-outils (outils à percer ou à poinçonner, matrices, tarauds, fraises, outils à tourner, lames de scies, couteaux tranchants, etc.) (cf25.73B)
- la fabrication de fers et de fusils à souder et à braser portatifs (cf27.90Z)
- la fabrication d'outils à main à moteur (cf28.24Z)
- la fabrication de machines utilisées dans les laminoirs ou les fonderies (cf28.91Z)
- la fabrication de machines pour l'extraction (cf28.92Z)
La société PARVEAU M.A.B est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39509812200017.
- M Luc DARGENT, Administrateur (1963) depuis le 23 septembre 2008
- M Pascal DEGEZELLE, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 23 septembre 2008
- MME Catherine DEGEZELLE, Administrateur (1962) depuis le 09 décembre 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PARVEAU M.A.B est de 60 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel LAVERGNE, Président-directeur général (1948) du 19 janvier 2005 au 23 septembre 2008
- MME Marie LAVERGNE, Administrateur (1948) du 12 février 2008 au 23 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
- COREMA GESTION SARL, Administrateur du 19 janvier 2005 au 12 février 2008
LD LA GARE
19130 VIGNOLS
Téléphone : 05Â 55Â 25Â 80Â 01 Société
PARVEAU M.A.B
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARVEAU M.A.B | |
Entrepreneurs individuels | PARVEAU M.A.B | |
Identifiant de l'entreprise | 395098122 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LD LA GARE 19130 VIGNOLS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 mars 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 21 mars 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 256 000,00 | |
Résultat net | -286 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2849Z : Fabrication d'autres machines-outils | |
Activité principale de l'entreprise | 2849Z : Fabrication d'autres machines-outils | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres machines-outils | |
Synonyme | fabricant de machines-outils | |
Principal | fabricant de machines-outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 278 000 |
Immobilisation incorporelle | 268 000 |
Immobilisation corporelle | 10 000 |
Immobilisation financière | 180 |
Actif circulant net | 1 526 000 |
Stock | 997 000 |
Avance | 180 |
Créance | 518 000 |
Placement | 11 000 |
Total Actif | 1 804 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -157 000 |
Autres fonds | 260 000 |
Provision | 32 000 |
Dette | 1 669 000 |
Total Passif | 1 804 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 256 000 |
Produit d'exploitation | 2 389 000 |
Charge d'exploitation | 2 667 000 |
Résultat d'exploitation | -278 000 |
Produit financier net | 190 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -27 000 |
Résultat courrant | -305 000 |
Produit exceptionnel | 27 000 |
Charges exceptionnelles | 75 000 |
Résultat exceptionnel | -48 000 |
Résultat net | -286 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39509812200017 | PARVEAU M A B LIEU DIT LA GARE 19130 VIGNOLS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 17 76 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr.
Les greffiers sont : GAYE-MARTEL Bernadette
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/13H30-17H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 01353 Métallurgie Dordogne
- 00887 Métallurgie Eure
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00948 Métallurgie Orne
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00822 Métallurgie Savoie
- 01797 Métallurgie Somme
Président directeur général : LAVERGNE MICHEL NOEL modification le 15 Avril 2002. Administrateur : MORIN GILBERT GEORGES. Commissaire aux comptes titulaire : représenté par CHARPENTIER JACQUES. Commissaire aux comptes suppléant : représenté par DARTHOU SERGE. Administrateur : AIRES Marie France en fonction le 19 Décembre 2007.
Administrateur : MORIN GILBERT GEORGES. Commissaire aux comptes titulaire : CHARPENTIER JACQUES. Commissaire aux comptes suppléant : DARTHOU SERGE. Président du conseil d'administration et directeur général : DEGEZELLE Pascal en fonction le 05 Septembre 2008. Administrateur : DARGENT Luc en fonction le 05 Septembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : CHARPENTIER JACQUES. Commissaire aux comptes suppléant : DARTHOU SERGE. Président du conseil d'administration et directeur général : DEGEZELLE Pascal en fonction le 05 Septembre 2008. Administrateur : DARGENT Luc en fonction le 05 Septembre 2008. Administrateur : DURAND Catherine en fonction le 20 Novembre 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : DEGEZELLE Pascal en fonction le 05 Septembre 2008 Administrateur : DARGENT Luc en fonction le 05 Septembre 2008 Administrateur : DURAND Catherine en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BOURGEOIS Christel en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ROLLET Philippe en fonction le 23 Juin 2011
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juin 2012 désignant administrateur SELARL Bauland Gladel & Martinez 8 Rue Beaumarchais 63038 Clermont Ferrand Cedex 1 avec les pouvoirs : l'assistance, mandataire judiciaire Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Président du conseil d'administration Directeur général : DEGEZELLE Pascal en fonction le 05 Septembre 2008 Administrateur : DARGENT Luc en fonction le 05 Septembre 2008 Administrateur : DURAND Catherine en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BOURGEOIS Christel en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FASSLER Eric en fonction le 13 Février 2013
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 622-17 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.