M Christian FALCON DE LONGEVIALLE
Administrateur de HALISOL
M Christian FALCON DE LONGEVIALLE a 93 ans ( naissance en 1931), est Administrateur de la société HALISOL
M Christian FALCON DE LONGEVIALLE peut être contacté au siège de la société HALISOL par courrier à l'adresse HALISOL MME VERONIQUE PROT 46 RUE BOISSIERE 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 34Â 74Â 34 ou par fax au 01Â 44Â 34Â 74Â 26
La société HALISOL est principalement dirigée par M Christian FALCON DE LONGEVIALLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société HALISOL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/10/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39512477900020.
- M Laurent LAFOND, Président (1967) depuis le 02 décembre 2003
Anciens dirigeants :
- M Christian FALCON DE LONGEVIALLE, Administrateur (1931) du 18 décembre 2010 au 26 septembre 2012
- M Christian FALLON DE LONGEVIALLE, Administrateur (1931) du 02 décembre 2003 au 24 mai 2005
- M Gilles DE SUYROT, Administrateur (1940) du 02 décembre 2003 au 26 septembre 2012
- M Laurent LAFOND, Directeur général (1967) du 02 décembre 2003 au 26 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- AXCIO, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 octobre 2015
- FRANCE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 octobre 2015
- HALISOL GROUP B V, Administrateur du 07 octobre 2008 au 18 décembre 2010
- SOLINVEST BV, Administrateur du 02 décembre 2003 au 24 mai 2005
46 RUE BOISSIERE
75116 PARIS 16
Téléphone : 01Â 44Â 34Â 74Â 34 Société
HALISOL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HALISOL | |
Entrepreneurs individuels | HALISOL | |
Identifiant de l'entreprise | 395124779 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 46 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 14 février 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 109 963 548,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 24 mai 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 326 000,00 | |
Résultat net | 3 086 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Deuxième activité | 7830Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 63 297 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 211 000 |
Immobilisation financière | 63 087 000 |
Actif circulant net | 69 244 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 944 000 |
Placement | 56 301 000 |
Total Actif | 132 542 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 130 337 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 205 000 |
Total Passif | 132 542 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 326 000 |
Produit d'exploitation | 1 326 000 |
Charge d'exploitation | 2 240 000 |
Résultat d'exploitation | -914 000 |
Produit financier net | 6 025 000 |
Charge financière | 2 059 000 |
Résultat financier | 3 967 000 |
Résultat courrant | 3 053 000 |
Produit exceptionnel | 33 000 |
Charges exceptionnelles | 310 |
Résultat exceptionnel | 33 000 |
Résultat net | 3 086 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39512477900020 | HALISOL MME VERONIQUE PROT 46 RUE BOISSIERE 75116 PARIS FRANCE |
39512477900038 | HALISOL 23 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS FRANCE |
39512477900038 | HALISOL 23 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
modification de l'Administrateur HALISOL GROUP B.V représentée par LAFOND, Lafond Georges gérard, Adresse : 19 rue d'Antin 75002 Paris.
Administrateur partant : HALISOL GROUP B.V représentée par LAFOND, Laurent Georges Gérard, Adresse : 32 bd d'Avranches L-1160 Luxembourg
modification du Président Lafond, Laurent, Administrateur partant : De Suyrot, Gilles, Administrateur partant : Falcon De Longevialle, Christian Germain Louis Marie, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP COLOMBET GOMEZ NOULET, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO
Président partant : Lafond, Laurent, nomination du Président : Decaux, Christine